Lars Jilmstad (M)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Direktör.
- Född år
- 1946
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-01-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-08-26 – 2019-12-31
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2021-06-10 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-05-12 – 2021-06-10
- Suppleant
- 2019-08-29 – 2020-05-03
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2022-06-27 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19- (ersättare 190829-). Suppleant konstitutionsutskottet 19-.
Föräldrar
Överstelöjtnant Anders Jilmstad och Toni Jilmstad, f. Olsson.
Utbildning
Studentexamen, Borås högre allmänna läroverk 65. Collegestudier, Shippensburg State University, Pennsylvania, USA 65-66. Studier i bl.a. statskunskap och nationalekonomi, Lunds universitet 67-72. Reservofficersutbildning 68-71.
Anställningar
Diverse uppdrag/deltidsarbeten, Borås tidning och Sydsvenska Dagbladet 60-72. Informationsassistent, Södermanlands läns landsting 72-73. Redaktionschef, chefredaktör, presschef och tillförordnad informationschef, Rikspolisstyrelsen 73-83. Redaktionschef, chefredaktör, presschef m.m., Svenska Arbetsgivareföreningen 83-01 och Svenskt Näringsliv 01-09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 14-18 och ersättare 18-. Ersättare, kommunstyrelsen 16-18. Ordförande, Farsta stadsdelsnämnd 11-14 och 18- och vice ordförande 15-18. Gruppledare, Moderaterna, miljö- och hälsoskyddsnämnden 14-18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Folk och försvar 93-08. Ledamot, Stiftelsen Sveriges nationaldag 97-16. Ledamot, styrelsen för Stockholms hamnar 11-. Suppleant, styrelsen för hamnen i Kapellskär.
Litteratur
Nya Zeeland - från kris till systemskifte (93), Tjeckien - det politiskt möjliga (94, tillsammans med Tommy Wahlström), Fallet Uruguay - från kris till uppgivenhet (94, tillsammans med Sven-Otto Littorin), Moving up down under - om djärva reformer i Australien (07), Under Nicolins ledning (14).