Laila Naraghi (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 257
- Titel
- Politiskt sakkunnig.
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-02-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-11-11 – 2020-02-14
- Ordinarie
- 2019-05-08 – 2019-11-10
- Ledig
- 2019-01-22 – 2019-05-07
- Ordinarie
- 2016-09-12 – 2019-01-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-12 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Suppleant
- 2016-10-18 – 2018-10-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Wild’n Fresh! – Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen – Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet – Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? – En begreppsanalys av ”krypande kris”, Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred – Ingvar Carlsson 75 år (10).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16–. Ledamot konstitutionsutskottet 16–22 och civilutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 16–22. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16–18.
Föräldrar
Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.
Utbildning
Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.
Anställningar
Sommarguide, Svensk Kärnbränslehantering AB 03 och 04. Brevbesvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05–07. Programansvarig, Folk och Försvar 08–09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08–09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09–14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14–16.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län 18–. Ledamot, 2019 års riksdagsöversyn och utredningen om grundlagsskadestånd. Svensk expert i den nordiska referensgruppen till uppföljningen av Stoltenbergrapporten.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03–04 och 18–. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03–04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98–99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamn 99–05 och vice ordförande 17–22. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01–04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06–07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03–07. Vice president i ECOSY – Young European Socialists 05–09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07–09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08–10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10–. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12–18. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter
Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta möjliggöra för högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur
Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder båda S Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga Äspölaboratoriets roll i Sveriges nationella forskningsinfrastruktur- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadstillägg och deklaration
Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. S Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer och erbjuder- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar
Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Glasets arkiv och samlingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget lämnades av- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län
Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vattenbrist
Motion 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. S Vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Färjetrafiken till och från Gotland
Motion 2017/18:1082 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1082 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Färjetrafiken till och från Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Gotlandstrafiken behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Moderniserad minerallag
Motion 2017/18:1072 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1072 av Laila Naraghi m.fl. S Moderniserad minerallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralavgiften och om att undersöka möjligheten till skärpta krav vad gäller miljöhänsyn och lokal insyn och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot införsel av kärnvapen
Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
YH för jobben i hela landet
Motion 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. S YH för jobben i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att befintliga kriterier tillsammans med hänsyn till industrins kompetensförsörjningsbehov och det regionala behovet ska påverka fördelningen- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpning av lagstiftning vid trafikbrott
Motion 2017/18:863 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:863 av Krister Örnfjäder m.fl. S Skärpning av lagstiftning vid trafikbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpning av lagstiftningen vid trafikbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Kalmar län har det- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Översyn av redovisningsregler
Motion 2017/18:718 av Laila Naraghi (S)
Motion till riksdagen 2017/18:718 av Laila Naraghi S Översyn av redovisningsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av redovisningsregler för allmännyttiga bostadsbolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Av Sveriges 290 kommuner- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spelreklam och spelberoende
Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelberoende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning,- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag