Laila Naraghi (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 257
- Titel
- Politiskt sakkunnig.
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-02-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-11-11 – 2020-02-14
- Ordinarie
- 2019-05-08 – 2019-11-10
- Ledig
- 2019-01-22 – 2019-05-07
- Ordinarie
- 2016-09-12 – 2019-01-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-12 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Suppleant
- 2016-10-18 – 2018-10-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Wild’n Fresh! – Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen – Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet – Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? – En begreppsanalys av ”krypande kris”, Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred – Ingvar Carlsson 75 år (10).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16–. Ledamot konstitutionsutskottet 16–22 och civilutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 16–22. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16–18.
Föräldrar
Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.
Utbildning
Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.
Anställningar
Sommarguide, Svensk Kärnbränslehantering AB 03 och 04. Brevbesvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05–07. Programansvarig, Folk och Försvar 08–09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08–09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09–14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14–16.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län 18–. Ledamot, 2019 års riksdagsöversyn och utredningen om grundlagsskadestånd. Svensk expert i den nordiska referensgruppen till uppföljningen av Stoltenbergrapporten.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03–04 och 18–. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03–04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98–99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamn 99–05 och vice ordförande 17–22. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01–04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06–07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03–07. Vice president i ECOSY – Young European Socialists 05–09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07–09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08–10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10–. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12–18. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Myndigheters regionalpolitiska uppdrag
Skriftlig fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:1750 Myndigheters regionalpolitiska uppdrag av Laila Naraghi S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin- Inlämnad
- 2017-07-19
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Nyindustrialiseringsstrategins genomförande
Skriftlig fråga 2016/17:1689 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:1689 Nyindustrialiseringsstrategins genomförande av Laila Naraghi S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats.- Inlämnad
- 2017-06-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
YH-utbildningar
Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:1143 YH-utbildningar av Laila Naraghi S till Statsrådet Anna Ekström S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin dess företag och anställda- Inlämnad
- 2017-03-29
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande
Skriftlig fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:618 Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande av Laila Naraghi S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I min hemkommun Oskarshamn avvecklar Migrationsverket boenden för asylsökande. Ett aktuellt exempel på hur detta genomförs är från ett boende där de asylsökande ska transporteras- Inlämnad
- 2017-01-10
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)