Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Betänkande 2001/02:KU18
Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt till EU. Beslutet innebär att det blir möjligt att överlåta beslutanderätt inte bara till EG utan inom ramen för allt samarbete i EU. Riksdagen kompletterade, utöver regeringens förslag, regeringsformen med en regel som innebär att ingen överlåtelse av beslutanderätt som täcks av grundlag kan ske förrän riksdagen genom två beslut med mellanliggande riksdagsval har godkänt en fördragsändring som förutsätter en sådan grundlagsändring.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 95, 201 minuter
- Beredning
- 2002-01-29
- Justering
- 2002-05-30
- Debatt
- 2002-06-13
- Beslut
- 2002-06-13
Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan
Betänkande 2001/02:UFÖU3
Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 20 december 2002. Insatsen utgör en direkt uppföljning av FN:s tidigare beslut. Sverige ska fortsätta att bidra med en väpnad styrka om högst 45 personer till den internationella styrkan. Som längst pågår det svenska deltagandet till den 20 december 2002. Styrkans uppgift blir även i fortsättningen att bistå den afghanska interimsmyndigheten, och senare övergångsregeringen, med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivande områden.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 42 minuter
- Justering
- 2002-06-04
- Debatt
- 2002-06-12
- Beslut
- 2002-06-12
EU:s framtidsfrågor
Betänkande 2001/02:KUU2
Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen i debatten om EU:s allmänna inriktning bör enligt riksdagen vägledas av tre principer: en pragmatisk grundhållning snarare än ett politiskt slutmål, en därav följande nedtoning av terminologibegreppsfrågorna samt stöd för den rådande ordningen för EU:s grundvalar, såsom dessa beskrivs i regeringens skrivelse.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 84, 1 minuter
- Beredning
- 2002-04-18
- Justering
- 2002-05-21
- Debatt
- 2002-06-04
- Beslut
- 2002-06-04
kritik mot Sverige från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter
Interpellation 2001/02:414 av Ohly, Lars (v)
den 25 april Interpellation 2001/02:414 av Lars Ohly v till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna I början av april 2002 lämnade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter en rapport om tillståndet för dessa rättigheter i Sverige. Kritiken mot Sverige är stundtals- Inlämnad
- 2002-04-25
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv
Interpellation 2001/02:407 av Ohly, Lars (v)
den 24 april Interpellation 2001/02:407 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv Mänskliga och demokratiska rättigheter har trängts tillbaka den senaste tiden. Demokratiska beslutsprocesser har satts åt sidan, människor även svenska medborgare har utsatts för- Inlämnad
- 2002-04-24
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
assyrierna/syrianerna i Turkiet
Interpellation 2001/02:401 av Viklund, Margareta (kd)
den 23 april Interpellation 2001/02:401 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om assyrierna/syrianerna i Turkiet Turkiet redovisade förra året de ändringar man ämnade göra i sitt anpassningsprogram för inträde i EU. Då den första tidsfristen gick ut den 20 mars 2002 kunde konstateras att ingen reell- Inlämnad
- 2002-04-23
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna
Interpellation 2001/02:419 av Ohly, Lars (v)
den 26 april Interpellation 2001/02:419 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna När Turkiet antogs som kandidatland till EU krävde man att situationen när det gällde mänskliga rättigheter måste förbättras. Hur denna förbättring skulle se ut och i vilken takt den- Inlämnad
- 2002-04-26
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap
Motion 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de anslag som hittills anvisats för höjd beredskap också skall kunna användas för insatser som stärker- Inlämnad
- 2002-04-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU10
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Motion 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår utkastet till proposition 2001/02:86 Sveriges antagande- Inlämnad
- 2002-02-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:JuU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
konflikten i Bolivia
Skriftlig fråga 2001/02:581 av Ohly, Lars (v)
den 23 januari Fråga 2001/02:581 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om konflikten i Bolivia Den 1419 januari genomförde bönder i Chapare, Bolivia, omfattande demonstrationer, som riktade sig mot regeringens totalförbud, dekret 264 15, att odla koka. Därmed tog regeringen brödet ur munnen på bönderna utan- Inlämnad
- 2002-01-23
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
egyptiska regeringen
Skriftlig fråga 2001/02:471 av Ohly, Lars (v)
den 21 december Fråga 2001/02:471 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om egyptiska regeringen Regeringen har den 18 december 2001 beslutat att avvisa ett antal personer till Egypten. De har vägrats asyl med hänvisning till rikets säkerhet trots att de är flyktingar. Regeringen uppger att den erhållit skriftliga- Inlämnad
- 2001-12-21
- Besvarare
- statsrådet Anna Lindh (S)
Egyptier
Skriftlig fråga 2001/02:470 av Ohly, Lars (v)
den 21 december Fråga 2001/02:470 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om egyptier Regeringen har den 18 december 2001 beslutat att avvisa ett antal personer till Egypten. De har vägrats asyl med hänvisning till rikets säkerhet trots att de är flyktingar. Regeringen uppger att den erhållit skriftliga garantier- Inlämnad
- 2001-12-21
- Besvarare
- statsrådet Anna Lindh (S)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2001/02:UU1
Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationell samverkan på totalt 1 162 miljoner kronor för 2002. De största anslagen rör bidrag till internationella organisationer (500 miljoner kronor), Nordiska ministerrådet (297 miljoner kronor) och fredsfrämjande verksamhet (152 miljoner kronor).- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 12, 1 minuter
- Beredning
- 2001-10-16
- Justering
- 2001-11-22
- Debatt
- 2001-12-10
- Beslut
- 2001-12-11
USA:s specialdomstolar
Interpellation 2001/02:82 av Ohly, Lars (v)
den 16 november Interpellation 2001/02:82 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA:s specialdomstolar Misstänkta terrorister kan i hemlighet dömas till döden var som helst i världen. Från och med igår tisdag kan den amerikanska militären i hemlighet fånga och döma misstänkta terrorister till döden var- Inlämnad
- 2001-11-16
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Turkiet och de mänskliga rättigheterna
Interpellation 2001/02:81 av Ohly, Lars (v)
den 16 november Interpellation 2001/02:81 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiet och de mänskliga rättigheterna För ett år sedan interpellerade Vänsterpartiet när det gällde situationen i Turkiet. Då handlade det om politiska fångars kamp mot införandet av de s.k. F-typ-fängelserna med ensamceller- Inlämnad
- 2001-11-16
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga
Motion 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att allmän värnplikt skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att denna- Inlämnad
- 2001-10-12
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret
Motion 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Innehållsförteckning Innehållsförteckning 7 Förslag till riksdagsbeslut 8 Inledning 9 Konfliktförebyggande åtgärder 10 Det civila försvarets finansiering i en breddad hotbild 11- Inlämnad
- 2001-10-12
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:FöU7 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret
Motion 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall följa sina internationella åtaganden och vad Organisationen för säkerhet och samarbete- Inlämnad
- 2001-10-12
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
Dammar och exportkrediter
Motion 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. v Dammar och exportkrediter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de sekretessbestämmelser som gällt för Exportkreditnämnden måste ses över och att nämndens verksamhet blir öppnare. 1 Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU38 2001/02:NU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel
Motion 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. v Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till lag som ger de svenska fiskarna ersättning för utgifter i samband med att krigsmateriel fångas i redskapen. Ersättning- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,