Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Motion 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Klargöranden och förbättringar när det gäller lagstiftningen om vår utlandsstyrka inom Försvarsmakten är efterlängtade och absolut nödvändiga. Dels har många unga människor skadats- Inlämnad
- 1999-03-25
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- ----------1998/99:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.
Motion 1998/99:U7 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U7 av Murad Artin m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. I Asien växte de tidigaste högkulturerna fram. Där har flera av de stora världsreligionerna vuxit fram. Asiatiska tänkare bildade skolor som fick betydelse för Europa.- Inlämnad
- 1999-03-24
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
svenska medborgares säkerhet
Skriftlig fråga 1998/99:869 av Ohly, Lars (v)
Fråga 1998/99:869 av Lars Ohly v till utrikesministern om svenska medborgares säkerhet den 26 augusti Den turkiske statsåklagaren och huvudåklagaren i de statliga säkerhetsdomstolarna, Nuhmete Yüksel, har begärt att få anhålla 33 av de 65 medlemmarna i det kurdiska exilparlamentet. Han skall därvid ha rätt att gripa- Inlämnad
- 1999-08-26
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
med anledning av prop. 1998/99:27 Ändringar i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Motion 1998/99:U1 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U1 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:27 Ändringar i lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner Den 27 april beslöt Europeiska rådet om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien, vilket innebar att den svenska riksdagen måste- Inlämnad
- 1998-11-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ekonomiska kriser och globalisering
Motion 1998/99:Fi213 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi213 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v Ekonomiska kriser och globalisering Ekonomiska kriser och globalisering Vid mitten av 1990-talet hade spekulationsekonomin slitit alla band med den verkliga ekonomin. Enligt beräkningar från FN:s utvecklingskonferens UNCTAD motsvarade- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Guatemala
Motion 1998/99:U609 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U609 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v Guatemala Guatemala en hotad fredsprocess Guatemala är ett av världens vackraste länder med bördiga jordar, gröna otillgängliga bergsmassiv och djup djungel. I Guatemala odlas kaffe, majs, bananer, kardemumma och neråt kusten, tropiska- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1998/99:UU2 1998/99:UU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Kuba
Motion 1998/99:U604 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U604 av Lars Ohly m.fl. v Kuba Blockaden Kuba är ett land som sedan mer än 35 år är utsatt för krigföring från stormakten USA. USA:s blockad mot Kuba har varit mycket negativ för landet, dess ekonomi och försörjning med livsmedel och läkemedel. Det handlar om utpressning för att uppnå- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1998/99:UU10 1998/99:UU2 1998/99:UU3
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Äldreomsorgen i Stockholmsregionen
Motion 1998/99:So410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:So410 av Ulla Hoffmann m.fl. v Äldreomsorgen i Stockholmsregionen En projektgrupp bestående av representanter för Kommunförbundet i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Socialhögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Ersta Sköndal högskolan och Stiftelsen Äldrecentrum har beskrivit- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Det arktiska samarbetet
Motion 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. v Det arktiska samarbetet Med de arktiska staterna avses de stater som har någon del av sitt territorium ovanför polcirkeln. I det arktiska rådssamarbetet deltar de fem nordiska länderna, Ryssland, USA och Kanada. Grönland räknas givetvis till det danska territoriet.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1998/99:UU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Nordiskt samarbete
Motion 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Nordiskt samarbete Inledning Nordiskt samarbete är av gammalt datum, långt äldre än Nordiska rådet, som grundades 1952. Det nordiska samarbetet grundar sig på gemensamma kulturella och politiska värden. De enskilda ländernas identiteter i Norden- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1998/99:AU5 1998/99:FiU2 1998/99:FiU20 1998/99:UU1 1998/99:UU12 1998/99:UU13 1998/99:UU3 1999/2000:UU5 2000/01:UU11
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Exporten av JAS-Gripen
Motion 1998/99:U406 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U406 av Lars Ohly m.fl. v Exporten av JAS 39 Gripen Inledning I och med det kalla krigets upphörande har förutsättningarna för internationell nedrustning och en minskning av militärutgifterna i världen kraftigt förbättrats. Samtidigt har allt fler länder när terrorbalansen inte längre- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:UU13
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
MAI-avtalet
Motion 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. v MAI-avtalet Inledning Dagens värld präglas av skriande fattigdom jämsides med lyx och överflöd. Världen står inför stora miljöproblem, bristande demokrati, förakt för mänskliga rättigheter, ojämlikhet mellan kvinnor och män och utsugning av fattiga. De 254- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1998/99:NU13 1998/99:UU12
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
De fattiga ländernas skulder
Motion 1998/99:U202 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:U202 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v De fattiga ländernas skulder Skuldavskrivning i tredje världen Sverige kommer aktivt att verka för en hållbar lösning på de fattigaste ländernas skuldproblem inklusive att det år 2000 finns beslut om eller en plan som erbjuder tillräcklig- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1998/99:UU2 2000/01:UU4
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Export av krypteringsprogram
Motion 1998/99:T802 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:T802 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v Export av krypteringsprogram Regeringen beslutade i februari 1998 att svensk exportkontroll skall tillämpas när svenska krypteringsprogram görs åtkomliga via Internet. Detta innebär att export av avancerad kryptering, ett område inom vilket- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- -----1998/99:TU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Flygtrafiken och miljön m.m.
Motion 1998/99:T703 av Stig Eriksson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1998/99:T703 av Stig Eriksson m.fl. v Flygtrafiken och miljön m.m. Inledning Flyget är ett av de snabbast växande kommunikationerna. Prognoserna, enligt Luftfartsverket, visar att inrikestrafiken kommer att öka med 3-4 fram till år 2001. I dag svarar flyget för 6 av persontransporterna i landet.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:TU1 1998/99:TU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation