Lars Ohly (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tågmästare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Partiledare
- 2004-02-20 – 2012-01-06
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-26 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-03-17
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-03-02 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2013-12-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
- Deputerad
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Deputerad
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Deputerad
- 2001-03-27 – 2001-04-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2004-04-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2012-02-13
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-03-23
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2004-05-05 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-05-05
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-03-19
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2006-10-02
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samordning mellan civila och militära internationella insatser
Motion 2000/01:Fö202 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö202 av Jóhannesson, Berit v Samordning mellan civila och militära internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en tjänst inrättas, inom rådande budgetram, som under internationella insatser i- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Demokratisk styrning av EU-politiken
Motion 2000/01:K353 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:K353 av Schyman, Gudrun v Demokratisk styrning av EU-politiken 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den sittande Författningsutredningen ges tilläggsdirektiv för att ändra grundlagen så att riksdagen kan delegera makt till ett riksdagsorgan,- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:KU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Könsöverskridande personers situation
Motion 2000/01:L441 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, s, mp, c)
Motion till riksdagen 2000/01:L441 av Stafilidis, Tasso fp Könsöverskridande personers situation Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av ändring av lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall.1 2. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- ---------2000/01:LU11 2000/01:SoU1 2000/01:SoU13 2001/02:AU3 2001/02:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
En jämställd och jämlik värnplikt
Motion 2000/01:Fö803 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö803 av Jóhannesson, Berit v En jämställd och jämlik värnplikt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall införa allmän värnplikt. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen skall avskaffa det särskilda- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- -2001/02:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Säkerhet för värnpliktiga - en nollvision
Motion 2000/01:Fö802 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö802 av Jóhannesson, Berit v Säkerhet för värnpliktiga en nollvision Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att se över incidentrapporterings- och uppföljningsrutiner. 2. Riksdagen begär att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- -2001/02:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Totalförsvarets budget 2001
Motion 2000/01:Fö312 av Stig Sandström m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö312 av Sandström, Stig v Totalförsvarets budget 2001 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen i planeringsförutsättningarna inför 2002 och 2003 inkluderar en omfördelning av 500 miljoner kronor per år enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen begär att regeringen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- -------2000/01:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Utbildning för officerare
Motion 2000/01:Fö306 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö306 av Jóhannesson, Berit v Utbildning för officerare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att föreslå hur freds- och konfliktforskning kan integreras inom det militära utbildningssystemet. 2. Riksdagen begär att regeringen ger Försvarsmakten- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- -2001/02:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)
Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 51
- Utskottsberedning
- ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
Riksdagens EU-program
Motion 2000/01:K309 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:K309 av Schyman, Gudrun v Riksdagens EU-program 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till svenskt program för EU:s utveckling till riksmötet 2000-2001. 2 EU-medlemskapets inverkan på svensk demokrati Medlemskapet i den europeiska unionen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:KUU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sveriges ambassaders MR-rapporter
Motion 2000/01:K307 av Murad Artin m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2000/01:K307 av Artin, Murad v Sveriges ambassaders MR-rapporter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att hemligstämplingen av vårt lands ambassadrapporter om mänskliga rättigheter snarast hävs. 2 Bakgrund Varje år rapporterar vårt lands ambassadörer- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation