Lars Thomsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Gotlands län
- Titel
- Lantmästare/egen företagare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-01-16 – 2020-01-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-01-29 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant finansutskottet 18-, försvarsutskottet 18- och justitieutskottet 19-. Ledamot OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Lantbrukaren Thomas Thomsson och lantbrukaren Elsa Thomsson, f. Josefsson Knutas.
Utbildning
Lantmästare 90-91. Diverse jordbruksutbildningar 80-90.
Anställningar
Egen företagare, 91-. Kommunalråd, Gotlands kommun 06-10. Nationell vindkraftsamordnare 11-18. Projektsamordnare Ukraina 16-18.
Kommunala uppdrag
Regionfullmäktig, Region Gotland 91-. Ledamot, regionstyrelsen 91-18. Kommunalråd för samhällsbyggnad, Gotland 06-10. Ordförande, byggnadsnämnden 07-10. Ledamot av teknisk nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd m.m.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partistyrelseledamot, Centerpartiet 07-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Undantagsregler från reserestriktionerna
Skriftlig fråga 2021/22:476 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2021/22:476 Undantagsregler från reserestriktionerna av Lars Thomsson C till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S En företagare boende på Gotland är gift med en ryska. De fick sitt första gemensamma barn i december 2018, och det andra barnet föddes i oktober 2020. Fruns enda levande släkting är hennes- Inlämnad
- 2021-12-02
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Fåröfärjans verksamhet
Skriftlig fråga 2020/21:3626 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2020/21:3626 Fåröfärjans verksamhet av Lars Thomsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I år har situationen för Fårös bofasta blivit helt ohållbar vid Fåröfärjan. De senaste åren har trafiksituationen eskalerat vid färjan över Fårösundsleden. Den förtur för bofasta som tillkom på 1980-talet startar den- Inlämnad
- 2021-09-08
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Elförsörjningen på Gotland
Skriftlig fråga 2019/20:348 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2019/20:348 Elförsörjningen på Gotland av Lars Thomsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Gotland har sedan 2009 haft bristande kapacitet i elnätet, speciellt rörande överföringen mellan ön och fastlandet. Detta fenomen uppträder nu också på andra håll i landet och förorsakar en het politisk debatt mest uppmärksammat- Inlämnad
- 2019-11-08
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Vindkraften och populationsperspektivet kring örnstammen
Skriftlig fråga 2019/20:172 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2019/20:172 Vindkraften och populationsperspektivet kring örnstammen av Lars Thomsson C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen beslutade den 27 juni 2019 i ärende M2019/00874/Me att regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av begäran från Gotlands kommun om att regeringen skall förbehålla- Inlämnad
- 2019-10-11
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Bergmancenter på Fårö
Skriftlig fråga 2018/19:290 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2018/19:290 Bergmancenter på Fårö av Lars Thomsson C till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Förra året, då Ingmar Bergman firades över hela världen, fick Bergmancenter på Fårö ett engångsanslag på 2 miljoner kronor från Kulturdepartementet. Detta skulle gå till att fira 100-årsjubileet av Bergmans födelse.- Inlämnad
- 2019-02-20
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Hållbara Gotland
Skriftlig fråga 2018/19:178 av Lars Thomsson (C)
Fråga 2018/19:178 Hållbara Gotland av Lars Thomsson C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Hållbara Gotland är ett statligt program administrerat av Tillväxtverket. Programmets syfte är att stärka utveckling och näringsliv på Gotland. Det bygger på ett löfte från förra regeringen om en finansiering på 100 miljoner kronor- Inlämnad
- 2019-02-07
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)