Lorena Delgado Varas (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 141
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Suppleant
Justitieutskottet
Suppleant
Utbildningsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-10-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2021-10-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-12-21 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Suppleant socialutskottet 18–22, näringsutskottet 18–, EU-nämnden 18–, justitieutskottet 22–och utbildningsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tvåstatslösningen
Interpellation 2023/24:761 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:761 Tvåstatslösningen av Ola Möller S till Utrikesminister Tobias Billström M Vid FN:s generalförsamlings omröstning om huruvida Palestina skulle ges fullvärdigt medlemskap i organisationen lade Sverige ned sin röst. Detta trots att Sverige erkänt Palestina. Jag vill därför fråga utrikesminister- Inlämnad
- 2024-05-16
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
3R-centers framtid
Interpellation 2023/24:637 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:637 3R-centers framtid av Lorena Delgado Varas V till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Sveriges 3R-center arbetar med de tre R:en att ersätta replaceminska reduce och förfina refine djurförsök. I dag genomsyrar 3R både svensk och europeisk lagstiftning som handlar om djurförsök. Europaparlamentets- Inlämnad
- 2024-03-19
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Sveriges agerande i förhandlingarna om LBI
Interpellation 2023/24:586 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:586 Sveriges agerande i förhandlingarna om LBI av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Johan Forssell M Transnationella företag har i dag större makt och inflytande än någonsin. Det finns tusentals handels- och investeringsavtal som skyddar företags investeringar genom så kallade tvistlösningsmekanismer,- Inlämnad
- 2024-02-29
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Samarbeten med israeliska lärosäten
Interpellation 2023/24:445 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:445 Samarbeten med israeliska lärosäten av Lorena Delgado Varas V till Utbildningsminister Mats Persson L De senaste månaderna har bomberna inte slutat falla över Gaza i Palestina. Antalet civila som mördats räknas till minst 30 000 och över 12 000 av dem är barn. Hela bostadsområden har bombats,- Inlämnad
- 2024-02-07
- Svarsdatum
- 2024-03-01
- Besvarare
- Utbildningsminister Mats Persson (L)
Suspendering av Israels associeringsavtal
Interpellation 2023/24:341 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:341 Suspendering av Israels associeringsavtal av Lorena Delgado Varas V till Utrikesminister Tobias Billström M Antalet civila som dödats räknas till minst 22 000 över 10 000 av dem är barn. Hela bostadsområden har bombats. Sjukhus, skolor och kyrkor likaså. Samtidigt har Israel blockerat inflödet- Inlämnad
- 2024-01-10
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Sveriges ansvar för att få stopp på kriget i Gaza
Interpellation 2023/24:340 av Håkan Svenneling (V)
Interpellation 2023/24:340 Sveriges ansvar för att få stopp på kriget i Gaza av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Tobias Billström M Den humanitära situationen i Gaza är ofattbar. Sedan Hamas fruktansvärda attack den 7 oktober förra året har över 22 000 personer i Gaza dödats av Israel. Nästan hela befolkningen,- Inlämnad
- 2024-01-10
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Situationen i Gaza och på Västbanken
Interpellation 2023/24:326 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:326 Situationen i Gaza och på Västbanken av Ola Möller S till Utrikesminister Tobias Billström M Situationen i Gaza har för längesedan passerat gränsen för det acceptabla. Det rapporteras nu från FN om att israeliska styrkor har begravt människor levande med bulldozer. Rapporter om utomrättsliga- Inlämnad
- 2023-12-21
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Sveriges nedlagda röst i FN:s generalförsamling
Interpellation 2023/24:147 av Jacob Risberg (MP)
Interpellation 2023/24:147 Sveriges nedlagda röst i FN:s generalförsamling av Jacob Risberg MP till Utrikesminister Tobias Billström M Den 27 oktober valde Sverige att lägga ned sin röst i FN:s generalförsamling när församlingen röstade om en resolution som uppmanade till skydd av civila och respekt för internationell- Inlämnad
- 2023-11-07
- Svarsdatum
- 2023-11-16
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Sveriges arbete för att skydda barn i Israel-Gaza-konflikten
Interpellation 2023/24:139 av Azra Muranovic (S)
Interpellation 2023/24:139 Sveriges arbete för att skydda barn i IsraelGaza-konflikten av Azra Muranovic S till Utrikesminister Tobias Billström M Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober har resulterat i att våldet har trappats upp markant. Israel har naturligtvis rätt att försvara sig i enlighet med folkrätten men- Inlämnad
- 2023-11-03
- Svarsdatum
- 2023-11-16
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Småföretag
Interpellation 2022/23:336 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2022/23:336 Småföretag av Lorena Delgado Varas V till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Den senaste tiden har det kommit ett antal rapporter om den ekonomiska krisens påverkan på mindre företag. UC:s statistik visar att under andra halvan av 2022 var antalet konkurser det högsta på tio år. Samtidigt- Inlämnad
- 2023-04-28
- Svarsdatum
- 2023-06-21
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Universitetsstyrelsernas mandatperioder
Interpellation 2022/23:349 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2022/23:349 Universitetsstyrelsernas mandatperioder av Lorena Delgado Varas V till Utbildningsminister Mats Persson L Nyligen utsåg regeringen nya styrelser till landets universitet och högskolor. Det är inte något som brukar skapa särskilt mycket uppmärksamhet. Men denna gång valde regeringen att med kort- Inlämnad
- 2023-05-10
- Svarsdatum
- 2023-06-01
- Besvarare
- Utbildningsminister Mats Persson (L)
Småföretag
Interpellation 2022/23:301 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2022/23:301 Småföretag av Lorena Delgado Varas V till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Det har på senaste tiden kommit ett antal rapporter angående den ekonomiska krisens påverkan på mindre företag. UC:s statistik visade att antalet konkurser under andra halvan av 2022 var det högsta på tio år.- Inlämnad
- 2023-04-05
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Arica
Interpellation 2021/22:497 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2021/22:497 Arica av Lorena Delgado Varas V till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, ägde rum. Då samlades för första gången politiker, vetenskapsmän och miljöaktivister från hela världen för att diskutera mänsklighetens- Inlämnad
- 2022-05-12
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Investeringsavtal
Interpellation 2021/22:380 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2021/22:380 Investeringsavtal av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Det är inte första gången investerarskyddet utmanar demokratiskt fattade beslut, något vi från Vänsterpartiet varnat för gång på gång. Den här gången handlar det om det kinesiska telekombolaget Huawei, som stämmer- Inlämnad
- 2022-02-24
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Vaccin och patent
Interpellation 2021/22:227 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2021/22:227 Vaccin och patent av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anna Hallberg S Nu står vi här, med en ny mutation, precis som vi befarade skulle ske när vi insåg att distributionen av vaccin inte var globalt jämlik. Redan i början av pandemin flaggade fattiga länder för att de inte hade tillgång- Inlämnad
- 2021-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
SAS personalpolitik
Interpellation 2021/22:50 av Ali Esbati (V)
Interpellation 2021/22:50 SAS personalpolitik av Ali Esbati V till Näringsminister Ibrahim Baylan S Som ett led i de ekonomiska nödåtgärderna under pandemin har den hårt drabbade flygsektorn fått stora stöd i olika former. SAS, där den svenska staten har ett betydande ägande, har varit den främsta enskilda mottagaren- Inlämnad
- 2021-10-13
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Stöden till SAS
Interpellation 2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2021/22:36 Stöden till SAS av Lorena Delgado Varas V till Näringsminister Ibrahim Baylan S SAS är ett av de företag som fått mest statligt stöd för att klara av pandemin. Totalt har SAS fått flera miljarder genom kreditgarantier, kapitaltillskott samt permitteringsstöd. Regeringen har gett flygsektorn nästan- Inlämnad
- 2021-10-11
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19
Interpellation 2020/21:774 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2020/21:774 Patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19 av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anna Hallberg S Tiden börjar rinna utstår det i Amnesty Internationals kampanj för att världens ledare ska ta bort patent och påbörja arbetet med att tillgängliggöra vaccin, läkemedel och tester- Inlämnad
- 2021-05-26
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Sveriges ansvar för giftigt avfall i Chile
Interpellation 2020/21:772 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2020/21:772 Sveriges ansvar för giftigt avfall i Chile av Lorena Delgado Varas V till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP För några dagar sedan uttalade sig miljöminister Bolund angående det historiska avfallet i Forsmark. Ministern sa då följande: Det här är ett exempel på hur otroligt allvarligt det- Inlämnad
- 2021-05-26
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Statligt stöd till klimatskadlig verksamhet
Interpellation 2020/21:731 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2020/21:731 Statligt stöd till klimatskadlig verksamhet av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anders Ygeman S Klimatfrågan är inte enbart en nationell fråga utan även en internationell fråga. Vi måste ha en miljö- och klimatpolitik som tydligt pekar på att det vi gör utanför Sveriges gränser också påverkar- Inlämnad
- 2021-05-12
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)