Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
diskriminering i turkiska skolböcker
Skriftlig fråga 2002/03:1168 av Ohly, Lars (v)
den 23 juni Fråga 2002/03:1168 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om diskriminering i turkiska skolböcker Förra året tillkännagav det turkiska utbildningsministeriet planer på att införa ett särskilt kapitel i skolornas läroböcker om folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och kaldéer 1915. Detta beslut- Inlämnad
- 2003-06-23
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
ökade spänningar mellan Etiopien och Eritrea
Skriftlig fråga 2002/03:977 av Ohly, Lars (v)
den 22 maj Fråga 2002/03:977 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om ökade spänningar mellan Etiopien och Eritrea Det senaste kriget mellan Etiopien och Eritrea 19982000 handlade om vilket av dessa båda stater som skulle ha överhöghet i staden Badme. Kriget kostade tiotusentals människor livet. En stor del- Inlämnad
- 2003-05-22
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
Israel och fredsprocessen
Skriftlig fråga 2002/03:939 av Ohly, Lars (v)
den 15 maj Fråga 2002/03:939 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Israel och fredsprocessen Den israeliska regeringen söker återigen sätta stopp för att den israelisk-palestinska fredsprocessen ska komma igång. Det handlar inte bara om de ständigt återkommande provokationer och vedergällningsaktioner gentemot- Inlämnad
- 2003-05-15
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
svenska medborgares och EU-medborgares rättigheter i Turkiet
Skriftlig fråga 2002/03:844 av Ohly, Lars (v)
den 25 april Fråga 2002/03:844 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om svenska medborgares och EU-medborgares rättigheter i Turkiet Vice ordföranden i partiet HAK-PAR Partiet för frihet och rättvisa i Turkiet, Ibrahim Guclu, har fängslats för att han hållit ett tal, där han har talat om kurdernas nationella- Inlämnad
- 2003-04-25
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
västsahariska flyktingar i Algeriet
Skriftlig fråga 2002/03:473 av Ohly, Lars (v)
den 5 februari Fråga 2002/03:473 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om västsahariska flyktingar i Algeriet Sverige har under en lång följd av år givit ett viktigt humanitärt bistånd till de flyktingar från Västsahara som lever i läger i Algeriet. Situationen för de västsahariska flyktingarna i Algeriet- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
hanteringen av Turkiets kandidatur till EU
Skriftlig fråga 2002/03:237 av Ohly, Lars (v)
den 5 december Fråga 2002/03:237 av Lars Ohly v till statsminister Göran Persson om hanteringen av Turkiets kandidatur till EU Turkiet söker medlemskap i EU. EU har krävt att Turkiet ska uppfylla de så kallade Köpenhamnskriterierna innan medlemskap ska beviljas. Under senare år har situationen när det gäller mänskliga- Inlämnad
- 2002-12-05
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
massvälten i Etiopien
Skriftlig fråga 2002/03:125 av Ohly, Lars (v)
den 14 november Fråga 2002/03:125 av Lars Ohly v till statsrådet Jan O Karlsson om massvälten i Etiopien Det har sedan några dagar rapporterats om en ny massvält i Etiopien. 15 miljoner människor hotas enligt rapporter av svält. Behovet av katastrofhjälp är sålunda stort. Det är dock väl känt från tidigare likartade- Inlämnad
- 2002-11-14
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
förhållandet mellan Eritrea och Etiopien i frågan om massvälten i Etiopien
Skriftlig fråga 2002/03:124 av Ohly, Lars (v)
den 14 november Fråga 2002/03:124 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om förhållandet mellan Eritrea och Etiopien i frågan om massvälten i Etiopien Sedan två år tillbaka har Eritrea på ett eller annat sätt varit i konflikt med praktiskt taget samtliga sina grannländer. Eritrea och Etiopien har utkämpat ett- Inlämnad
- 2002-11-14
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
USA-attack i Jemen
Skriftlig fråga 2002/03:95 av Ohly, Lars (v)
den 8 november Fråga 2002/03:95 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA-attack i Jemen Den amerikanska senaten har fastslagit att amerikansk militär kan frita amerikaner som riskerar att ställas inför ett annat lands eller internationell domstol. Man har infört militärdomstolar inför vilka man i hemlighet- Inlämnad
- 2002-11-08
- Besvarare
- Anna Lindh (S)