Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna
Interpellation 2001/02:419 av Ohly, Lars (v)
den 26 april Interpellation 2001/02:419 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna När Turkiet antogs som kandidatland till EU krävde man att situationen när det gällde mänskliga rättigheter måste förbättras. Hur denna förbättring skulle se ut och i vilken takt den- Inlämnad
- 2002-04-26
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
USA:s specialdomstolar
Interpellation 2001/02:82 av Ohly, Lars (v)
den 16 november Interpellation 2001/02:82 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA:s specialdomstolar Misstänkta terrorister kan i hemlighet dömas till döden var som helst i världen. Från och med igår tisdag kan den amerikanska militären i hemlighet fånga och döma misstänkta terrorister till döden var- Inlämnad
- 2001-11-16
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Turkiet och de mänskliga rättigheterna
Interpellation 2001/02:81 av Ohly, Lars (v)
den 16 november Interpellation 2001/02:81 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiet och de mänskliga rättigheterna För ett år sedan interpellerade Vänsterpartiet när det gällde situationen i Turkiet. Då handlade det om politiska fångars kamp mot införandet av de s.k. F-typ-fängelserna med ensamceller- Inlämnad
- 2001-11-16
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
mänskliga rättigheter i Turkiet
Interpellation 2000/01:215 av Ohly, Lars (v)
den 18 januari Interpellation 2000/01:215 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Turkiet Den turkiska staten har en lång tradition av omänsklig behandling av politiska fångar. Mellan januari och augusti 2000 inträffade enligt människorättsorganisationen Human Rights Foundation of- Inlämnad
- 2001-01-18
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
krigsmaterielexport till Indien
Interpellation 1999/2000:81 av Ohly, Lars (v)
den 12 november Interpellation 1999/2000:81 av Lars Ohly v till statsrådet Leif Pagrotsky om krigsmaterielexport till Indien Enligt uppgifter på Dagens Nyheters debattsida den 5 november har Bofors fått klartecken från regeringen att exportera ammunition och reservdelar för granatgeväret Carl Gustaf till Indien. Detta- Inlämnad
- 1999-11-12
- Besvarare
- statsrådet Leif Pagrotsky (S)