Lars Beckman (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 48
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 53 90
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Finansutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-02-15 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-02-23 – 2017-10-13
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-18
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 10–. Regionfullmäktig, Gävleborg 11–14. Ersättare, Gästrike Återvinnare 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Almi Gävleborg 00–03.
Bostadsort
Gävle
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 17– och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 10–14 och miljö- och jordbruksutskottet 10–14, civilutskottet 17, sammansatta civil- och kulturutskottet 17, näringsutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 19–22 och finansutskottet 22–.
Föräldrar
Bengt Beckman och biomedicinska analytikern Marianne Beckman, f. Näsvall.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Björknässkolan Boden 83–86.
Anställningar
Master Foods AB 89–95. Representant, Mix Megapol 95–99. Säljchef, Gävle-Dala NRJ 00–01. Försäljningsdirektör, Föreningen Svenskt Näringsliv 02–. Regionchef/delägare, Nordiska Kvalitetspooler AB 07–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd.