Lorena Delgado Varas (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 141
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Suppleant
Justitieutskottet
Suppleant
Utbildningsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-10-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2021-10-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-12-21 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Suppleant socialutskottet 18–22, näringsutskottet 18–, EU-nämnden 18–, justitieutskottet 22–och utbildningsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–.