Lars Beckman (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 48
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 53 90
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Finansutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-02-15 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-02-23 – 2017-10-13
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-18
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 10–. Regionfullmäktig, Gävleborg 11–14. Ersättare, Gästrike Återvinnare 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Almi Gävleborg 00–03.
Bostadsort
Gävle
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 17– och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 10–14 och miljö- och jordbruksutskottet 10–14, civilutskottet 17, sammansatta civil- och kulturutskottet 17, näringsutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 19–22 och finansutskottet 22–.
Föräldrar
Bengt Beckman och biomedicinska analytikern Marianne Beckman, f. Näsvall.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Björknässkolan Boden 83–86.
Anställningar
Master Foods AB 89–95. Representant, Mix Megapol 95–99. Säljchef, Gävle-Dala NRJ 00–01. Försäljningsdirektör, Föreningen Svenskt Näringsliv 02–. Regionchef/delägare, Nordiska Kvalitetspooler AB 07–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Straffbeskattning av folket på landsbygden
Interpellation 2018/19:275 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2018/19:275 Straffbeskattning av folket på landsbygden av Saila Quicklund M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har redan i dag bland världens högsta bensin- och dieselskatter. Nya, högre bränsleskatter slår hårt mot landsbygden och landets bilägare. På landsbygden där busskommunikationer- Inlämnad
- 2019-06-04
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Skattebelastningen på privatbilismen
Interpellation 2018/19:272 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2018/19:272 Skattebelastningen på privatbilismen av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S TV4 och Kalla fakta avslöjade nyligen att Sverige, via Exportkreditnämnden, ställt kreditgarantier på över 3 miljarder kronor för svensk utrustning till ett stort gaskraftverk i ryska Arktis. Detta- Inlämnad
- 2019-06-04
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Lärdomar från Danmark kring WLTP-metoden
Skriftlig fråga 2018/19:936 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:936 Lärdomar från Danmark kring WLTP-metoden av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Nyhetssajten F-Plus skriver om hur Danmark har hanterat frågan om WLTP-metoden och bilskatter. Danmark har redan lyckats lösa problemet med den osäkerhet WLTP-metoden skapat kring bilskatter, enligt- Inlämnad
- 2019-08-30
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Friår
Skriftlig fråga 2018/19:930 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:930 Friår av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I en intervju i SVT:s Aktuellt i samband med regeringens budgetpresentation fick finansministern frågor om friår och sa i intervjun att det är en bra utbildningsåtgärd. Det exempel finansministern tog upp var att en sjuksköterska- Inlämnad
- 2019-08-28
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Servicenivån inom lantmäteriområdet
Skriftlig fråga 2018/19:927 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:927 Servicenivån inom lantmäteriområdet av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP Statskontoret har i en nyligen lämnad rapport, Planerad lokalisering av statlig verksamhet en kartläggning av tio större myndigheter redovisat att Arbetsförmedlingen och Lantmäteriet avviker från den generella bilden.- Inlämnad
- 2019-08-28
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Arbetsförmedlingens förvaltning
Skriftlig fråga 2018/19:909 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:909 Arbetsförmedlingens förvaltning av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.- Inlämnad
- 2019-08-21
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Problem med webbtjänsten Jobskills
Skriftlig fråga 2018/19:908 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:908 Problem med webbtjänsten Jobskills av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.- Inlämnad
- 2019-08-21
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Skarven och mångfalden i havsmiljön
Skriftlig fråga 2018/19:849 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:849 Skarven och mångfalden i havsmiljön av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S Skarven har rört upp känslorna hos de som bor i Sveriges kust- och skärgårdsområden. Det har resulterat i mängder av insändare och debattartiklar, men också en hel del tidningsartiklar. Tyvärr verkar det som att man- Inlämnad
- 2019-07-12
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Rovdjur
Skriftlig fråga 2018/19:815 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:815 Rovdjur av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S Regeringens myndighet Naturvårdsverket har meddelat att det inte blir någon vargjakt i Sverige i vinter. Regeringens myndighet har ändrat riksdagens beslut om att det ska finnas 170270 vargar i Sverige. Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket- Inlämnad
- 2019-06-24
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Försäljningen av Metria
Skriftlig fråga 2018/19:812 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:812 Försäljningen av Metria av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har nyligen överlämnat skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj under 2018 ökade med ca 60 miljarder- Inlämnad
- 2019-06-20
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statlig uthyrning av jordfräsar
Skriftlig fråga 2018/19:800 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:800 Statlig uthyrning av jordfräsar av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen och som verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Bolaget ägnar sig åt uthyrning av maskiner, verktyg och bilar. På samtliga orter där Arento- Inlämnad
- 2019-06-18
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Offentliganställdas anställningstrygghet
Skriftlig fråga 2018/19:799 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:799 Offentliganställdas anställningstrygghet av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S KU har i sitt betänkande 2018/2019:KU20 utförligt redogjort för vad som gäller för offentliganställdas anställningstrygghet. Man skriver under Regeringsformens bestämmelser: Enligt 1 kap. 9 regeringsformen- Inlämnad
- 2019-06-18
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statistikbrister
Skriftlig fråga 2018/19:775 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:775 Statistikbrister av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Jag har ställt en fråga till riksdagens utredningstjänst om hur många av dem som har mottagit etableringsersättning har gått över till egen förvärvsinkomst respektive erhållit försörjningsstöd under samma tidsperiod efter- Inlämnad
- 2019-06-13
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Vård till vuxna asylsökande
Interpellation 2018/19:291 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2018/19:291 Vård till vuxna asylsökande av Lars Beckman M till Socialminister Lena Hallengren S Av Sveriges 21 regioner har sex Östergötland, Västernorrland, Gävleborg, Sörmland, Västmanland och Västerbotten valt att ge utökad vård till vuxna asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i landet,- Inlämnad
- 2019-06-13
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Fler tillval för hyresgäster
Betänkande 2018/19:CU18
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ge hyresgäster större möjlighet att komma överens med hyresvärden om att anpassa den egna lägenhetens standard. Förslaget innebär att hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om antingen en prishöjning för att höja lägenhetens standard, eller en lägre hyra för att sänka den. Överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd ska gälla i tio år, och därefter ska samma regler för prissättning gälla som för hyran i övrigt.
De nya reglerna börjar gälla den 2 oktober 2019.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 32, 56 minuter
- Justering
- 2019-06-04
- Bordläggning
- 2019-06-12
- Debatt
- 2019-06-13
- Beslut
- 2019-06-18
Klimatlagen och mobilitet
Interpellation 2018/19:211 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2018/19:211 Klimatlagen och mobilitet av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Enligt klimatlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål på vägen dit ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter,- Inlämnad
- 2019-04-25
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:245 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2018/19:245 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Jan Ericson M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att generaldirektören Ann-Marie Begler lämnade sin tjänst hos Försäkringskassan frivilligt. Detta har dementerats av- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:243 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2018/19:243 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Lars Beckman M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt uttryckte statsrådet själv vid- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Interpellation 2018/19:242 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt har Försäkringskassans- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Kompensation till flygresenärer
Skriftlig fråga 2018/19:743 av Lars Beckman (M)
Fråga 2018/19:743 Kompensation till flygresenärer av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Helägda och delstatliga företag har ett särskilt stort ansvar att följa konsumentetiska och företagsetiska riktlinjer. Högste företrädaren för ett företag där staten är en betydande ägare har sagt i en intervju till- Inlämnad
- 2019-06-11
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)