Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Framtidens digitalisering av biografer
Interpellation 2012/13:282 av Ohly, Lars (V)
den 19 februari Interpellation 2012/13:282 Framtidens digitalisering av biografer av Lars Ohly V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Digitaliseringen av biografer har gått fort. Staten och kommunerna har hjälpt till med ett stöd vilket skyndat på processen på ett positivt sätt. Ännu saknar- Inlämnad
- 2013-02-19
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
svensk Kubapolitik
Interpellation 2002/03:260 av Ullenhag, Erik (fp)
den 28 mars Interpellation 2002/03:260 av Erik Ullenhag fp till utrikesminister Anna Lindh om svensk Kubapolitik I samband med att Irakkriget bröt ut passade Castroregimen på Kuba på att genomföra massarresteringar av ledande företrädare för demokratirörelsen. Mellan den 18 och 20 mars 2003 arresterades totalt 25 journalister- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
Israels annekteringspolitik på den palestinska Västbanken
Interpellation 2002/03:100 av Ohly, Lars (v)
den 16 december Interpellation 2002/03:100 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Israels annekteringspolitik på den palestinska Västbanken De som studerat en karta över de palestinska områdena på Västbanken och i Gaza har genast kunnat se att dessa områden utgör ett plotter av små enklaver omgivna av områden- Inlämnad
- 2002-12-16
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
svenska medborgare med viss utländsk bakgrund
Interpellation 2002/03:46 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2002/03:46 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om svenska medborgare med viss utländsk bakgrund Kanadensiska myndigheter har nyligen rekommenderat att kanadensiska medborgare, vilka ursprungligen kommer från Mellanöstern, några arabländer eller muslimska länder, bör undvika- Inlämnad
- 2002-11-21
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
USA:s hot om att använda kärnvapen mot Irak
Interpellation 2002/03:17 av Ohly, Lars (v)
den 25 oktober Interpellation 2002/03:17 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA:s hot om att använda kärnvapen mot Irak Varje anfall eller hot om anfall med kärnvapen strider enligt ett enhälligt utslag av den internationella domstolen i Haag mot internationell lag. Den amerikanska försvarsledningen- Inlämnad
- 2002-10-25
- Besvarare
- Anna Lindh (S)