Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
Motion 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan- Inlämnad
- 2004-04-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
Motion 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad information till medborgarna- Inlämnad
- 2004-04-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:BoU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU:s uppförandekod borde- Inlämnad
- 2004-04-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget
Motion 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på samlade generella insatser som- Inlämnad
- 2004-03-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
en demokratisk utveckling i Eritrea
Skriftlig fråga 2003/04:573 av Ohly, Lars (v)
den 20 januari Fråga 2003/04:573 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om en demokratisk utveckling i Eritrea År 2001 firade Eritrea tioårsminnet av sin nationella självständighet. Landet stod också inför övergång från regimen under president Ysaiha Afewerkis ledning till ett styrelseskick med demokratiska- Inlämnad
- 2004-01-20
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
avvisningen till Egypten
Skriftlig fråga 2003/04:526 av Ohly, Lars (v)
den 22 december Fråga 2003/04:526 av Lars Ohly v till statsrådet Barbro Holmberg om avvisningen till Egypten Det känns en smula egendomligt att i juletid ställa en fråga till ministern om ett beslut om en avvisning till Egypten. Den gäller Hanan Attia och hennes fem barn. Hanan Attias make Ahmad Hussein Mustafa Kamil- Inlämnad
- 2003-12-22
- Besvarare
- Barbro Holmberg (S)
reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
krigsmaterielexporten till Sydafrika
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
samstämmighet i fattigdomsbekämpningen
Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:145 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Carin Jämtin (S)
delegationsbesök i Nigeria
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar
Skriftlig fråga 2003/04:115 av Ohly, Lars (v)
den 22 oktober Fråga 2003/04:115 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar Den 11 november förra året fick en fyrabarnsmamma och ordföranden i det colombianska lärarfacket i regionen Casanare besked från Invandrarverket att hon hade fått asyl i- Inlämnad
- 2003-10-22
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid
Motion 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Konventets uppdrag och arbetssätt 5 5 Unionens struktur 5 6 Konstitutionella problem 6- Inlämnad
- 2003-10-17
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2003/04:KUU1
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
Totalförsvarsbudgeten för år 2004
Motion 2003/04:Fö219 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Fö219 av Berit Jóhannesson m.fl. v Totalförsvarsbudgeten för år 2004 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av samordning vid internationella insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Diskriminering och mångfald inom försvaret
Motion 2003/04:Fö218 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Fö218 av Berit Jóhannesson m.fl. v Diskriminering och mångfald inom försvaret 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en könsneutral allmän värnplikt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU3 2004/05:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Ökad status för värnplikten
Motion 2003/04:Ub247 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub247 av Berit Jóhannesson m.fl. v Ökad status för värnplikten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen får i uppdrag att låter utreda frågan om regler och bestämmelser för ersättning i samband med komvuxstudier för värnpliktiga i syfte att göra det möjligt för värnpliktiga- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU3 2003/04:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Norra Irak/irakiska Kurdistan
Motion 2003/04:U301 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U301 av Lars Ohly m.fl. v Norra Irak/irakiska Kurdistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige understödjer kravet på att norra Irak/irakiska Kurdistan bör ingå i en federation med övriga Irak. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU1 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
FN:s roll i Papua
Motion 2003/04:U265 av Lotta N Hedström (mp) och Lars Ohly (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U265 av Lotta N Hedström mp och Lars Ohly v FN:s roll i Papua Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall agera för att FN tar initiativ till en oberoende granskning av FN:s roll i Papua under 1960-talet. Bakgrund- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknadsfrågor för homosexuella, bisexuella och transpersoner
Motion 2003/04:A306 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, v, c, mp)
Motion till riksdagen 2003/04:A306 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, v, c, mp Arbetsmarknadsfrågor för homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regelverket om diskriminering på grund av sexuell läggning även skall- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU9 2004/05:AU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Äldres säkerhet
Motion 2003/04:So294 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:So294 av Berit Jóhannesson m.fl. v Äldres säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell strategi för äldres säkerhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsättandet- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Internationellt bindande regler för transnationella företag
Motion 2003/04:U253 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U253 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v Internationellt bindande regler för transnationella företag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag. 1 Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU12 2003/04:UU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag