Lars Püss (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län, plats 127
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- lars.puss@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 45 37
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-01-29 – 2018-05-06
- Ersättare
- 2014-11-03 – 2015-03-29
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2019-12-16 – 2022-01-28
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-12-16
- Suppleant
- 2018-01-29 – 2018-05-06
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2014-11-04 – 2015-03-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2018-01-29 – 2018-05-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-06-18 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–15 (ersättare 141103–150329) och 18– (ersättare 180129–180506). Ledamot civilutskottet 22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 14–15, miljö- och jordbruksutskottet 18–19, försvarsutskottet 18–19 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Extra suppleant arbetsmarknadsutskottet 14–15 och socialutskottet 18. Ledamot krigsdelegationen 19–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22 och ledamot 22–.
Föräldrar
Peeter Püss och Ingrid Eklund, f. Persson.
Utbildning
Fyraårig teknisk linje, inriktning maskin, Kattegattskolan, Halmstad. Fil.kand. (civilekonom) Umeå universitet. Fil.mag., Strategic Leadership, Högskolan i Halmstad (ej avslutad).
Anställningar
Sales Support, Panton Med, Stockholm 88–89. European Sales Support, Software Publishing Corporation, London 89–91, Stockholm 91–92. Institutionsmäklare, Swedbank Markets, Stockholm 93–96. Institutionsmäklare, Handelsbanken Markets, Stockholm 96–98. Kapitalförvaltare, Swedbank Luxembourg, Luxemburg 98–01. Institutionsmäklare, Nordea Securites, Stockholm 01–02. Swedbank Markets, Stockholm 02–03. Egenföretagare, Halmstad/Stockholm 03–08. Lärare i organisationsteori, Högskolan i Halmstad 10–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot skattenämnd, skattekontor 1, Göteborg 06. Ledamot insynsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten 19–, Skolinspektionen 20–23 och Plikt- och rekryteringsmyndigheten 23–. Ledamot Exportkontrollrådet 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Halmstad 06–18. Halmstad Stadsnät AB, ordförande 06–10, ledamot 11–13, ordförande 14. Ledamot, teknik- och fritidsnämnden 06–10. Ledamot, Destination Halmstad AB 10. Ordförande, miljönämnden 10–14. Ordförande, teknik- och fritidsnämnden 14–18. Ordförande Halmstads Rådhus AB 15–19. Vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 15–18. Ledamot, kommunstyrelsen, 15–18. Regionfullmäktige, ersättare, Halland 06–18. Ledamot, Halmstadnämnden 06–10. Ersättare hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 11–14. Ledamot, närsjukvårdsnämnden 10–17.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MSU Kattegatt 83–84. Ordförande, MUF Halmsta, 84–85. Ordförande, MUF Halmstadkretsen 85–86. Ledamot, M Halmstadkretsen 85–86. Ordförande, MSU Halland 85–86. Ledamot, MUF Distriktsstyrelse Halland 85–86. Ordförande, Halmstadmoderaterna 08–09 och 17–18. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rakel 2.0
Skriftlig fråga 2018/19:786 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:786 Rakel 2.0 av Lars Püss M till Statsrådet Mikael Damberg S I en skriftlig fråga 2018/19:118 ställde jag en fråga om statusen på Rakel 2.0. Den 12 februari 2019 svarade ministern enligt följande: Regeringen har även aviserat att den kommer att återkomma i frågan och min ambition är att så ska ske så snart- Inlämnad
- 2019-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Handläggningstiderna på Näringsdepartementet
Skriftlig fråga 2018/19:785 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:785 Handläggningstiderna på Näringsdepartementet av Lars Püss M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga 2018/19:338 till näringsminister Ibrahim Baylan om vilka åtgärder ministern avsåg att vidta för att korta handläggningstiderna på Näringsdepartementet. Detta med- Inlämnad
- 2019-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Domstolsväsendet
Skriftlig fråga 2018/19:784 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:784 Domstolsväsendet av Lars Püss M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fredagen den 7 juni besökte jag Halmstads tingsrätt. Skälet var att de såg sig tvingade att skära ned antalet gråting med 40 procent. Detta visade sig tyvärr stämma. Efter att ha varit underfinansierade i flera år- Inlämnad
- 2019-06-14
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:251 av Lars Püss (M)
Interpellation 2018/19:251 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Lars Püss M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:249 av Ann-Sofie Alm (M)
Interpellation 2018/19:249 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:248 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Interpellation 2018/19:248 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Mattias Karlsson i Luleå M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:247 av Åsa Coenraads (M)
Interpellation 2018/19:247 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Åsa Coenraads M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:246 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2018/19:246 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:244 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2018/19:244 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Arin Karapet M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna förekommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Näringslivets roll i totalförsvaret
Skriftlig fråga 2018/19:615 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:615 Näringslivets roll i totalförsvaret av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S När man läser direktivet till utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel dir. 2018:64 är ansatsen väldigt bred, vilket är bra. Men när jag lyssnade- Inlämnad
- 2019-05-03
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Militära frågor
Betänkande 2018/19:FöU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om militära frågor. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår inom området.
Motionerna handlar till exempel om Försvarsmaktens organisation, hemvärnet, övnings- och skjutfält och stöd till polisen.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 19, 81 minuter
- Justering
- 2019-03-28
- Bordläggning
- 2019-04-02
- Debatt
- 2019-04-03
- Beslut
- 2019-04-03
Handläggningstiderna på Näringsdepartementet
Skriftlig fråga 2018/19:338 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:338 Handläggningstiderna på Näringsdepartementet av Lars Püss M till Näringsminister Ibrahim Baylan S I konstitutionsutskottets höstgranskning 2018/19:KU10 riktades det bland annat stark kritik mot Näringsdepartementets långa handläggningstider. Den längsta uppmätta tiden för tid mellan avslutad brevväxling- Inlämnad
- 2019-02-28
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Rakel 2.0
Skriftlig fråga 2018/19:118 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:118 Rakel 2.0 av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under våren 2018 diskuterades en hel del i försvarsutskottet, justitieutskottet och trafikutskottet om Rakel 2.0. Under övergångsregeringens tid har arbetet avstannat. Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:- Inlämnad
- 2019-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Hallands framtida energiförsörjning
Skriftlig fråga 2018/19:90 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:90 Hallands framtida energiförsörjning av Lars Püss M till Statsrådet Anders Ygeman S Halland är en av landets snabbast växande regioner. Halmstads befolkning förväntas växa med 50 procent de kommande 30 åren. En liknande utveckling ser vi i samtliga halländska kustkommuner. En snabb befolkningstillväxt- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Alliansfrihet
Skriftlig fråga 2018/19:53 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:53 Alliansfrihet av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringsdeklarationen den 21 januari annonserade statsministern följande: Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato. Samtidigt slår vi vakt om den transatlantiska länken. Vi utvecklar- Inlämnad
- 2019-01-28
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Försvarsanslag
Skriftlig fråga 2018/19:51 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:51 Försvarsanslag av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringsdeklarationen den 21 januari annonserade statsministern följande: Försvarsanslagen höjs successivt för att stärka Sveriges militära förmåga.Vi moderater har varit tydliga med att vi anser att Sveriges försvarsanslag bör höjas- Inlämnad
- 2019-01-28
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Känslig infrastruktur
Skriftlig fråga 2018/19:50 av Lars Püss (M)
Fråga 2018/19:50 Känslig infrastruktur av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringsdeklarationen den 21 januari annonserade statsministern följande: Vaksamheten ökas mot utländska försök att förvärva känslig infrastrukturMed anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister- Inlämnad
- 2019-01-28
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet- Inlämnad
- 2019-01-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inrättande av försvarsgrensstaber
Betänkande 2018/19:FöU3
Regeringen får möjlighet att inrätta tre nya organisationsenheter, så kallade försvarsgrensstaber, inom Försvarsmakten. Det handlar om en arméstab, en marinstab och en flygstab som ska placeras i Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
En motivering för att ändra försvarets organisation är att säkerhetsläget i omvärlden har försämrats. De nya staberna ska öka robustheten och minska riskerna i försvarsledningens organisation genom att öka den geografiska spridningen.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 24 minuter
- Justering
- 2018-12-13
- Bordläggning
- 2018-12-15
- Debatt
- 2018-12-17
- Beslut
- 2018-12-18
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Sammanfattning Det försämrade säkerhetsläget kräver att Sveriges försvar måste stärkas. Moderaterna tillgodoser därför Försvarsmaktens äskande om 18 extra miljarder kronor den kommande treårsperioden i syfte- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): , 9 bifall,