Lars Thomsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Gotlands län
- Titel
- Lantmästare/egen företagare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-01-16 – 2020-01-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-01-29 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant finansutskottet 18-, försvarsutskottet 18- och justitieutskottet 19-. Ledamot OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Lantbrukaren Thomas Thomsson och lantbrukaren Elsa Thomsson, f. Josefsson Knutas.
Utbildning
Lantmästare 90-91. Diverse jordbruksutbildningar 80-90.
Anställningar
Egen företagare, 91-. Kommunalråd, Gotlands kommun 06-10. Nationell vindkraftsamordnare 11-18. Projektsamordnare Ukraina 16-18.
Kommunala uppdrag
Regionfullmäktig, Region Gotland 91-. Ledamot, regionstyrelsen 91-18. Kommunalråd för samhällsbyggnad, Gotland 06-10. Ordförande, byggnadsnämnden 07-10. Ledamot av teknisk nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd m.m.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partistyrelseledamot, Centerpartiet 07-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bergmancenter på Fårö
Skriftlig fråga 2018/19:290 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2018/19:290 Bergmancenter på Fårö av Lars Thomsson C till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Förra året, då Ingmar Bergman firades över hela världen, fick Bergmancenter på Fårö ett engångsanslag på 2 miljoner kronor från Kulturdepartementet. Detta skulle gå till att fira 100-årsjubileet av Bergmans födelse.- Inlämnad
- 2019-02-20
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Hållbara Gotland
Skriftlig fråga 2018/19:178 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2018/19:178 Hållbara Gotland av Lars Thomsson C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Hållbara Gotland är ett statligt program administrerat av Tillväxtverket. Programmets syfte är att stärka utveckling och näringsliv på Gotland. Det bygger på ett löfte från förra regeringen om en finansiering på 100 miljoner kronor- Inlämnad
- 2019-02-07
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)