Lars Püss (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län, plats 127
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- lars.puss@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 45 37
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-01-29 – 2018-05-06
- Ersättare
- 2014-11-03 – 2015-03-29
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2019-12-16 – 2022-01-28
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-12-16
- Suppleant
- 2018-01-29 – 2018-05-06
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2014-11-04 – 2015-03-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2018-01-29 – 2018-05-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-06-18 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–15 (ersättare 141103–150329) och 18– (ersättare 180129–180506). Ledamot civilutskottet 22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 14–15, miljö- och jordbruksutskottet 18–19, försvarsutskottet 18–19 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Extra suppleant arbetsmarknadsutskottet 14–15 och socialutskottet 18. Ledamot krigsdelegationen 19–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22 och ledamot 22–.
Föräldrar
Peeter Püss och Ingrid Eklund, f. Persson.
Utbildning
Fyraårig teknisk linje, inriktning maskin, Kattegattskolan, Halmstad. Fil.kand. (civilekonom) Umeå universitet. Fil.mag., Strategic Leadership, Högskolan i Halmstad (ej avslutad).
Anställningar
Sales Support, Panton Med, Stockholm 88–89. European Sales Support, Software Publishing Corporation, London 89–91, Stockholm 91–92. Institutionsmäklare, Swedbank Markets, Stockholm 93–96. Institutionsmäklare, Handelsbanken Markets, Stockholm 96–98. Kapitalförvaltare, Swedbank Luxembourg, Luxemburg 98–01. Institutionsmäklare, Nordea Securites, Stockholm 01–02. Swedbank Markets, Stockholm 02–03. Egenföretagare, Halmstad/Stockholm 03–08. Lärare i organisationsteori, Högskolan i Halmstad 10–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot skattenämnd, skattekontor 1, Göteborg 06. Ledamot insynsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten 19–, Skolinspektionen 20–23 och Plikt- och rekryteringsmyndigheten 23–. Ledamot Exportkontrollrådet 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Halmstad 06–18. Halmstad Stadsnät AB, ordförande 06–10, ledamot 11–13, ordförande 14. Ledamot, teknik- och fritidsnämnden 06–10. Ledamot, Destination Halmstad AB 10. Ordförande, miljönämnden 10–14. Ordförande, teknik- och fritidsnämnden 14–18. Ordförande Halmstads Rådhus AB 15–19. Vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 15–18. Ledamot, kommunstyrelsen, 15–18. Regionfullmäktige, ersättare, Halland 06–18. Ledamot, Halmstadnämnden 06–10. Ersättare hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 11–14. Ledamot, närsjukvårdsnämnden 10–17.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MSU Kattegatt 83–84. Ordförande, MUF Halmsta, 84–85. Ordförande, MUF Halmstadkretsen 85–86. Ledamot, M Halmstadkretsen 85–86. Ordförande, MSU Halland 85–86. Ledamot, MUF Distriktsstyrelse Halland 85–86. Ordförande, Halmstadmoderaterna 08–09 och 17–18. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En statlig myndighet i Halland
Motion 2023/24:1128 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2023/24:1128 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M En statlig myndighet i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att placera en statlig myndighet i Halland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Halland är en- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En sömlös vård
Motion 2023/24:1127 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2023/24:1127 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M En sömlös vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket som förhindrar informationsutbyte mellan journalsystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Halland- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett legitimt skattesystem
Motion 2023/24:1125 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2023/24:1125 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M Ett legitimt skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ändringar i skatteförfarandelagen om att arbetsgivardeklarationen för varje betalningsmottagare även ska- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Melatonin som kosttillskott
Motion 2023/24:1124 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2023/24:1124 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M Melatonin som kosttillskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att klassa melatonin som kosttillskott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I större- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag
Motion 2023/24:1123 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2023/24:1123 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över myndigheternas regleringsbrev med syftet att myndigheterna ska ägna sig åt myndighetsutövning,- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU8 2023/24:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Långsiktig finansiering av infrastruktur
Motion 2023/24:1102 av Lars Püss (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1102 av Lars Püss M Långsiktig finansiering av infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en reformering av den långsiktiga finansieringen av infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Näringslivets- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Motion 2023/24:722 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:722 av Ulrika Heindorff m.fl. M Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undersöka möjligheten till en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Fler blodgivare
Motion 2023/24:721 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:721 av Ulrika Heindorff m.fl. M Fler blodgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om individuell riskbedömning för att fler ska kunna bli blodgivare i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Blodbrist i Sverige kan få livshotande- Inlämnad
- 2023-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvärdering av miljönyttan av dagens elektronikskatt
Motion 2023/24:514 av Lars Püss (M)
Motion till riksdagen 2023/24:514 av Lars Püss M Utvärdering av miljönyttan av dagens elektronikskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera miljönyttan av dagens elektronikskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vitvaror och elektronik som- Inlämnad
- 2023-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Motion 2022/23:1791 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2022/23:1791 av Ulrika Heindorff m.fl. M Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undersöka möjligheten till en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2022/23:TU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Färdigställande av Västkustbanan
Motion 2022/23:1789 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2022/23:1789 av Ulrika Heindorff m.fl. M Färdigställande av Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att färdigställa utbyggnaden av Västkustbanan med dubbelspår längs hela sträckningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler blodgivare
Motion 2022/23:1786 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2022/23:1786 av Ulrika Heindorff m.fl. M Fler blodgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en individuell riskbedömning för att fler ska kunna bli blodgivare i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag
Motion 2022/23:586 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2022/23:586 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över myndigheternas regleringsbrev med syftet att myndigheterna ska ägna sig åt myndighetsutövning,- Inlämnad
- 2022-11-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2022/23:KU24 2022/23:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Placera den nya myndigheten för att bekämpa välfärdsbrottslighet i Halland
Motion 2022/23:585 av Lars Püss och Helena Storckenfeldt (båda M)
Motion till riksdagen 2022/23:585 av Lars Püss och Helena Storckenfeldt båda M Placera den nya myndigheten för att bekämpa välfärdsbrottslighet i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att placera den nya statliga myndigheten för att bekämpa välfärdsbrottslighet- Inlämnad
- 2022-11-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Angående en sömlös vård
Motion 2022/23:584 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2022/23:584 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M Angående en sömlös vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket som förhindrar informationsutbyte mellan journalsystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2022-11-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett legitimt skattesystem
Motion 2022/23:582 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2022/23:582 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M Ett legitimt skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ändringar i skatteförfarandelagen om att arbetsgivardeklarationen för varje betalningsmottagare även ska- Inlämnad
- 2022-11-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Melatonin som kosttillskott
Motion 2022/23:577 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Motion till riksdagen 2022/23:577 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss båda M Melatonin som kosttillskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att klassa melatonin som kosttillskott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I större- Inlämnad
- 2022-11-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster
Motion 2021/22:4693 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4693 av Viktor Wärnick m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur fastighetsägare kan få möjlighet att överklaga beslut- Inlämnad
- 2022-04-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU29
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2021/22:90 Nordiskt samarbete 2021
Motion 2021/22:4677 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4677 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2021/22:90 Nordiskt samarbete 2021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt bör arbeta för en nordisk covidkommission som utvärderar det nordiska samarbetet under krisen och- Inlämnad
- 2022-04-22
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2021/22:211 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina
Motion 2021/22:4650 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4650 av Viktor Wärnick m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:211 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av utformningen av bemyndigandet i 16 kap. 13 a plan-- Inlämnad
- 2022-04-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag