Lars Hjälmered (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-05-11 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-02-25 – 2019-05-10
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2019-02-24
- Ledig
- 2012-09-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-08-31
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2019-05-11 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2022-02-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-02-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2009-10-16
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-12-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2008-10-14 – 2010-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Föräldrar
Civilingenjören Jan-Olof Hjälmered och fil.kand. Maud Stunek Hjälmered.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Anställningar
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Litteratur
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet
På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S deltar. Debatten kan följas via webb-tv. Webb-- Datum
- 2016-05-24
Effektreserv 2020-2025
Betänkande 2015/16:NU19
Giltighetstiden för lagen om effektreserv ska förlängas fram till 2025. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Lagen om effektreserv kom till i början av 2000-talet på grund av att riksdagen ansåg att det fanns risk för effektbrist i Sverige, det vill säga brist på el vid en given tidpunkt. Lagen ska vara en övergångslösning och tanken är att effektreserven ska aktiveras när det uppstår en effektbrist i elsystemet. Den nuvarande giltighetstiden sträcker sig fram till 2020 men riksdagen har nu förlängt giltighetstiden med fem år till. Anledningen är att det fortfarande finns risk för att det, exempelvis under kalla vinterdagar, produceras mindre el än vad elanvändarna vill ha ut.
Den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät ges samtidigt större befogenheter och får vid upphandling av effektreserven framöver ingå avtal om minskad elförbrukning med vilken part som myndigheten själv anser lämplig.
Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 12, 65 minuter
- Justering
- 2016-04-26
- Bordläggning
- 2016-05-11
- Debatt
- 2016-05-12
- Beslut
- 2016-05-12
med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en riktlinje för det statliga riskkapitalet ska vara- Inlämnad
- 2016-03-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU23
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Backaundantaget
Interpellation 2015/16:471 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2015/16:471 Backaundantaget av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S För några år sedan infördes trängselskatt i Göteborg. Utformningen av systemet och placeringen av betalstationer blev milt uttryckt problematiskt för boende i stadsdelen Backa på Hisingen i Göteborg. Synpunkter från- Inlämnad
- 2016-03-08
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025
Motion 2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en effektreserv på nordisk-baltisk nivå- Inlämnad
- 2016-03-16
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg
Interpellation 2015/16:449 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2015/16:449 Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Sverigeförhandlingen pågår sedan ungefär 1,5 år. Särskilda utredare har i uppdrag att utreda möjligheter att investera i höghastighetståg och satsningar i kollektivtrafik i bland annat Göteborg.- Inlämnad
- 2016-03-01
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Energipolitiken
Interpellation 2015/16:448 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2015/16:448 Energipolitiken av Lars Hjälmered M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Regeringen tillsatte våren 2015 en statlig utredning, kallad Energikommissionen, med uppdraget att utreda och lämna förslag till en energipolitik i tidsperspektivet 20252050. Under 2015 valde regeringen att ensidigt och vid- Inlämnad
- 2016-03-01
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet
Interpellation 2015/16:362 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2015/16:362 Avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Västsverige är en växande region och ett industriellt och logistiskt nav i Sverige. En ökande befolkning och ett växande näringsliv och en växande arbetsmarknad kräver investeringar- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi
Motion 2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör utveckla en handelsstrategi som beaktar såväl import och export som delar av en utvecklad- Inlämnad
- 2016-01-19
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU13
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 18 avslag
med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande
Motion 2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortsätter arbetet kring hållbarhet och företagande och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-01-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Betänkande 2015/16:NU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 om 6 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet näringsliv.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om regeländringar gällande AB Svensk Exportkredit, AB Götakanal bolag och SAS AB. Ändringarna berör ägarstruktur (AB Svensk Exportkredit), användning av vinst (AB Götakanal bolag) och försäljningskostnader (SAS AB).
- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 53, 137 minuter
- Justering
- 2015-11-26
- Bordläggning
- 2015-12-08
- Debatt
- 2015-12-09
- Beslut
- 2015-12-10
Byggregler som likställer olika energilösningar för el och värme i nya byggnader
Skriftlig fråga 2015/16:398 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2015/16:398 Byggregler som likställer olika energilösningar för el och värme i nya byggnader av Lars Hjälmered M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I Sveriges finns byggregler som sätter ramarna för hur man får bygga nya bostäder. En del av dessa handlar om de energikrav som ställs på nya byggnader. Boverket har tagit- Inlämnad
- 2015-12-01
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Finansministerns och regeringens åsikt om hushållsnära tjänster
Skriftlig fråga 2015/16:403 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2015/16:403 Finansministerns och regeringens åsikt om hushållsnära tjänster av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Det finns ett behov av fler jobb i Sverige, inte minst för att möta det framväxande nya utanförskapet och den ökande migrationen. Införandet av reformen om hushållsnära tjänster- Inlämnad
- 2015-12-01
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Tvätteribranschens utveckling och osund statlig konkurrens
Skriftlig fråga 2015/16:397 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2015/16:397 Tvätteribranschens utveckling och osund statlig konkurrens av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Tvätteribranschen är en bransch med runt 5 000 anställda. Branschen har arbetat hårt för att få bort oseriösa företag. Många företag i branschen är små eller medelstora.- Inlämnad
- 2015-12-01
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
med anledning av skr. 2015/16:33 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
Motion 2015/16:3261 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3261 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD med anledning av skr. 2015/16:33 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sin rapportering till riksdagen bör bli mer transparent,- Inlämnad
- 2015-11-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg
Skriftlig fråga 2015/16:179 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2015/16:179 Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S För några år sedan infördes trängselskatt i Göteborg. Utformningen av systemet och placeringen av betalstationer blev milt uttryckt problematisk för boende i stadsdelen- Inlämnad
- 2015-10-23
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Förankring av Vattenfalls försäljningsprocess av tyskt brunkol
Interpellation 2015/16:32 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:32 Förankring av Vattenfalls försäljningsprocess av tyskt brunkol av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vattenfall har via ett pressmeddelande den 22 september lämnat beskedet att de kommer att ta ytterligare ett steg i försäljningsprocessen av- Inlämnad
- 2015-09-30
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Regeringens möjligheter att stoppa en försäljning av Vattenfall AB:s tyska brunkolsverksamhet
Skriftlig fråga 2015/16:173 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2015/16:173 Regeringens möjligheter att stoppa en försäljning av Vattenfall AB:s tyska brunkolsverksamhet av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vattenfall gör sedan ett antal år tillbaka en översyn och omdaning av sin verksamhet. En del av detta är att Vattenfall den 22 september- Inlämnad
- 2015-10-22
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Minskade skatteintäkter som följd av kraftigt höjd effektskatt på kärnkraft
Skriftlig fråga 2015/16:167 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2015/16:167 Minskade skatteintäkter som följd av kraftigt höjd effektskatt på kärnkraft av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fattade tidigare i år beslut om att kraftigt höja effektskatten på kärnkraft, den så kallade kärnkraftsskatten.- Inlämnad
- 2015-10-22
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)