Lars Mejern Larsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 133
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 47 65
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2005-03-01 – 2005-05-26
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2005-03-01 – 2005-05-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2005-03-01 – 2005-05-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-12-03 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2011-06-13 – 2014-10-07
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2015-06-22 – 2018-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 05 (ersättare 050301–050526) och 06–. Ledamot trafikutskottet 10–18 och kulturutskottet 18–. Suppleant näringsutskottet 05, socialutskottet 05, kulturutskottet 06–10, trafikutskottet 06–10, arbetsmarknadsutskottet 10– och EU-nämnden 11–14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–18 och Nordiska rådets svenska delegation 15–18.
Föräldrar
Metallarbetaren Lars-Göran Larsson och bibliotekskanslisten Henny Högberg, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, bygg och anläggning, Karlstad, slutår 83.
Anställningar
Posten, Tomteboda och Karlstad 85–87. Snickare, Diös/Siab i Karlstad 87–95. Ombudsman, Bygg 29:an i Värmland 95–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, utskottet för kunskap och kultur i Norden, Nordiska kulturfonden 18–. Ordförande, valkommittén, Nordiska rådet 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlstad 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, kollektivtrafiknämnden 95–98 och tillväxtutskottet. Ledamot, fritidsnämnden 99–02 och arbetsgruppen för demokratifrågor 99–01. Ordförande, tekniska nämnden 03–. Ersättare, Region Värmland kommunalförbund 03. Suppleant, Karlstad Stadshus AB och Helax bränsleutveckling AB 05–06. Ledamot, Karlstad-Grums vattenförbund och Stiftelsen Karlstads studentbostäder 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna i Norrstrand i Karlstad och Byggfackens Socialdemokratiska förening. Ledamot, Socialdemokraterna i Värmlands distriktsstyrelse. Styrelseledamot, Bygg 29:an Värmland, LO Värmland, Värmlands Folkblad AB, Riksbyggen Värmland, TBM Utbildning AB, RYK Värmland, Byggarbetsnämnden Värmland, Byggnads förbundsfullmäktige, VVS-branchens yrkeskommitté och NTF Värmland.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Besparingar inom försvaret
Skriftlig fråga 2006/07:1535 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 9 augusti Fråga 2006/07:1535 Besparingar inom försvaret av Lars Mejern Larsson s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Under sommaren har oklarheter uppstått angående försvarets framtida budgetutrymme. Finansminister Anders Borg har meddelat att försvaret de närmaste åren ska spara 3 till 4 miljarder för att- Inlämnad
- 2007-08-09
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Rättvis trafikförsäkring
Skriftlig fråga 2006/07:1512 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 2 augusti Fråga 2006/07:1512 Rättvis trafikförsäkring av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Trafikskadenämndens uppgift är att ge försäkringsbolagen förslag på ersättningens storlek, särskilt i sådana fall som medför invaliditet eller som har lett till dödsfall. Grundprincipen- Inlämnad
- 2007-08-02
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Miljöaspekter vid placering av försvarets logistikcentrum
Skriftlig fråga 2006/07:1256 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 25 maj Fråga 2006/07:1256 Miljöaspekter vid placering av försvarets logistikcentrum av Lars Mejern Larsson s till försvarsminister Mikael Odenberg m Jag har hört att Försvarsmakten nu utreder var de ska placera sitt framtida logistikcentrum. Platsen för denna placering avgörs av bland annat tillgången på vägar,- Inlämnad
- 2007-05-25
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
Bostadspolitik
Interpellation 2006/07:487 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 25 april Interpellation 2006/07:487 Bostadspolitik av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Den svenska bostadsmarknaden präglas av att det inte finns tillräckligt med bostäder i de flesta av landets mer expansiva städer och regioner. Det extrema exemplet är Stockholm och dess omgivningar. Men- Inlämnad
- 2007-04-25
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Bostadspolitik
Interpellation 2006/07:469 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 12 april Interpellation 2006/07:469 Bostadspolitik av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Den svenska bostadsmarknaden präglas av att det inte finns tillräckligt med bostäder i de flesta av landets mer expansiva städer och regioner. Det extrema exemplet är Stockholm och dess omgivningar. Men- Inlämnad
- 2007-04-12
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Nya hastighetsgränser
Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. s Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. Motivering I propositionen föreslår regeringen en komplettering av dagens fem hastighetsgränser på vägarna med ytterligare fem. Bakgrunden- Inlämnad
- 2007-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Diskriminering på bostadsmarknaden
Skriftlig fråga 2006/07:685 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 21 februari Fråga 2006/07:685 Diskriminering på bostadsmarknaden av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Hyresgästföreningen avslöjade för en tid sedan en högst påtaglig och frekvent diskriminering av människor med utländskt klingande namn hos de svenska bostadsbolagen. Flera bolag blev anmälda- Inlämnad
- 2007-02-21
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal
Motion 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. s Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mönstringen av intendenturpersonal. Motivering I regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen- Inlämnad
- 2007-01-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flygplatsutredningen
Skriftlig fråga 2006/07:490 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 16 januari Fråga 2006/07:490 Flygplatsutredningen av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Flygplatserna i Värmland har stor betydelse för näringslivet och turismen i hela regionen. Framtiden för dessa flygplatser är dock osäker. Den statliga Flygplatsutredningen leds av Christina Rogestam- Inlämnad
- 2007-01-16
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006–2008
Motion 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. s Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att Lissabonstrategin även framöver ska betona en helhetssyn som innebär- Inlämnad
- 2006-12-13
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Överteckning av investeringsstödet för byggandet av hyresrätter
Skriftlig fråga 2006/07:314 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 7 december Fråga 2006/07:314 Överteckning av investeringsstödet för byggandet av hyresrätter av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd För många av företagen är investeringsstöden en förutsättning för att planerade byggen över huvud taget ska bli av. Många företag har mer eller mindre panikartat- Inlämnad
- 2006-12-07
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Motion 2006/07:A15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s En arbetslöshetsförsäkring för arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete. Motivering Med regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete kommer- Inlämnad
- 2006-12-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Investeringsstödet för byggandet av hyresrätter
Skriftlig fråga 2006/07:211 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 24 november Fråga 2006/07:211 Investeringsstödet för byggandet av hyresrätter av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd I Karlstad byggs det nu flera hyresrätter än på många andra platser i landet. Framför allt har många byggföretag planerat att bygga många hyresrätter, en utveckling som alla har- Inlämnad
- 2006-11-24
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Entreprenader
Motion 2006/07:Fi259 av Ronny Olander m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi259 av Ronny Olander m.fl. s Entreprenader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lika villkor för entreprenader. Motivering Enligt lagen om offentlig upphandling ska i princip det lägsta anbudet vid upphandling av t.ex.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattereduktion för avgift till facklig organisation
Motion 2006/07:Fi249 av Hans Stenberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi249 av Hans Stenberg m.fl. s Skattereduktion för avgift till facklig organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bibehållande av skattereduktion för avgift till facklig organisation. Motivering Skattereduktion- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statliga åtgärder för allas möjlighet till bostad
Motion 2006/07:C363 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C363 av Lars Mejern Larsson m.fl. s Statliga åtgärder för allas möjlighet till bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om statliga åtgärder för att ge alla möjlighet till bostad. Motivering I Karlstad byggs det nu- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statliga hissbidrag till flerbostadshus
Motion 2006/07:C362 av Lars Mejern Larsson och Tommy Ternemar (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C362 av Lars Mejern Larsson och Tommy Ternemar s Statliga hissbidrag till flerbostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för att återigen införa statliga bidrag till hissar i flerbostadshus.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändringarna i a-kassan
Motion 2006/07:A331 av Agneta Gille m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A331 av Agneta Gille m.fl. s Förändringarna i a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringarna i a-kassan. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av den svenska modellen. Cirka 600 000 individer- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stängselgrupper som arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Motion 2006/07:A316 av Ann-Kristine Johansson och Lars Mejern Larsson (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A316 av Ann-Kristine Johansson och Lars Mejern Larsson s Stängselgrupper som arbetsmarknadspolitisk åtgärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stängselgrupper som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Motivering Flera områden- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Yrkesutbildning
Motion 2006/07:Ub365 av Gunnar Sandberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub365 av Gunnar Sandberg m.fl. s Yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om yrkesutbildningens utformning. Motivering 40 av eleverna i gymnasieskolan går på yrkesförberedande utbildningar på gymnasiet. Ett stort- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag