Linda Lindberg (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 295
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Gruppledare
Socialutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2023-04-26 –
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-25 – 2023-04-25
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2020-06-08 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-06-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2023-09-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-09-20
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-10-20
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-04-27
- Suppleant
- 2019-06-10 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2023-04-18
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2023-04-18 –
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2023-04-27 –
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2023-04-27
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-05-10
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2023-05-12 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 20–21, socialutskottet 21–23. Suppleant civilutskottet 18–22, socialutskottet 18–21 och 23–, socialförsäkringsutskottet 18–20, arbetsmarknadsutskottet 18–22, utbildningsutskottet 18–22 och EU-nämnden 19–23. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–23, krigsdelegationen 23– och riksdagsstyrelsen 23–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–23. Suppleant valberedningen 22–. 1:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22–23 och gruppledare 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tolkar inom vården
Interpellation 2022/23:10 av Karin Rågsjö (V)
Interpellation 2022/23:10 Tolkar inom vården av Karin Rågsjö V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I det så kallade slottsavtalet framgår på sidan 47: Begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten- Inlämnad
- 2022-10-26
- Svarsdatum
- 2022-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Rätten till tolk
Interpellation 2022/23:5 av Anders W Jonsson (C)
Interpellation 2022/23:5 Rätten till tolk av Anders W Jonsson C till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I avtalet mellan SD, M, KD och L finns en tydlig skrivning beträffande möjligheten till tolk. Där står följande: Begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Rätten- Inlämnad
- 2022-10-24
- Svarsdatum
- 2022-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Skyddat boende för barn
Interpellation 2020/21:701 av Linda Lindberg (SD)
Interpellation 2020/21:701 Skyddat boende för barn av Linda Lindberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Enligt siffror från Socialstyrelsens kartläggning 2020 har under perioden den 31 juli 2018 till den 1 augusti 2019 cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn bott minst en natt på de skyddade boendena. Det har skett en- Inlämnad
- 2021-04-30
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Analys av omvårdnadsbidraget
Interpellation 2020/21:438 av Linda Lindberg (SD)
Interpellation 2020/21:438 Analys av omvårdnadsbidraget av Linda Lindberg SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I höstas uppmärksammades det i medierna att flera familjer fått sänkta ersättningar till följd av reformeringen av vårdbidraget, som delats upp i två bidrag i syfte att göra det mer lättöverskådligt. Försäkringskassans- Inlämnad
- 2021-02-09
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Åtgärder mot välfärdsbrottslighet
Interpellation 2020/21:229 av Linda Lindberg (SD)
Interpellation 2020/21:229 Åtgärder mot välfärdsbrottslighet av Linda Lindberg SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Det har nog inte undgått någon att det under de senaste månaderna, vid sidan av coronakrisen, varit en stor medial uppmärksamhet på välfärdsrelaterad brottslighet. Välfärdsbrottsligheten klassificerades- Inlämnad
- 2020-12-10
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
En flexibel föräldraförsäkring
Interpellation 2020/21:147 av Linda Lindberg (SD)
Interpellation 2020/21:147 En flexibel föräldraförsäkring av Linda Lindberg SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sverigedemokraterna vill så långt som möjligt möta och underlätta barnfamiljers livspussel. Vi har i dag en generös föräldraförsäkring, vilket vi ser som oerhört positivt. Med det sagt behöver man inte vara- Inlämnad
- 2020-11-16
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Stöd under graviditeten
Interpellation 2019/20:92 av Linda Lindberg (SD)
Interpellation 2019/20:92 Stöd under graviditeten av Linda Lindberg SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S År 2018 behandlade socialförsäkringsutskottet propositionen R egelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Vi delade regeringens uppfattning om att båda föräldrarna ska kunna delta vid mödravårdsbesök i samband- Inlämnad
- 2019-10-29
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)