Lars Eriksson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2012-10-01 – 2018-03-19
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Civilutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-19
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-03-19
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-03-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 12- (statsrådsersättare 061002-061006). Ledamot civilutskottet 14-. Suppleant civilutskottet 12-14 och EU-nämnden 14-.
Bostadsort
Västerås