Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Framtidens digitalisering av biografer
Interpellation 2012/13:282 av Ohly, Lars (V)
den 19 februari Interpellation 2012/13:282 Framtidens digitalisering av biografer av Lars Ohly V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Digitaliseringen av biografer har gått fort. Staten och kommunerna har hjälpt till med ett stöd vilket skyndat på processen på ett positivt sätt. Ännu saknar- Inlämnad
- 2013-02-19
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Oetiska träningsredskap för djur
Interpellation 2008/09:498 av Ohly, Lars (v)
den 11 maj Interpellation 2008/09:498 Oetiska träningsredskap för djur av Lars Ohly v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Metoder för träning av hundar som baseras på olika typer av straff ökar olycksbådande. En anledning till detta kan vara de hundprogram som visar hur man snabbt och med stora resultat kan- Inlämnad
- 2009-05-11
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Lavalmålet och svenska kollektivavtal
Interpellation 2007/08:561 av Stenberg, Hans (s)
den 4 april Interpellation 2007/08:561 Lavalmålet och svenska kollektivavtal av Hans Stenberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m EG-domstolens dom i Laval-Vaxholmsmålet i december förra året var ett hårt slag mot den svenska modellen med ansvarstagande fackföreningar och starka kollektivavtal. Domen- Inlämnad
- 2008-04-04
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Israels annektering av mark på Västbanken
Interpellation 2007/08:192 av Ohly, Lars (v)
den 20 november Interpellation 2007/08:192 Israels annektering av mark på Västbanken av Lars Ohly v till utrikesminister Carl Bildt m Enligt internationella lagar är det förbjudet att förflytta egen befolkning till ockuperad mark. Trots detta bor det i dag närmare 460 000 israeliska bosättare i de ockuperade palestinska- Inlämnad
- 2007-11-20
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Intäkter från trängselskatt och demokrati
Interpellation 2006/07:365 av Ohly, Lars (v)
den 1 mars Interpellation 2006/07:365 Intäkter från trängselskatt och demokrati av Lars Ohly v till finansminister Anders Borg m Trängselskatt är ett smart och effektivt sätt att styra vägtrafik på. Syftet är att öka framkomligheten och förbättra miljön. I september 2006 höll Stockholm en lokal folkomröstning om- Inlämnad
- 2007-03-01
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Abort för utländska kvinnor
Interpellation 2006/07:137 av Ohly, Lars (v)
den 7 december Interpellation 2006/07:137 Abort för utländska kvinnor av Lars Ohly v till socialminister Göran Hägglund kd Enligt den svenska abortlagen får abort utföras i Sverige endast om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd. Utredningen- Inlämnad
- 2006-12-07
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna
Interpellation 2005/06:273 av Ohly, Lars (v)
den 22 februari Interpellation 2005/06:273 av Lars Ohly v till statsrådet Ibrahim Baylan s Satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna Vi vet att den farligaste platsen att vistas på för kvinnor är i det egna hemmet. Vi vet att år 2004 anmäldes närmare 23 000 fall av kvinnomisshandel, drygt 2 000 fall av- Inlämnad
- 2006-02-22
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
anfallet på Falluja
Interpellation 2004/05:129 av Ohly, Lars (v)
den 8 november Interpellation 2004/05:129 av Lars Ohly v till statsminister Göran Persson om anfallet på Falluja Enligt en vetenskaplig studie publicerad i oktober 2004 i den ansedda brittiska medicintidskriften Lancet har omkring 100 000 civila irakier dödats av USA:s och Storbritanniens militär sedan kriget mot Irak- Inlämnad
- 2004-11-08
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
krigsmaterielexporten till Sydafrika
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
samstämmighet i fattigdomsbekämpningen
Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2003/04:145 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Carin Jämtin (S)
delegationsbesök i Nigeria
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
situationen i Bolivia
Interpellation 2003/04:18 av Ohly, Lars (v)
den 2 oktober Interpellation 2003/04:18 av Lars Ohly v till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om situationen i Bolivia Situationen i Bolivia har under flera år varit orolig. Motsättningarna har under de senaste åren blivit allt djupare mellan landets landsbygdsbefolkning och regeringen, som vägrat att ha en öppen- Inlämnad
- 2003-10-02
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
svensk Kubapolitik
Interpellation 2002/03:260 av Ullenhag, Erik (fp)
den 28 mars Interpellation 2002/03:260 av Erik Ullenhag fp till utrikesminister Anna Lindh om svensk Kubapolitik I samband med att Irakkriget bröt ut passade Castroregimen på Kuba på att genomföra massarresteringar av ledande företrädare för demokratirörelsen. Mellan den 18 och 20 mars 2003 arresterades totalt 25 journalister- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
Israels annekteringspolitik på den palestinska Västbanken
Interpellation 2002/03:100 av Ohly, Lars (v)
den 16 december Interpellation 2002/03:100 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Israels annekteringspolitik på den palestinska Västbanken De som studerat en karta över de palestinska områdena på Västbanken och i Gaza har genast kunnat se att dessa områden utgör ett plotter av små enklaver omgivna av områden- Inlämnad
- 2002-12-16
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
svenska medborgare med viss utländsk bakgrund
Interpellation 2002/03:46 av Ohly, Lars (v)
den 21 november Interpellation 2002/03:46 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om svenska medborgare med viss utländsk bakgrund Kanadensiska myndigheter har nyligen rekommenderat att kanadensiska medborgare, vilka ursprungligen kommer från Mellanöstern, några arabländer eller muslimska länder, bör undvika- Inlämnad
- 2002-11-21
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
USA:s hot om att använda kärnvapen mot Irak
Interpellation 2002/03:17 av Ohly, Lars (v)
den 25 oktober Interpellation 2002/03:17 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA:s hot om att använda kärnvapen mot Irak Varje anfall eller hot om anfall med kärnvapen strider enligt ett enhälligt utslag av den internationella domstolen i Haag mot internationell lag. Den amerikanska försvarsledningen- Inlämnad
- 2002-10-25
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
kritik mot Sverige från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter
Interpellation 2001/02:414 av Ohly, Lars (v)
den 25 april Interpellation 2001/02:414 av Lars Ohly v till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna I början av april 2002 lämnade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter en rapport om tillståndet för dessa rättigheter i Sverige. Kritiken mot Sverige är stundtals- Inlämnad
- 2002-04-25
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv
Interpellation 2001/02:407 av Ohly, Lars (v)
den 24 april Interpellation 2001/02:407 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv Mänskliga och demokratiska rättigheter har trängts tillbaka den senaste tiden. Demokratiska beslutsprocesser har satts åt sidan, människor även svenska medborgare har utsatts för- Inlämnad
- 2002-04-24
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
assyrierna/syrianerna i Turkiet
Interpellation 2001/02:401 av Viklund, Margareta (kd)
den 23 april Interpellation 2001/02:401 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om assyrierna/syrianerna i Turkiet Turkiet redovisade förra året de ändringar man ämnade göra i sitt anpassningsprogram för inträde i EU. Då den första tidsfristen gick ut den 20 mars 2002 kunde konstateras att ingen reell- Inlämnad
- 2002-04-23
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)