Lars Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 188
- Titel
- Tjänsteman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 57 01
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-05-16
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-06
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-09-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2022-12-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 21 och konstitutionsutskottet 22.Suppleant konstitutionsutskottet 18–22, utrikesutskottet 18–20, justitieutskottet 18–, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 18–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19 och 20 och utbildningsutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18– och Europarådets svenska delegation 22.
Föräldrar
Direktör Bertil Andersson och frisören Inger Andersson.
Utbildning
Eksamen artium, Oslo Handelsgymnasium 84. Bachelor in Business Administration, inriktning International Management, Oklahoma State University 88.
Anställningar
Partiledarassistent Sverigedemokraterna 13–18. Diverse försäljningsrelaterade anställningar (Key Account Manager, Export Manager, Store Manager etc.) 89–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 12–. Vice ordförande kommunstyrelsen 22–. Ledamot, kommunstyrelsen och nämnder.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018
Motion 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt stärka det nordisk-baltiska samarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-04-10
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU14
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Motion 2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att demokratisering av EU-institutionerna är det viktigaste medlet för att öka medborgarnas- Inlämnad
- 2019-03-29
- Förslag
- 67
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10
- Riksdagsbeslut
- (67 yrkanden): 67 avslag
Religionsfrihet på riktigt
Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Religionsfrihet på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skriva in att Sverige är en sekulär stat i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU27
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården
Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. SD Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte bestraffa personer som på ett fördelaktigt sätt använt sig av cannabis- och hampapreparat för att lindra en svår- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU7 2018/19:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten
Motion 2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett handlingsprogram för hälsosam kost inom den offentliga verksamheten och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU12 2018/19:SoU8 2018/19:UbU9
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas biståndspolitik
Motion 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. SD Sverigedemokraternas biståndspolitik 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU2 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Brasilien
Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. SD Brasilien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska stötta den brasilianska staten i framtagandet av handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU6 2018/19:UbU14 2019/20:UU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ryssland
Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. SD Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ytterligare skärpa EU:s sanktioner mot Ryssland om inte situationen för utsatta grupper förbättras avsevärt och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2020/21:UU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Seyfo - folkmordet 1915
Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. SD Seyfo folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna folkmordet på olika minoriteter i Osmanska riket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkmordet på olika minoriteter- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Somalia och Somaliland
Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. SD Somalia och Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU28 2018/19:NU13 2019/20:UU2 2020/21:UU16
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Sveriges arbete i Europarådet
Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. SD Sveriges arbete i Europarådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU27 2019/20:UU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Myanmar
Motion 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. SD Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2018/19:UU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Kurdistan och Nineveslätten
Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdistan och Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU8 2019/20:UU2 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad ska prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU15 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Nepal
Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. SD Nepal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de diplomatiska förbindelserna med Nepal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på mikroföretagande- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien
Motion 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. SD Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydligare regional strategi för Syrienkrisen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030
Motion 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. SD Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges politik för global utveckling för- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd
Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. SD Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa i vilken grad genomförande parter efterlever Sveriges strategi och- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag