Larry Söder (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län, plats 126
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kristdemokraterna
Kvittningsperson
Civilutskottet
Ledamot
Finansutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-04-25 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-11-18 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2017-05-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-16 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2024-02-22 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 och 15– (statsrådsersättare 140929–141003). Ledamot skatteutskottet 15–18. Vice ordförande civilutskottet 18–22 och ledamot 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 15–18, socialutskottet 15–18, kulturutskottet 15–18, utbildningsutskottet 15–17, miljö- och jordbruksutskottet 15–18 och 22–, finansutskottet 18– och skatteutskottet 22–. Ledamot ledamotsrådet 22–. Kvittningsperson Kristdemokraterna 22–.