Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
krigsmaterielexporten till Sydafrika
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
samstämmighet i fattigdomsbekämpningen
Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:145 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Carin Jämtin (S)
delegationsbesök i Nigeria
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
situationen i Bolivia
Interpellation 2003/04:18 av Ohly, Lars (v)
den 2 oktober Interpellation 2003/04:18 av Lars Ohly v till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om situationen i Bolivia Situationen i Bolivia har under flera år varit orolig. Motsättningarna har under de senaste åren blivit allt djupare mellan landets landsbygdsbefolkning och regeringen, som vägrat att ha en öppen- Inlämnad
- 2003-10-02
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
kritik mot Sverige från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter
Interpellation 2001/02:414 av Ohly, Lars (v)
den 25 april Interpellation 2001/02:414 av Lars Ohly v till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna I början av april 2002 lämnade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter en rapport om tillståndet för dessa rättigheter i Sverige. Kritiken mot Sverige är stundtals- Inlämnad
- 2002-04-25
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv
Interpellation 2001/02:407 av Ohly, Lars (v)
den 24 april Interpellation 2001/02:407 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv Mänskliga och demokratiska rättigheter har trängts tillbaka den senaste tiden. Demokratiska beslutsprocesser har satts åt sidan, människor även svenska medborgare har utsatts för- Inlämnad
- 2002-04-24
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
assyrierna/syrianerna i Turkiet
Interpellation 2001/02:401 av Viklund, Margareta (kd)
den 23 april Interpellation 2001/02:401 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om assyrierna/syrianerna i Turkiet Turkiet redovisade förra året de ändringar man ämnade göra i sitt anpassningsprogram för inträde i EU. Då den första tidsfristen gick ut den 20 mars 2002 kunde konstateras att ingen reell- Inlämnad
- 2002-04-23
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna
Interpellation 2001/02:419 av Ohly, Lars (v)
den 26 april Interpellation 2001/02:419 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna När Turkiet antogs som kandidatland till EU krävde man att situationen när det gällde mänskliga rättigheter måste förbättras. Hur denna förbättring skulle se ut och i vilken takt den- Inlämnad
- 2002-04-26
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
USA:s specialdomstolar
Interpellation 2001/02:82 av Ohly, Lars (v)
den 16 november Interpellation 2001/02:82 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA:s specialdomstolar Misstänkta terrorister kan i hemlighet dömas till döden var som helst i världen. Från och med igår tisdag kan den amerikanska militären i hemlighet fånga och döma misstänkta terrorister till döden var- Inlämnad
- 2001-11-16
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Turkiet och de mänskliga rättigheterna
Interpellation 2001/02:81 av Ohly, Lars (v)
den 16 november Interpellation 2001/02:81 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiet och de mänskliga rättigheterna För ett år sedan interpellerade Vänsterpartiet när det gällde situationen i Turkiet. Då handlade det om politiska fångars kamp mot införandet av de s.k. F-typ-fängelserna med ensamceller- Inlämnad
- 2001-11-16
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)