Lise Nordin (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Miljövetare.
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-11-03 – 2014-09-29
- Vice ordförande
- 2012-10-08 – 2012-11-02
- Ledamot
- 2012-10-08 – 2012-10-08
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-07
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2016-11-16 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 10-14 och näringsutskottet 10-12 och 12-14, vice ordförande näringsutskottet 12. Suppleant skatteutskottet 16-.
Föräldrar
Snickaren Christer Nordin och lärarassistenten Ingrid Samuelsson.
Utbildning
Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn 98-01. Eastern High School, Louisville 99-00. Språkstudier Málaga universitet 02. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, Göteborgs universitet 03-07.
Anställningar
Ombudsperson, Grön Ungdom Väst 03-06. Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Västra Götalandsregionen 07-10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige Ulricehamn 02-06.
Bostadsort
Göteborg