Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Anställningsskydd
Motion 2004/05:A269 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:A269 av Lars Ohly m.fl. v Anställningsskydd 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar upphäva beslutet att arbetsgivare i företag med färre än 10 anställda ensidigt kan undanta två personer från turordningslista vid uppsägning. Riksdagen beslutar att uppsägningstiden för föräldraledig- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Flykting- och immigrationspolitiken
Motion 2004/05:Sf266 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf266 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sveriges medlemskap i IOM 8 4.1 IOM:s roll i program som går ut på att hindra människor att fly 9 4.2 IOM:s administration- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:UU2 2004/05:UU6
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 26 avslag
Rättvisa pensioner
Motion 2004/05:Sf362 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf362 av Lars Ohly m.fl. v Rättvisa pensioner 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Det nya pensionssystemet 3 4.1 EU-samarbetets inverkan på pensionerna 4 4.2 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 5 4.3 Förlorarna i det nya systemet 5- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU6 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Psykiatrisk hälso- och sjukvård
Motion 2004/05:So410 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:So410 av Lars Ohly m.fl. v Psykiatrisk hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Psykiatrisk hälso- och sjukvård 4 5 Prevention 6 6 Ett meningsfullt liv 7 7 Kvinnor och män i psykiatrin 8 8 Barn i psykiatrin 9- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU11 2005/06:SoU1 2005/06:SoU22 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): 28 avslag
Kulturpolitiken
Motion 2004/05:Kr274 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Kr274 av Lars Ohly m.fl. v Kulturpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Klass och kultur 3 5 Könsmakts- och HBT-perspektiv 4 6 Den etniska aspekten 5 6.1 Nationella minoriteter 5 6.2 Invandrade minoriteter 6 6.3 Mångkultur 7- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2004/05:KrU1 2005/06:KrU16 2005/06:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Alkoholpolitik
Motion 2004/05:So517 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:So517 av Lars Ohly m.fl. v Alkoholpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom ramen för EU-samarbetet skall arbeta för höjda minimiskatter på alkohol.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2004/05:SkU25 2004/05:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 7 avslag, 2 bifall,
Tobinskatt
Motion 2004/05:Fi220 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi220 av Lars Ohly m.fl. v Tobinskatt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 3.1 Spekulation drabbar kvinnor och män olika 3 3.2 Folkstyret minskar 3 4 Bromsa spekulationsekonomin 3 4.1 Inför en Tobinskatt 3 4.2 Det krävs politisk- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:UU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ekonomisk barnpolitik för ökad jämställdhet
Motion 2004/05:Sf263 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf263 av Lars Ohly m.fl. v Ekonomisk barnpolitik för ökad jämställdhet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Från ekonomisk familjepolitik till ekonomisk barnpolitik 2 5 Ändrad målformulering för starkare jämställdhetsperspektiv 2- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Tvångsmedel och medborgarnas fri- och rättigheter
Motion 2004/05:Ju317 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Ju317 av Lars Ohly m.fl. v Tvångsmedel och medborgarnas fri- och rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla tvångsmedel som i dag används skall vara reglerade i lag. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:JuU19 2004/05:JuU28
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Rättvist rättsväsende
Motion 2004/05:Ju316 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Ju316 av Lars Ohly m.fl. v Rättvist rättsväsende 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om attdet skall göras en jämförande studie angående skillnader i rättstillämpning när det gäller personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2005/06:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En svensk Europarådspolitik
Motion 2004/05:U259 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:U259 av Lars Ohly m.fl. v En svensk Europarådspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en sammanhållen och långsiktig Europarådspolitik, förankrad i riksdagen. 2 Bakgrund Europarådet har under mer än- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:UU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Europeiska unionen
Motion 2004/05:Fi248 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi248 av Lars Ohly m.fl. v Europeiska unionen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Sverige efter folkomröstningen om EMU 4 4.1 Riksbankens ställning och styrning 5 5 EU:s nya grundlag 6 5.1 Bakgrund 6 5.2 Konstitutionella- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU23 2004/05:NU14 2005/06:KU23
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag