Lars Püss (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län, plats 127
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- lars.puss@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 45 37
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-01-29 – 2018-05-06
- Ersättare
- 2014-11-03 – 2015-03-29
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2019-12-16 – 2022-01-28
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-12-16
- Suppleant
- 2018-01-29 – 2018-05-06
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2014-11-04 – 2015-03-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2018-01-29 – 2018-05-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-06-18 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–15 (ersättare 141103–150329) och 18– (ersättare 180129–180506). Ledamot civilutskottet 22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 14–15, miljö- och jordbruksutskottet 18–19, försvarsutskottet 18–19 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Extra suppleant arbetsmarknadsutskottet 14–15 och socialutskottet 18. Ledamot krigsdelegationen 19–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22 och ledamot 22–.
Föräldrar
Peeter Püss och Ingrid Eklund, f. Persson.
Utbildning
Fyraårig teknisk linje, inriktning maskin, Kattegattskolan, Halmstad. Fil.kand. (civilekonom) Umeå universitet. Fil.mag., Strategic Leadership, Högskolan i Halmstad (ej avslutad).
Anställningar
Sales Support, Panton Med, Stockholm 88–89. European Sales Support, Software Publishing Corporation, London 89–91, Stockholm 91–92. Institutionsmäklare, Swedbank Markets, Stockholm 93–96. Institutionsmäklare, Handelsbanken Markets, Stockholm 96–98. Kapitalförvaltare, Swedbank Luxembourg, Luxemburg 98–01. Institutionsmäklare, Nordea Securites, Stockholm 01–02. Swedbank Markets, Stockholm 02–03. Egenföretagare, Halmstad/Stockholm 03–08. Lärare i organisationsteori, Högskolan i Halmstad 10–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot skattenämnd, skattekontor 1, Göteborg 06. Ledamot insynsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten 19–, Skolinspektionen 20–23 och Plikt- och rekryteringsmyndigheten 23–. Ledamot Exportkontrollrådet 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Halmstad 06–18. Halmstad Stadsnät AB, ordförande 06–10, ledamot 11–13, ordförande 14. Ledamot, teknik- och fritidsnämnden 06–10. Ledamot, Destination Halmstad AB 10. Ordförande, miljönämnden 10–14. Ordförande, teknik- och fritidsnämnden 14–18. Ordförande Halmstads Rådhus AB 15–19. Vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 15–18. Ledamot, kommunstyrelsen, 15–18. Regionfullmäktige, ersättare, Halland 06–18. Ledamot, Halmstadnämnden 06–10. Ersättare hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 11–14. Ledamot, närsjukvårdsnämnden 10–17.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MSU Kattegatt 83–84. Ordförande, MUF Halmsta, 84–85. Ordförande, MUF Halmstadkretsen 85–86. Ledamot, M Halmstadkretsen 85–86. Ordförande, MSU Halland 85–86. Ledamot, MUF Distriktsstyrelse Halland 85–86. Ordförande, Halmstadmoderaterna 08–09 och 17–18. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bemanningsföretag
Interpellation 2014/15:224 av Lars Püss (M)
Interpellation 2014/15:224 Bemanningsföretag av Lars Püss M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I november 2013 gjorde Socialdemokraterna och LO ett gemensamt utspel, där de presenterade ett tiopunktsprogram med ordningsregler för den svenska arbetsmarknaden. Ett av kraven i programmet var att på olika sätt begränsa- Inlämnad
- 2015-01-26
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Ge de kommunala stadsnäten rättvisa förutsättningar att konkurrera på marknaden
Motion 2014/15:2016 av Lars Püss (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2016 av Lars Püss M Ge de kommunala stadsnäten rättvisa förutsättningar att konkurrera på marknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för att göra undantag från lokaliseringsprincipen för- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbelspår på Västkustbanan
Motion 2014/15:2015 av Lars Püss (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2015 av Lars Püss M Dubbelspår på Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm. Motivering Trafiken på Västkustbanan ökar och intresset för att ytterligare öka turtätheten- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bromma flygplats
Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2014 av Lars Püss M Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Bromma flygplats är ett riksintresse och att dess framtid ska avgöras av riksdagen. Motivering Goda kommunikationer är en förutsättning- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,