Lars-Arne Staxäng (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Lokförare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-09-09 – 2020-03-01
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2019-09-09 – 2020-03-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2019-09-09 – 2020-03-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-10-15 – 2020-03-01
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190909-). Ledamot socialförsäkringsutskottet 06-18. Suppleant utbildningsutskottet 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 14-18. Extra suppleant utbildningsutskottet 19- och socialutskottet 19-. Ledamot riksdagens pensionsgrupp 10-18 och Nordiska rådets svenska delegation 14-18.
Föräldrar
Lantbrukaren Arne Staxäng och sjuksköterskan Elsa Staxäng, f. Andréasson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig elteknisk linje, Trollhättan, slutår 77. Lokförarutbildning, Mjölby och Göteborg, slutår 84.
Anställningar
Extra adjunkt, Tanums kommun 78-82. Lokförare, SJ AB 84-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Uddevalla polisstyrelse 94-98. Ledamot, lokal arbetsförmedlingsnämnd 94-05. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 16-18.
Kommunala uppdrag
Gruppledare kommunfullmäktige, Lysekil 91-06. Vice ordförande, kommunstyrelsen 92-02. Vice ordförande, byggnadsnämnden 89-91. Ledamot, gymnasienämnden 99-02 och Fyrstadskommittén 92-02. Ersättare, Bosam 95-02. Ersättare, Bohuslandstinget 89-. Regionfullmäktig, Västra Götalands län 98-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-02. Ledamot, kulturnämnden 99-02. Vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnd 3, 03-06. Kyrkofullmäktig, Bro 91-97. Nämndeman, Länsrätten i Göteborg 92-06. Styrelseledamot, Bohusläns museum 95-98 och 03-06. Ledamot, Västkuststiftelsen 19-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Bro 86-97. Ledamot, Thordénstiftelsen 90-. Ledamot, Statstjänstemännen avdelning Lok 89-91. Styrelseledamot, fornminnesföreningen Vikarvet 93-. Ledamot, Föreningssparbankens styrelse i Lysekil 91-98. Ersättare, Bohustrafiken AB 92-98. Styrelseledamot, Moderaterna i Lysekil 98-. Ledamot, Medborgarskolans distriktsstyrelse 00-02. 2:e vice ordförande, Moderaternas förbundsstyrelse i Bohuslän 03-11. Ordförande, Rambo AB 19-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frånvaro av äldreprioriteringar
Skriftlig fråga 2014/15:469 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:469 Frånvaro av äldreprioriteringar av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S För ett drygt halvår sedan frågade jag statsrådet Åsa Regnér varför regeringen valde att lägga ned den äldreutredning som syftade till att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Den hade då kommit halvvägs- Inlämnad
- 2015-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Rättssäkerheten hos Försäkringskassan
Interpellation 2014/15:417 av Lars-Arne Staxäng (M)
Interpellation 2014/15:417 Rättssäkerheten hos Försäkringskassan av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sveriges Radio rapporterade den 9 mars 2015 om nya regler för internutredning inom Försäkringskassan, där internutredarna på Försäkringskassan inte längre får fria händer att granska- Inlämnad
- 2015-03-19
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs
Interpellation 2014/15:419 av Lars-Arne Staxäng (M)
Interpellation 2014/15:419 Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Baserat på forskning har Socialstyrelsen satt upp riktlinjer för vilken behandling som ska erbjudas patienter med olika diagnoser. I Dagens Nyheter den 6 mars 2015 kunde vi läsa- Inlämnad
- 2015-03-19
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Alternativ till fas 3
Skriftlig fråga 2014/15:264 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:264 Alternativ till fas 3 av Lars-Arne Staxäng M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsministern har åtskilliga gånger utlovat att hon ska erbjuda dem som är i fas 3 andra former av jobb eller utbildning. Så sent som i tidningen Publikt nr 2:2015 lovar arbetsmarknadsministern att fas- Inlämnad
- 2015-02-25
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Ansvaret för integrationsfrågor i regeringen
Skriftlig fråga 2014/15:220 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:220 Ansvaret för integrationsfrågor i regeringen av Lars-Arne Staxäng M till Statsminister Stefan Löfven S Regeringen har av flera fått kritik för att man har valt att inte ha en integrationsminister till sitt försvar har statsministern sagt att frågan lyfts in på många andra områden och att det är allas- Inlämnad
- 2015-02-12
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Fiskerinäringen i Sverige
Skriftlig fråga 2014/15:208 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fråga 2014/15:208 Fiskerinäringen i Sverige av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det kustnära fisket i Sverige och i Europa har genomgått stora förändringar på senare år. Från att varje kustort hade ett småskaligt fiske har utvecklingen gått mot allt större enheter på allt färre orter. Denna strukturomvandling- Inlämnad
- 2015-02-10
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Nedläggning av Äldreutredningen
Interpellation 2014/15:100 av Lars-Arne Staxäng (M)
Interpellation 2014/15:100 Nedläggning av Äldreutredningen av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S För nästan ett år sedan tillsattes Äldreutredningen S 2014: 02 för att ta sig an en av Sveriges viktigaste utmaningar: framtidens äldreomsorg. Dess direktiv kan knappast betraktas som ideologiska, tvärtom så- Inlämnad
- 2014-11-04
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Stärkt stöd till personer med sällsynta sjukdomar
Motion 2014/15:2593 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2593 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng M Stärkt stöd till personer med sällsynta sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över stödet till personer med sällsynta sjukdomar. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjöfyllerilagen
Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. M Sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera och därefter troligen justera bestämmelserna i sjölagen om högsta tillåtna alkoholmängd i blodet vid framförande av- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt vittnesskydd och respekt för rättsväsendet
Motion 2014/15:1887 av Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1887 av Lars-Arne Staxäng M Förstärkt vittnesskydd och respekt för rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förstärkt vittnesskydd och ett rättsväsende som tydligt markerar mot de som skrämmer vittnen.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Straffskärpning för brott mot särskilt utsatta
Motion 2014/15:1886 av Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1886 av Lars-Arne Staxäng M Straffskärpning för brott mot särskilt utsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta straff för brott mot särskilt utsatta personer. Motivering Det ska aldrig löna sig att begå brott.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen
Motion 2014/15:1851 av Hans Rothenberg och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1851 av Hans Rothenberg och Lars-Arne Staxäng M Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera och konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Motivering Det är viktigt att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetskraftsinvandring
Motion 2014/15:2641 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2641 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetskraftsinvandringsreformen bör vårdas utifrån sitt grundsyfte: en möjlighet för Sverige att möta de utmaningar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försörjningskrav
Motion 2014/15:2640 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2640 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Försörjningskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om försörjningskravet borde omfatta fler anknytningspersoner än i dag och om undantagen är för omfattande- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värna legitimiteten i asylpolitiken
Motion 2014/15:2639 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2639 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Värna legitimiteten i asylpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av utlänningslagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Försäljning av inhemska spritprodukter
Motion 2014/15:2469 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2469 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng M Försäljning av inhemska spritprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försäljning av inhemska spritprodukter. Motivering Brännerier för spritprodukter problemet är- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reformering av bostadspolitiken
Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng M Reformering av bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa tomträttslagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU17 2015/16:CU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Krav på en uppföljning av sysselsättningsutvecklingen
Motion 2014/15:2415 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2415 av Finn Bengtsson m.fl. M Krav på en uppföljning av sysselsättningsutvecklingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på en uppföljning av sysselsättningsutvecklingen i landet Motivering En hög sysselsättningsgrad- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskad mobbning
Motion 2014/15:1468 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1468 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng M Minskad mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elevers trygghet och säkerhet i skolan och om att minska mobbning. Motivering Över en miljon skolelever deltar- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning gynnar företagen
Motion 2014/15:1327 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1327 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng M Gårdsförsäljning gynnar företagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag