Lars-Arne Staxäng (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Lokförare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-09-09 – 2020-03-01
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2019-09-09 – 2020-03-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2019-09-09 – 2020-03-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-10-15 – 2020-03-01
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190909-). Ledamot socialförsäkringsutskottet 06-18. Suppleant utbildningsutskottet 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 14-18. Extra suppleant utbildningsutskottet 19- och socialutskottet 19-. Ledamot riksdagens pensionsgrupp 10-18 och Nordiska rådets svenska delegation 14-18.
Föräldrar
Lantbrukaren Arne Staxäng och sjuksköterskan Elsa Staxäng, f. Andréasson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig elteknisk linje, Trollhättan, slutår 77. Lokförarutbildning, Mjölby och Göteborg, slutår 84.
Anställningar
Extra adjunkt, Tanums kommun 78-82. Lokförare, SJ AB 84-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Uddevalla polisstyrelse 94-98. Ledamot, lokal arbetsförmedlingsnämnd 94-05. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 16-18.
Kommunala uppdrag
Gruppledare kommunfullmäktige, Lysekil 91-06. Vice ordförande, kommunstyrelsen 92-02. Vice ordförande, byggnadsnämnden 89-91. Ledamot, gymnasienämnden 99-02 och Fyrstadskommittén 92-02. Ersättare, Bosam 95-02. Ersättare, Bohuslandstinget 89-. Regionfullmäktig, Västra Götalands län 98-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-02. Ledamot, kulturnämnden 99-02. Vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnd 3, 03-06. Kyrkofullmäktig, Bro 91-97. Nämndeman, Länsrätten i Göteborg 92-06. Styrelseledamot, Bohusläns museum 95-98 och 03-06. Ledamot, Västkuststiftelsen 19-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Bro 86-97. Ledamot, Thordénstiftelsen 90-. Ledamot, Statstjänstemännen avdelning Lok 89-91. Styrelseledamot, fornminnesföreningen Vikarvet 93-. Ledamot, Föreningssparbankens styrelse i Lysekil 91-98. Ersättare, Bohustrafiken AB 92-98. Styrelseledamot, Moderaterna i Lysekil 98-. Ledamot, Medborgarskolans distriktsstyrelse 00-02. 2:e vice ordförande, Moderaternas förbundsstyrelse i Bohuslän 03-11. Ordförande, Rambo AB 19-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frånvaro av äldreprioriteringar
Skriftlig fråga 2014/15:469 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:469 Frånvaro av äldreprioriteringar av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S För ett drygt halvår sedan frågade jag statsrådet Åsa Regnér varför regeringen valde att lägga ned den äldreutredning som syftade till att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Den hade då kommit halvvägs- Inlämnad
- 2015-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Alternativ till fas 3
Skriftlig fråga 2014/15:264 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:264 Alternativ till fas 3 av Lars-Arne Staxäng M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsministern har åtskilliga gånger utlovat att hon ska erbjuda dem som är i fas 3 andra former av jobb eller utbildning. Så sent som i tidningen Publikt nr 2:2015 lovar arbetsmarknadsministern att fas- Inlämnad
- 2015-02-25
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Ansvaret för integrationsfrågor i regeringen
Skriftlig fråga 2014/15:220 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:220 Ansvaret för integrationsfrågor i regeringen av Lars-Arne Staxäng M till Statsminister Stefan Löfven S Regeringen har av flera fått kritik för att man har valt att inte ha en integrationsminister till sitt försvar har statsministern sagt att frågan lyfts in på många andra områden och att det är allas- Inlämnad
- 2015-02-12
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Fiskerinäringen i Sverige
Skriftlig fråga 2014/15:208 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:208 Fiskerinäringen i Sverige av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det kustnära fisket i Sverige och i Europa har genomgått stora förändringar på senare år. Från att varje kustort hade ett småskaligt fiske har utvecklingen gått mot allt större enheter på allt färre orter. Denna strukturomvandling- Inlämnad
- 2015-02-10
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Miljöproblem på västkusten
Skriftlig fråga 2008/09:848 av Staxäng, Lars-Arne (m)
den 15 april Fråga 2008/09:848 Miljöproblem på västkusten av Lars-Arne Staxäng m till miljöminister Andreas Carlgren c Den kemiska ammunition som inte hann dumpas eller förstöras av de tyska stridskrafterna i andra världskrigets slutskede kom efter kriget av de allierade och Sovjetunionen att dumpas i Östersjön- Inlämnad
- 2009-04-15
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Nationell maritim strategi
Skriftlig fråga 2008/09:141 av Staxäng, Lars-Arne (m)
den 24 oktober Fråga 2008/09:141 Nationell maritim strategi av Lars-Arne Staxäng m till statsrådet Åsa Torstensson c En av Sveriges viktigaste näringar är sjöfartsnäringen. Den är viktigt för Sveriges ekonomi och antalet arbetstillfällen som direkt och indirekt kan kopplas till näringen är stort. Enbart den kommersiella- Inlämnad
- 2008-10-24
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Framtiden för bränslestationer för sjötrafik
Skriftlig fråga 2007/08:1302 av Staxäng, Lars-Arne (m)
den 4 juni Fråga 2007/08:1302 Framtiden för bränslestationer för sjötrafik av Lars-Arne Staxäng m till näringsminister Maud Olofsson c Att driva en så kallad sjömack kan vara förhållandevis kostsamt jämfört med att driva en vanlig bensinmack. Det nya regelverket som trätt i kraft innebär att varje bränslesäljare- Inlämnad
- 2008-06-04
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Polisresurser i turistkommuner
Skriftlig fråga 2007/08:877 av Staxäng, Lars-Arne (m)
den 29 februari Fråga 2007/08:877 Polisresurser i turistkommuner av Lars-Arne Staxäng m till justitieminister Beatrice Ask m Ett gammalt problem inom polisverksamheten är sommarbemanningen. Det gäller framför allt i turistkommuner där personalen ska ha semester samtidigt som stora mängder turister besöker kommunen.- Inlämnad
- 2008-02-29
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Den tunga gängkriminaliteten
Skriftlig fråga 2007/08:305 av Staxäng, Lars-Arne (m)
den 20 november Fråga 2007/08:305 Den tunga gängkriminaliteten av Lars-Arne Staxäng m till justitieminister Beatrice Ask m Den senaste tidens allt grövre angrepp på polisen i Göteborg, som bland annat innefattade beskjutning av polishelikoptrar på Säve, har satt ett välbehövligt ljus på den minst sagt otrevliga- Inlämnad
- 2007-11-20
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)