Lars Hjälmered (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-05-11 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-02-25 – 2019-05-10
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2019-02-24
- Ledig
- 2012-09-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-08-31
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2019-05-11 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2022-02-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-02-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2009-10-16
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-12-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2008-10-14 – 2010-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Föräldrar
Civilingenjören Jan-Olof Hjälmered och fil.kand. Maud Stunek Hjälmered.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Anställningar
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Litteratur
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Myndighetskoncentration av forskningsfinansiering
Interpellation 2007/08:835 av Bengtsson, Finn (m)
den 18 augusti Interpellation 2007/08:835 Myndighetskoncentration av forskningsfinansiering av Finn Bengtsson m till statsrådet Lars Leijonborg fp Regeringens särskilda utredare av myndighetsorganisation för forskningsfinansiering, Madelene Sandström, vill koncentrera statens ansvar för detta ytterligare jämfört- Inlämnad
- 2008-08-18
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Svenska matematikkunskaper
Skriftlig fråga 2007/08:1529 av Hjälmered, Lars (m)
den 8 augusti Fråga 2007/08:1529 Svenska matematikkunskaper av Lars Hjälmered m till utbildningsminister Jan Björklund fp Rapporter visar att matematikkunskaperna hos svenska elever sjunker för varje år. Konsekvensen om man inte lär sig tillräckligt mycket matte i grundskolan blir problem med att hänga med i gymnasiet- Inlämnad
- 2008-08-08
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Studiebidrag eller barnbidrag till intellektuellt funktionshindrade elever
Skriftlig fråga 2007/08:1258 av Hjälmered, Lars (m)
den 23 maj Fråga 2007/08:1258 Studiebidrag eller barnbidrag till intellektuellt funktionshindrade elever av Lars Hjälmered m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m De flesta av Sveriges ungdomar får barnbidrag tills de fyller 16 år, och därefter studiebidrag på gymnasiet. Under ett besök på föreningen Grunden- Inlämnad
- 2008-05-23
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Framtida fordonsforskning
Skriftlig fråga 2007/08:1035 av Hjälmered, Lars (m)
den 4 april Fråga 2007/08:1035 Framtida fordonsforskning av Lars Hjälmered m till näringsminister Maud Olofsson c Jag har tidigare frågat vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att möjliggöra en förlängning av den pågående fordonsforskningen. I svaret som jag tolkar som positivt pekar ministern på- Inlämnad
- 2008-04-04
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Införande av "grön gräddfil" för hela näringslivet
Skriftlig fråga 2007/08:762 av Hjälmered, Lars (m)
den 13 februari Fråga 2007/08:762 Införande av grön gräddfil för hela näringslivet av Lars Hjälmered m till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har tidigare frågat miljöministern om införandet av en grön gräddfil för näringslivet. Det skulle underlätta för företag i deras arbete att exempelvis miljöanpassa produktionen- Inlämnad
- 2008-02-13
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Regeringen, fordonsindustrin och framtiden
Interpellation 2007/08:318 av Johansson, Lars (s)
den 17 januari Interpellation 2007/08:318 Regeringen, fordonsindustrin och framtiden av Lars Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Den 13 november inlämnade undertecknad en interpellation rörande näringsministerns handläggning av fordonsindustrin och om behovet av ett förlängt industri- och fordonstekniskt- Inlämnad
- 2008-01-17
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Olika förutsättningar för friskolor och kommunala skolor
Skriftlig fråga 2007/08:718 av Hjälmered, Lars (m)
den 6 februari Fråga 2007/08:718 Olika förutsättningar för friskolor och kommunala skolor av Lars Hjälmered m till utbildningsminister Jan Björklund fp Förutsättningarna för att bedriva undervisning är ibland inte desamma för kommunala skolor och friskolor. Ett för mig nyligen presenterat exempel påvisar detta.- Inlämnad
- 2008-02-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Förenkling av betalning för hushållsnära tjänster
Skriftlig fråga 2007/08:572 av Hjälmered, Lars (m)
den 9 januari Fråga 2007/08:572 Förenkling av betalning för hushållsnära tjänster av Lars Hjälmered m till näringsminister Maud Olofsson c Införandet av skattereduktion för hushållsnära tjänster var en välkommen reform. Med reformen följer möjlighet för skapandet av många nya företag och arbetstillfällen samt- Inlämnad
- 2008-01-09
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Fordonsforskningsprojektet
Skriftlig fråga 2007/08:514 av Hjälmered, Lars (m)
den 18 december Fråga 2007/08:514 Fordonsforskningsprojektet av Lars Hjälmered m till näringsminister Maud Olofsson c Jag har tidigare frågat om fortsättningen av de forskningsprojekt, såsom Gröna bilen, som har en löptid fram till och med 2008. I svaret, som jag tolkade som försiktigt positivt, angavs att regeringen- Inlämnad
- 2007-12-18
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Betänkande 2007/08:UbU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla. Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare. Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks. Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.- Behandlade dokument
- 32
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 89, 281 minuter
- Justering
- 2007-11-27
- Debatt
- 2007-12-12
- Beslut
- 2007-12-12
Införande av "grön gräddfil" för näringslivet
Skriftlig fråga 2007/08:405 av Hjälmered, Lars (m)
den 4 december Fråga 2007/08:405 Införande av grön gräddfil för näringslivet av Lars Hjälmered m till miljöminister Andreas Carlgren c Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder behöver i dag söka om sina tillstånd. Det är något som tar lång tid och kostar mycket pengar detta trots- Inlämnad
- 2007-12-04
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Införande av tonnagebeskattning av sjöfarten
Skriftlig fråga 2007/08:353 av Hjälmered, Lars (m)
den 27 november Fråga 2007/08:353 Införande av tonnagebeskattning av sjöfarten av Lars Hjälmered m till finansminister Anders Borg m Sverige är i dag en av världens 20 största sjöfartsnationer med runt 600 fartyg ägda av svenska rederier. En majoritet av de svenskägda fartygen seglar dock under utländsk flagg.- Inlämnad
- 2007-11-27
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Omreglera den svenska spelmarknaden
Motion 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé m.fl. m Omreglera den svenska spelmarknaden m1453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett licenssystem som uppfyller EG-rättens krav genom att stå öppet för företag verksamma i Sverige- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen
Motion 2007/08:T482 av Hans Rothenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2007/08:T482 av Hans Rothenberg m.fl. m Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen m1429 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av en fungerande infrastruktur i Västra Götaland. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastruktur i Göteborg och Västsverige
Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)
Motion till riksdagen 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, c, kd Infrastruktur i Göteborg och Västsverige fp1376 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktursatsningar i Göteborg och Västsverige. Motivering Sverige lider för närvarande- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åldersgräns för alkoholinköp
Motion 2007/08:So437 av Christian Holm och Lars Hjälmered (m)
Motion till riksdagen 2007/08:So437 av Christian Holm och Lars Hjälmered m Åldersgräns för alkoholinköp m1521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åldersgränsen för inköp av alkoholhaltiga drycker ska jämställas med myndighetsåldern. Motivering- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetskraftsinvandring
Motion 2007/08:Sf272 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf272 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad m Arbetskraftsinvandring m1599 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om underlättande av arbetskraftsinvandring. Motivering För unga personer är det idag inte bara en möjlighet- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphovsrätten på Internet
Motion 2007/08:N289 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé (m)
Motion till riksdagen 2007/08:N289 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé m Upphovsrätten på Internet m1585 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synen på upphovsrätten på Internet. Motivering Den kreativa sektorn inom tv, film, musik, förlag, dataspel- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försvarsmaktens logistik
Motion 2007/08:Fö240 av Lars Hjälmered och Anders Hansson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Fö240 av Lars Hjälmered och Anders Hansson m Försvarsmaktens logistik m1589 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt omstöpning av Försvarsmaktens logistik genom en större inblandning av externa aktörer.- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag