Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
krigsmaterielexporten till Sydafrika
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
samstämmighet i fattigdomsbekämpningen
Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:145 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Carin Jämtin (S)
delegationsbesök i Nigeria
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
situationen i Bolivia
Interpellation 2003/04:18 av Ohly, Lars (v)
den 2 oktober Interpellation 2003/04:18 av Lars Ohly v till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om situationen i Bolivia Situationen i Bolivia har under flera år varit orolig. Motsättningarna har under de senaste åren blivit allt djupare mellan landets landsbygdsbefolkning och regeringen, som vägrat att ha en öppen- Inlämnad
- 2003-10-02
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)