Lotta Finstorp (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-01-31
Kulturutskottet
- Andre vice ordförande
- 2019-02-28 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-28
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-11-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2016-11-18 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2012-04-20 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-13
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-11-08 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-11-07
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2021-01-31
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2017-03-22 – 2021-01-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-16 och skatteutskottet 16-18. Ledamot kulturutskottet 18 och 2:e vice ordförande 19-. Suppleant trafikutskottet 10-18, socialutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 19-. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-. Suppleant ledamotsrådet 18- och riksdagsstyrelsen 18-.
Föräldrar
Företagaren Tore Jonsson och läraren Eva Pedersén Jonsson.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, Stålhagsskolan i Hultsfred 74-77. Socialhögskolan/Örebro högskola, Örebro 79-82.
Anställningar
Feriejobb och kortare anställningar som simlärare och turistvärdinna i Vimmerby kommun, badvaktmästare, lärarvikarie och ridlärare på Finntorps Gård i Flens kommun 73-82. Skolkurator, Tranås kommun 83-84. Socialsekreterare, Strängnäs kommun 84-85. Skolkurator, Katrineholms kommun 85-89. Kurator, Ungdomsmottagningen samt lärare vid Komvux i Flen 90-95. Socialsekreterare, Flens socialförvaltning 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Södermanlands län 00-02 och 05-10. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15. Ledamot Bostadsplaneringskommittén 13-15, Socialstyrelsens rättsliga råd 15-, Regionpolisråd Öst 15- och Polisens insynsråd 18-19.
Kommunala uppdrag
Oppositionsråd, Flens kommun 99-02 och landstinget Sörmland 8-10. Kommunfullmäktig, Flen 14-. Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, landstingsstyrelsen, Sörmland 07-08. Landstingsfullmäktig, Sörmland 10-14 och ledamot, landstinget Sörmlands demokratiberedning. Vigselförrättare, utsedd av länsstyrelsen i Sörmland 01-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Svenska Ridsportförbundets distriktsstyrelse, Sörmland 92-93. Ledamot och 2:e vice ordförande, Moderata förbundsstyrelsen i Södermanlands län 95-11, adjungerad 11-. Ordförande, Flens Moderatförening 04-06. Ledamot, Flens Golfklubb 10-12. Ordförande Flens Hockeyklubb 00-02. Suppleant, Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse 14-15. Ordförande, Svenska Ridsportförbundets dressyrkommitté 12-16.
Bostadsort
Mellösa
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Cykelfrågor
Betänkande 2013/14:TU10
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om cykeltrafik. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med cykelfrågor och gett myndigheter olika uppdrag. Dessutom pågår olika försöksverksamheter. Motionerna handlar bland annat om förändringar i infrastrukturen och andra åtgärder som främjar cykling samt trafikregler för cykling.
- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 18, 68 minuter
- Justering
- 2014-02-06
- Debatt
- 2014-03-05
- Beslut
- 2014-03-06
Aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen
Interpellation 2013/14:67 av Johansson, Ylva (S)
den 24 oktober Interpellation 2013/14:67 Aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen av Ylva Johansson S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Sedan den 1 september ska arbetslösa som ansöker om arbetslöshetsförsäkring varje månad lämna in en aktivitetsrapport. Nu visar det sig att endast 90 000 av- Inlämnad
- 2013-10-24
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Kvalitet framför kvantitet för arbetslösa
Interpellation 2013/14:61 av Larsson, Hillevi (S)
den 24 oktober Interpellation 2013/14:61 Kvalitet framför kvantitet för arbetslösa av Hillevi Larsson S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M I dag tillsätts de flesta jobb i Sverige via kontakter. Endast en mindre del av jobben annonseras ut och tillsätts via Arbetsförmedlingen. Det innebär att mängder- Inlämnad
- 2013-10-24
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Nya vårdnadsregler
Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna om vårdnad. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga strukturella- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
REP- och ROST-avdrag
Motion 2013/14:Sk357 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk357 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp M REP- och ROST-avdrag M1530 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett REP- och ROST-avdrag. Motivering RUT- och ROT-avdragen har haft stora- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skatteregler för cyklar
Motion 2013/14:Sk401 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk401 av Edward Riedl och Lotta Finstorp M Skatteregler för cyklar M1140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja användandet av cykel för arbetspendling. Motivering Sverige borde- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Billigare bostadsproduktion ger fler bostäder
Motion 2013/14:C309 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C)
Motion till riksdagen 2013/14:C309 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee M, C Billigare bostadsproduktion ger fler bostäder M1178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Södermanland att bli ett frilän för billigare bostadsproduktion.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdrag för ridning som friskvård
Motion 2013/14:Sk301 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk301 av Lotta Finstorp och Edward Riedl M Avdrag för ridning som friskvård M1146 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till avdrag för ridning som friskvård. Motivering I Sverige har vi- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
RIT-avdrag
Motion 2013/14:Sk289 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk289 av Lotta Finstorp M RIT-avdrag M1152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa RIT-avdrag. Motivering Den så kallade RUT-reformen har nu funnits i över sex år i Sverige. Reformen- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
God kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare
Motion 2013/14:Ub311 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub311 av Lotta Finstorp M God kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare M1149 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en god kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare. Motivering Det fria skolvalet har gjort- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationella adoptioner av familjehemsplacerade barn
Motion 2013/14:So370 av Olof Lavesson och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So370 av Olof Lavesson och Lotta Finstorp M Nationella adoptioner av familjehemsplacerade barn M1004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn.- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trygghetsboenden
Motion 2013/14:So366 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So366 av Lotta Finstorp M Trygghetsboenden M1670 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av resultatet för satsningen på trygghetsboenden. Motivering Under 2010 gjorde regeringen en satsning- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handläggningstider för patentsökning
Motion 2013/14:N268 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N268 av Lotta Finstorp M Handläggningstider för patentsökning M1591 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket. Motivering Innovationer och nya idéer- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Travsportens framtid
Motion 2013/14:Sk216 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk216 av Jan R Andersson m.fl. M Travsportens framtid M1365 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av den svenska travsportens spelvillkor och av totalisatorskatten. Motivering Travsporten- Inlämnad
- 2013-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl
Motion 2013/14:So392 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So392 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp M Gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl M1090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mindre statligt ägande för friare universitet
Motion 2013/14:N402 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N402 av Finn Bengtsson m.fl. M Mindre statligt ägande för friare universitet M1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mindre statligt ägande för friare universitet. Bakgrund Svenska staten har 55 hel- eller delägda- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppvärdering av välfärdsyrken
Motion 2013/14:So309 av Gustav Nilsson och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So309 av Gustav Nilsson och Lotta Finstorp M Uppvärdering av välfärdsyrken M1056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för en uppvärdering av välfärdsyrken. Motivering Vården- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag