Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det miliära försvaret m.m.
Motion 2000/01:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö17 av Jóhannesson, Berit v med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen redovisar skillnaden mellan att leda styrkor och att leda transporter, mellan underhållstjänst och uppgifter- Inlämnad
- 2001-04-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- ---------2000/01:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin
Motion 2000/01:U6 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U6 av Jóhannesson, Berit v med anledning av prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige- Inlämnad
- 2001-02-08
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- -------------2000/01:UU8
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
Bostadsarrende, m.m.
Betänkande 2000/01:LU6
Riksdagen avslog två motioner från allmänna motionstiden 2000 om bostadsarrende. Den ena motionen tar upp frågor om jordägarens rätt att säga upp arrrendeavtalet och arrendeavgiftens storlek. Den andra motionen behandlar spörsmålet om kreditsäkerhet i byggnader på annans mark. Riksdagen föreslås även avslå en motion om fastighetsmäklare.- Behandlade dokument
- 3
- Anföranden och repliker
- 17, 39 minuter
- Justering
- 2001-01-16
- Debatt
- 2001-01-31
- Beslut
- 2001-01-31
mänskliga rättigheter i Turkiet
Interpellation 2000/01:215 av Ohly, Lars (v)
den 18 januari Interpellation 2000/01:215 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Turkiet Den turkiska staten har en lång tradition av omänsklig behandling av politiska fångar. Mellan januari och augusti 2000 inträffade enligt människorättsorganisationen Human Rights Foundation of- Inlämnad
- 2001-01-18
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m.
Motion 2000/01:Fö3 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö3 av Jóhannesson, Berit v med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. 2.- Inlämnad
- 2000-12-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- ---------2000/01:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter
Motion 2000/01:U4 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U4 av Ohly, Lars v med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förebyggandet av väpnade konflikter borde ha satts in i ett internationellt maktpolitiskt- Inlämnad
- 2000-11-08
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- ---------2000/01:UU4
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden
Motion 2000/01:U1 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U1 av Ohly, Lars v med anledning av prop. 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i Förslag till lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, att- Inlämnad
- 2000-10-26
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- -----2000/01:UU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Exportkrediter
Motion 2000/01:N223 av Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:N223 av Zetterberg, Eva v Exportkrediter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att sammansättningen av Exportkreditnämndens styrelse bör ses över så att denna får en bredare folklig förankring. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- ---2000/01:NU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Irak, FN och USA:s stormaktspolitik
Motion 2000/01:U406 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U406 av Artin, Murad v Irak, FN och USA:s stormaktspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN måste verka för att USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak upphör. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- -----------2000/01:UU10 2000/01:UU4
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Cypern
Motion 2000/01:U405 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U405 av Ohly, Lars v Cypern Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i internationella forum aktivt skall stödja en lösning som bygger på att Cypern är en stat med ett medborgarskap och en internationell röst och skall bestå av två- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- ---2000/01:UU10
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Förbud mot vissa typer av krigsmateriel
Motion 2000/01:U401 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U401 av Jóhannesson, Berit v Förbud mot vissa typer av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN skall driva frågan om att clusterbomber förbjuds i enlighet med Ottawakonventionens regler. 2. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- -------2000/01:FöU1 2000/01:UU14
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Energiförsörjningen i Armenien
Motion 2000/01:U203 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U203 av Artin, Murad v Energiförsörjning i Armenien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den bör ge Sida i uppdrag att förbereda ett biståndsprojekt rörande energiförsörjningen i Armenien. Politisk blockad och energibrist I en annan motion- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sverige - Armenien
Motion 2000/01:U660 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U660 av Artin, Murad v Sverige-Armenien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett ökat svenskt engagemang inom OSSE till stöd för en snabb och hållbar lösning av frågan om Nagorno-Karabachs status. 2. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- ---------2000/01:UU1 2000/01:UU10 2000/01:UU2
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Kriget mellan Eritrea och Etiopien
Motion 2000/01:U631 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U631 av Artin, Murad v Kriget mellan Eritrea och Etiopien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Eritrea bör ges katastrofhjälp för att klara sin akuta folkförsörjning. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Eritrea- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- -----2000/01:UU10 2000/01:UU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Kvinnoförtryck och hedersmord
Motion 2000/01:U622 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U622 av Ohly, Lars v Kvinnoförtryck och hedersmord Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i alla internationella sammanhang bör verka för att hedersmord av kvinnor uppmärksammas och tas upp för omsorgsfull och seriös behandling.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- -------2000/01:SfU9 2000/01:UU10
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Afghanistankriget
Motion 2000/01:U616 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U616 av Artin, Murad v Afghanistankriget Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige omedelbart avbryter sin krigsmaterielexport till Pakistan och andra grannländer inblandade i Afghanistankonflikten. 2. Riksdagen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- -------2000/01:UU10 2000/01:UU14 2000/01:UU2
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Palestinakonflikten och folkrätten
Motion 2000/01:U615 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U615 av Artin, Murad v Palestinakonflikten och folkrätten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige som ordförandeland i EU och i andra internationella sammanhang verkar för att internationell rätt och FN:s resolutioner efterlevs när- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- -----------2000/01:UU10
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Återuppbyggnaden av Somalia
Motion 2000/01:U612 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:U612 av Artin, Murad v Återuppbyggnaden av Somalia Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige inriktar en del av sitt framtida biståndsarbete på den ekonomiska och administrativa återuppbyggnaden av Somalia. 2. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- -------2000/01:UU10 2000/01:UU2
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
WTO och Sveriges handelspolitik
Motion 2000/01:N329 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:N329 av Schyman, Gudrun v WTO och Sveriges handelspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i internationella forum bör verka för att WTO-systemet ersätts med förhandlingar som präglas av öppenhet,- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- -----------2000/01:NU9
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): , 6 bifall, 11 saknar beslutsinformation
Utvärdering av EU:s strukturfonder
Motion 2000/01:N254 av Willy Söderdahl m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:N254 av Söderdahl, Willy v Utvärdering av EU:s strukturfonder 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en samlad nationell målsättning för hur strukturfonderna skall användas och hur effektiv kontroll och utvärdering skall ske. 2. Riksdagen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- -------2000/01:NU10
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation