Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap
Motion 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de anslag som hittills anvisats för höjd beredskap också skall kunna användas för insatser som stärker- Inlämnad
- 2002-04-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU10
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Motion 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår utkastet till proposition 2001/02:86 Sveriges antagande- Inlämnad
- 2002-02-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:JuU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga
Motion 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att allmän värnplikt skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att denna- Inlämnad
- 2001-10-12
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret
Motion 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Innehållsförteckning Innehållsförteckning 7 Förslag till riksdagsbeslut 8 Inledning 9 Konfliktförebyggande åtgärder 10 Det civila försvarets finansiering i en breddad hotbild 11- Inlämnad
- 2001-10-12
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:FöU7 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret
Motion 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall följa sina internationella åtaganden och vad Organisationen för säkerhet och samarbete- Inlämnad
- 2001-10-12
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
Dammar och exportkrediter
Motion 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. v Dammar och exportkrediter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de sekretessbestämmelser som gällt för Exportkreditnämnden måste ses över och att nämndens verksamhet blir öppnare. 1 Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU38 2001/02:NU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel
Motion 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. v Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till lag som ger de svenska fiskarna ersättning för utgifter i samband med att krigsmateriel fångas i redskapen. Ersättning- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
EU:s framtid
Motion 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. v EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i enlighet med vad i motionen anförs tillsätter en utredning som belyser maktrelationerna mellan Sveriges riksdag och EU:s institutioner vad gäller lagstiftningen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget
Motion 2001/02:K4 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:K4 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 23 2 Förslag till riksdagsbeslut 24 3 Inledning 24 4 Tillkomsten av Nicefördraget 26 5 Sveriges tillträde till Nicefördraget 27 6 Institutionerna 28 6.1 Europaparlamentet 28- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:KUU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Sverige och slavhandeln över Atlanten
Motion 2001/02:U220 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U220 av Murad Artin m.fl. v Sverige och slavhandeln över Atlanten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska regeringen bör utreda i vilken utsträckning Sverige bedrev eller deltog i slavhandeln över Atlanten.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer
Motion 2001/02:U219 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U219 av Murad Artin m.fl. v Folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska regeringen bör verka för att och visa på det angelägna och nödvändiga i en officiell redovisning- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Situationen i Sri Lanka
Motion 2001/02:U212 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U212 av Murad Artin m.fl. v Situationen i Sri Lanka 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige bör verka för att de tamiler som arresterats och hållits fängslade utan rannsakning och dom antingen friges eller att deras fall underkastas- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Oromofolket i Etiopien
Motion 2001/02:U211 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U211 av Murad Artin m.fl. v Oromofolket i Etiopien 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den bör verka för att EPRDF-regeringen i Addis Abeba respekterar landets författning och oromofolkets nationella självbestämmanderätt. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Demokratibistånd till norra Irak/irakiska Kurdistan
Motion 2001/02:U210 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U210 av Murad Artin m.fl. v Demokratibistånd till norra Irak/irakiska Kurdistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att verka för uppbyggnaden av demokratiska institutioner, som ett led i att öka den politiska och religiösa toleransen, att- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU2 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Demokrati och mänskliga rättigheter i Eritrea
Motion 2001/02:U208 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U208 av Murad Artin m.fl. v Demokrati och mänskliga rättigheter i Eritrea 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige som enskilt land och som medlem i EU bör understödja en demokratisk utveckling, förstärka respekten för mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
Sverige under nya internationella förhållanden
Motion 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. v Sverige under nya internationella förhållanden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i alla internationella sammanhang aktivt bör arbeta för att påskynda reformeringen av FN så att organisationen- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2001/02:UFöU1 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , ,
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Motion 2001/02:U283 av Stig Sandström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U283 av Stig Sandström m.fl. v Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta initiativ till att en styrkekatalog för civil krishantering upprättas i OSSE:s regi. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU2 2001/02:UU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Sanktionerna mot Irak och det kurdiska folkets säkerhet
Motion 2001/02:U282 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U282 av Murad Artin m.fl. v Sanktionerna mot Irak och det kurdiska folkets säkerhet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN måste verka för att USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak upphör. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): , ,
Israel och Palestina-konflikten
Motion 2001/02:U280 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U280 av Gudrun Schyman m.fl. v Israel och Palestina-konflikten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i EU och andra internationella sammanhang skall verka för att internationell rätt och FN:s resolutioner efterlevs när det gäller- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): , ,
Sanktionerna mot Irak
Motion 2001/02:U260 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U260 av Murad Artin m.fl. v Sanktionerna mot Irak 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN måste verka för att USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak upphör. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): , ,