Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
Motion 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan- Inlämnad
- 2004-04-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
Motion 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad information till medborgarna- Inlämnad
- 2004-04-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:BoU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU:s uppförandekod borde- Inlämnad
- 2004-04-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget
Motion 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på samlade generella insatser som- Inlämnad
- 2004-03-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid
Motion 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Konventets uppdrag och arbetssätt 5 5 Unionens struktur 5 6 Konstitutionella problem 6- Inlämnad
- 2003-10-17
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2003/04:KUU1
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
Totalförsvarsbudgeten för år 2004
Motion 2003/04:Fö219 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Fö219 av Berit Jóhannesson m.fl. v Totalförsvarsbudgeten för år 2004 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av samordning vid internationella insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Diskriminering och mångfald inom försvaret
Motion 2003/04:Fö218 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Fö218 av Berit Jóhannesson m.fl. v Diskriminering och mångfald inom försvaret 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en könsneutral allmän värnplikt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU3 2004/05:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Ökad status för värnplikten
Motion 2003/04:Ub247 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub247 av Berit Jóhannesson m.fl. v Ökad status för värnplikten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen får i uppdrag att låter utreda frågan om regler och bestämmelser för ersättning i samband med komvuxstudier för värnpliktiga i syfte att göra det möjligt för värnpliktiga- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU3 2003/04:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Norra Irak/irakiska Kurdistan
Motion 2003/04:U301 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U301 av Lars Ohly m.fl. v Norra Irak/irakiska Kurdistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige understödjer kravet på att norra Irak/irakiska Kurdistan bör ingå i en federation med övriga Irak. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU1 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
FN:s roll i Papua
Motion 2003/04:U265 av Lotta N Hedström (mp) och Lars Ohly (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U265 av Lotta N Hedström mp och Lars Ohly v FN:s roll i Papua Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall agera för att FN tar initiativ till en oberoende granskning av FN:s roll i Papua under 1960-talet. Bakgrund- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknadsfrågor för homosexuella, bisexuella och transpersoner
Motion 2003/04:A306 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, v, c, mp)
Motion till riksdagen 2003/04:A306 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, v, c, mp Arbetsmarknadsfrågor för homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regelverket om diskriminering på grund av sexuell läggning även skall- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU9 2004/05:AU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Äldres säkerhet
Motion 2003/04:So294 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:So294 av Berit Jóhannesson m.fl. v Äldres säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell strategi för äldres säkerhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsättandet- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Internationellt bindande regler för transnationella företag
Motion 2003/04:U253 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U253 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v Internationellt bindande regler för transnationella företag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag. 1 Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU12 2003/04:UU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Colombia
Motion 2003/04:U244 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U244 av Lars Ohly m.fl. v Colombia 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den öppet bör deklarera på vilket sätt Sverige samarbetar med Colombia när det gäller narkotikabekämpning. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU3 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
Motion 2003/04:U243 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U243 av Lars Ohly m.fl. v Tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige fortsättningsvis bör arbeta för att ett tilläggsprotokoll- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationellt arbete gällande HBT
Motion 2003/04:U241 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp, fp, v, c)
Motion till riksdagen 2003/04:U241 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp, fp, v, c Internationellt arbete gällande HBT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sidas regleringsbrev. Riksdagens HBT-grupp Riksdagens HBT-grupp är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om fredssträvandena i Sudan
Motion 2003/04:U233 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U233 av Lars Ohly m.fl. v Om fredssträvandena i Sudan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige verkar för att EU i ökande grad engagerar sig i fredsprocessen, den s.k. IGAD-processen, i Sudan i förhandlingarna inte bara med SPLA/SPLM- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsahara
Motion 2003/04:U217 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U217 av Lars Ohly m.fl. v Västsahara 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör skaffa sig en god beredskap att bistå FN med övervakningspersonal under en flerårsperiod i Västsahara. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU3 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Eritrianska asylsökandes mänskliga rättigheter
Motion 2003/04:U216 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U216 av Lars Ohly m.fl. v Eritrianska asylsökandes mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den bör göra sitt yttersta för att få den svenske journalisten och svenske medborgaren Dawit Issac frigiven.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Iran
Motion 2003/04:U214 av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2003/04:U214 av Lars Ohly m.fl. v Iran 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kravet på en oberoende internationella undersökningskommission med uppgift att utreda de s.k. kedjemorden bör kompletteras med uppgiften att undersöka- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag