Lotta Finstorp (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-01-31
Kulturutskottet
- Andre vice ordförande
- 2019-02-28 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-28
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-11-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2016-11-18 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2012-04-20 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-13
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-11-08 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-11-07
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2021-01-31
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2017-03-22 – 2021-01-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-16 och skatteutskottet 16-18. Ledamot kulturutskottet 18 och 2:e vice ordförande 19-. Suppleant trafikutskottet 10-18, socialutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 19-. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-. Suppleant ledamotsrådet 18- och riksdagsstyrelsen 18-.
Föräldrar
Företagaren Tore Jonsson och läraren Eva Pedersén Jonsson.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, Stålhagsskolan i Hultsfred 74-77. Socialhögskolan/Örebro högskola, Örebro 79-82.
Anställningar
Feriejobb och kortare anställningar som simlärare och turistvärdinna i Vimmerby kommun, badvaktmästare, lärarvikarie och ridlärare på Finntorps Gård i Flens kommun 73-82. Skolkurator, Tranås kommun 83-84. Socialsekreterare, Strängnäs kommun 84-85. Skolkurator, Katrineholms kommun 85-89. Kurator, Ungdomsmottagningen samt lärare vid Komvux i Flen 90-95. Socialsekreterare, Flens socialförvaltning 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Södermanlands län 00-02 och 05-10. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15. Ledamot Bostadsplaneringskommittén 13-15, Socialstyrelsens rättsliga råd 15-, Regionpolisråd Öst 15- och Polisens insynsråd 18-19.
Kommunala uppdrag
Oppositionsråd, Flens kommun 99-02 och landstinget Sörmland 8-10. Kommunfullmäktig, Flen 14-. Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, landstingsstyrelsen, Sörmland 07-08. Landstingsfullmäktig, Sörmland 10-14 och ledamot, landstinget Sörmlands demokratiberedning. Vigselförrättare, utsedd av länsstyrelsen i Sörmland 01-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Svenska Ridsportförbundets distriktsstyrelse, Sörmland 92-93. Ledamot och 2:e vice ordförande, Moderata förbundsstyrelsen i Södermanlands län 95-11, adjungerad 11-. Ordförande, Flens Moderatförening 04-06. Ledamot, Flens Golfklubb 10-12. Ordförande Flens Hockeyklubb 00-02. Suppleant, Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse 14-15. Ordförande, Svenska Ridsportförbundets dressyrkommitté 12-16.
Bostadsort
Mellösa
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Äldre adoptivföräldrar
Motion 2012/13:So437 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So437 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Äldre adoptivföräldrar M1603 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till adoption utan maxgräns på ålder för föräldrar. Motivering I dagens Sverige bestämmer man sig- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nya vårdnadsregler
Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Fler bostäder genom billigare bostadsproduktion
Motion 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C)
Motion till riksdagen 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee M, C Fler bostäder genom billigare bostadsproduktion M900 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Södermanland att bli ett frilän för billigare bostadsproduktion.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringens behov av samordning
Motion 2012/13:N398 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N398 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp M Besöksnäringens behov av samordning M1749 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om besöksnäringens behov av samordning. Motivering Den svenska besöksnäringen har- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Privatisera de statliga veterinärerna
Motion 2012/13:MJ388 av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ388 av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas M Privatisera de statliga veterinärerna M1189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privatisera de statliga veterinärerna. Motivering Ett område där staten- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvalitetssäkring inom LSS
Motion 2012/13:So476 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So476 av Lotta Finstorp M Kvalitetssäkring inom LSS M1188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring inom LSS. Motivering För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för personer som har biståndsbeslut- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Allemansrätten
Motion 2012/13:MJ345 av Gustav Nilsson och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ345 av Gustav Nilsson och Lotta Finstorp M Allemansrätten M1737 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allemansrätten. Motivering Vi ser ofta allemansrätten som ett gammalt kulturarv och vissa ser till och med allemansrätten- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skatteregler för cykel
Motion 2012/13:Sk421 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk421 av Edward Riedl och Lotta Finstorp M Skatteregler för cykel M1703 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja användandet av cykel för transporter till och från arbetet. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppvärdering av välfärdsyrkena
Motion 2012/13:So416 av Gustav Nilsson och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So416 av Gustav Nilsson och Lotta Finstorp M Uppvärdering av välfärdsyrkena M1068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att välfärdsyrkena måste uppvärderas. Motivering Vården är en kunskapsorganisation där medarbetarna,- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdrag för ridning som friskvård
Motion 2012/13:Sk371 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk371 av Lotta Finstorp och Edward Riedl M Avdrag för ridning som friskvård M1077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdrag för ridning som friskvård. Motivering Under en lång tid har det varit möjligt för arbetsgivare- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
RIT-avdrag
Motion 2012/13:Sk370 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk370 av Lotta Finstorp M RIT-avdrag M1524 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om RIT-avdrag. Motivering Den 1 juli 2007 genomförde regeringen den så kallade RUT-reformen som har gjort det väsentligt billigare att- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl
Motion 2012/13:So585 av Walburga Habsburg Douglas m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So585 av Walburga Habsburg Douglas m.fl. M Gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl M1525 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl. Motivering De inhemska- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statligt bolagsägande
Motion 2012/13:N292 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N292 av Finn Bengtsson m.fl. M Statligt bolagsägande M1180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av fortsatt avyttring av ägande i statliga bolag. Motivering Svenska staten har 55 hel- eller delägda bolag.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strandskydd
Motion 2012/13:MJ389 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ389 av Lotta Finstorp M Strandskydd M1186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskydd. Motivering Syftet med strandskyddet är att säkerställa förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bibehålla- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
God kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare
Motion 2012/13:Ub367 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub367 av Lotta Finstorp M God kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare M1076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en god kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare. Motivering Fler och fler ungdomar väljer- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag