Lars-Arne Staxäng (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Lokförare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-09-09 – 2020-03-01
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2019-09-09 – 2020-03-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2019-09-09 – 2020-03-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-10-15 – 2020-03-01
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190909-). Ledamot socialförsäkringsutskottet 06-18. Suppleant utbildningsutskottet 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 14-18. Extra suppleant utbildningsutskottet 19- och socialutskottet 19-. Ledamot riksdagens pensionsgrupp 10-18 och Nordiska rådets svenska delegation 14-18.
Föräldrar
Lantbrukaren Arne Staxäng och sjuksköterskan Elsa Staxäng, f. Andréasson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig elteknisk linje, Trollhättan, slutår 77. Lokförarutbildning, Mjölby och Göteborg, slutår 84.
Anställningar
Extra adjunkt, Tanums kommun 78-82. Lokförare, SJ AB 84-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Uddevalla polisstyrelse 94-98. Ledamot, lokal arbetsförmedlingsnämnd 94-05. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 16-18.
Kommunala uppdrag
Gruppledare kommunfullmäktige, Lysekil 91-06. Vice ordförande, kommunstyrelsen 92-02. Vice ordförande, byggnadsnämnden 89-91. Ledamot, gymnasienämnden 99-02 och Fyrstadskommittén 92-02. Ersättare, Bosam 95-02. Ersättare, Bohuslandstinget 89-. Regionfullmäktig, Västra Götalands län 98-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-02. Ledamot, kulturnämnden 99-02. Vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnd 3, 03-06. Kyrkofullmäktig, Bro 91-97. Nämndeman, Länsrätten i Göteborg 92-06. Styrelseledamot, Bohusläns museum 95-98 och 03-06. Ledamot, Västkuststiftelsen 19-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Bro 86-97. Ledamot, Thordénstiftelsen 90-. Ledamot, Statstjänstemännen avdelning Lok 89-91. Styrelseledamot, fornminnesföreningen Vikarvet 93-. Ledamot, Föreningssparbankens styrelse i Lysekil 91-98. Ersättare, Bohustrafiken AB 92-98. Styrelseledamot, Moderaterna i Lysekil 98-. Ledamot, Medborgarskolans distriktsstyrelse 00-02. 2:e vice ordförande, Moderaternas förbundsstyrelse i Bohuslän 03-11. Ordförande, Rambo AB 19-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stärk företagens skydd mot bluffakturor
Motion 2012/13:C215 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C215 av Lars-Arne Staxäng m.fl. M Stärk företagens skydd mot bluffakturor M1367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka bluffakturor till privatpersoner och företag. Motivering Kriminella företag pressar- Inlämnad
- 2012-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad jämställdhet vid separationer
Motion 2012/13:C214 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C214 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson M Ökad jämställdhet vid separationer M1365 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka jämställdheten mellan mammor och pappor vid separationer och vårdnadstvister. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning
Motion 2012/13:So457 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So457 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng M Gårdsförsäljning M1486 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas. Motivering Under flera år har frågan huruvida- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag