Lotta Finstorp (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-01-31
Kulturutskottet
- Andre vice ordförande
- 2019-02-28 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-28
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-11-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2016-11-18 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2012-04-20 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-13
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-11-08 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-11-07
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2021-01-31
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2017-03-22 – 2021-01-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-16 och skatteutskottet 16-18. Ledamot kulturutskottet 18 och 2:e vice ordförande 19-. Suppleant trafikutskottet 10-18, socialutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 19-. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-. Suppleant ledamotsrådet 18- och riksdagsstyrelsen 18-.
Föräldrar
Företagaren Tore Jonsson och läraren Eva Pedersén Jonsson.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, Stålhagsskolan i Hultsfred 74-77. Socialhögskolan/Örebro högskola, Örebro 79-82.
Anställningar
Feriejobb och kortare anställningar som simlärare och turistvärdinna i Vimmerby kommun, badvaktmästare, lärarvikarie och ridlärare på Finntorps Gård i Flens kommun 73-82. Skolkurator, Tranås kommun 83-84. Socialsekreterare, Strängnäs kommun 84-85. Skolkurator, Katrineholms kommun 85-89. Kurator, Ungdomsmottagningen samt lärare vid Komvux i Flen 90-95. Socialsekreterare, Flens socialförvaltning 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Södermanlands län 00-02 och 05-10. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15. Ledamot Bostadsplaneringskommittén 13-15, Socialstyrelsens rättsliga råd 15-, Regionpolisråd Öst 15- och Polisens insynsråd 18-19.
Kommunala uppdrag
Oppositionsråd, Flens kommun 99-02 och landstinget Sörmland 8-10. Kommunfullmäktig, Flen 14-. Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, landstingsstyrelsen, Sörmland 07-08. Landstingsfullmäktig, Sörmland 10-14 och ledamot, landstinget Sörmlands demokratiberedning. Vigselförrättare, utsedd av länsstyrelsen i Sörmland 01-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Svenska Ridsportförbundets distriktsstyrelse, Sörmland 92-93. Ledamot och 2:e vice ordförande, Moderata förbundsstyrelsen i Södermanlands län 95-11, adjungerad 11-. Ordförande, Flens Moderatförening 04-06. Ledamot, Flens Golfklubb 10-12. Ordförande Flens Hockeyklubb 00-02. Suppleant, Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse 14-15. Ordförande, Svenska Ridsportförbundets dressyrkommitté 12-16.
Bostadsort
Mellösa
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Behörighet för lokförare
Betänkande 2010/11:TU19
Behörighetskraven för lokförare anpassas till ett EU-direktiv. Syftet med direktivet är att skapa enhetliga regler för hela EU. Ändringarna innebär följande: Ett nytt förarbevis för lokförare införs. Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och styrker att föraren uppfyller vissa minimikrav när det gäller bland annat lämplighet och utbildning. Alla lokförare ska dessutom ha kompletterande intyg som anger vilken typ av tåg de har rätt att köra och på vilken järnvägsinfrastruktur. Intygen utfärdas av arbetsgivaren. Alla förarbevis och intyg samlas i ett register. Utbildningssamordnarna och de lärare som beslutar om betygen, så kallade examinatorer, ska godkännas av Transportstyrelsen. Detsamma gäller för de läkare och psykologer som bedömer lokförarnas fysiska och psykiska lämplighet. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2011. De nya behörighetskraven gäller inte fristående lokala och regionala järnvägsnät, tunnelbana eller spårvägar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett förtydligande. Riksdagen vill inte att reglerna för registrering av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon ska gälla för museijärnvägar. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ett sådant undantag kan regleras. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Anföranden och repliker
- 4, 20 minuter
- Beredning
- 2011-04-28
- Justering
- 2011-05-19
- Debatt
- 2011-06-01
- Beslut
- 2011-06-01
Cykelfrågor
Betänkande 2010/11:TU21
Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om cykelfrågor. Skälet är främst att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska göra en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Motionerna handlar bland annat om mål för cykelpolitiken samt infrastrukturåtgärder och trafikregler för cykling.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 22, 83 minuter
- Justering
- 2011-04-14
- Debatt
- 2011-04-28
- Beslut
- 2011-04-28
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2010/11:TU13
Riksdagen sa nej till 30 motioner från allmänna motionstiden 2010 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor. Skälen är bland annat ny lagstiftning och att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Ett annat skäl är att riksdagen tidigare under riksmötet tagit ställning i frågan. Motionerna handlar bland annat om järnvägspolitik, kollektivtrafik, färdtjänst, tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade samt Gotlandstrafiken.- Behandlade dokument
- 30
- Förslagspunkter
- 19
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 26, 87 minuter
- Justering
- 2011-03-15
- Debatt
- 2011-04-07
- Beslut
- 2011-04-13
Alkolås efter rattfylleri
Betänkande 2010/11:TU7
Provverksamheten med alkolås för personer som dömts för rattfylleri blir permanent. Den som har dömts för rattfylleri, och som uppfyller kraven för alkolås, får behålla sitt körkort om han eller hon går med på att få alkolås installerat i bilen och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. För att få fler människor att välja alkolås kommer kostnaderna för ansökan om så kallat villkorat körkort att sänkas. Dessutom kommer spärrtiden för dem som väljer att få sitt körkort spärrat att förlängas, så att den blir minst lika lång som tiden för dem som väljer alkolås.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 26, 73 minuter
- Justering
- 2010-11-25
- Debatt
- 2010-12-08
- Beslut
- 2010-12-09
EU-flaggan på statliga offentliga byggnader
Motion 2010/11:K370 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K370 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp M EU-flaggan på statliga offentliga byggnader m1528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användandet av EU-flaggan vid statliga offentliga byggnader. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Personliga assistenter
Motion 2010/11:So526 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So526 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp M Personliga assistenter m1490 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvalitetssäkra personliga assistenter. Motivering Personer som har omfattande funktionsnedsättningar- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strandskyddet
Motion 2010/11:MJ233 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ233 av Lotta Finstorp M Strandskyddet m1495 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskydd. Motivering Syftet med strandskyddet är att säkerställa förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bibehålla- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdrag för friskvård
Motion 2010/11:Sk226 av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk226 av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas M Avdrag för friskvård m1156 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdrag för friskvård. Motivering Det är idag möjligt för en arbetsgivare att bidra till en mängd- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
RIT-avdrag
Motion 2010/11:Sk225 av Lotta Finstorp och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk225 av Lotta Finstorp och Margareta Cederfelt M RIT-avdrag m1185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om RIT-avdrag. Motivering Den 1 juli 2007 genomförde regeringen den så kallade RUT-reformen som har gjort det väsentligt- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat vin
Motion 2010/11:So284 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So284 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson M Gårdsförsäljning av egenproducerat vin m1178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat vin. Motivering På 1990-talet upphörde flera av monopolen- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Privatisering av de statliga veterinärerna
Motion 2010/11:MJ212 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ212 av Lotta Finstorp M Privatisering av de statliga veterinärerna m1180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privatisera de statliga veterinärerna. Motivering Ett område där staten utgör en dominerande aktör- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag