Lotta Finstorp (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-01-31
Kulturutskottet
- Andre vice ordförande
- 2019-02-28 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-28
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-11-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2016-11-18 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2012-04-20 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2021-01-31
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-13
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-11-08 – 2021-01-31
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-11-07
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2021-01-31
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2017-03-22 – 2021-01-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-16 och skatteutskottet 16-18. Ledamot kulturutskottet 18 och 2:e vice ordförande 19-. Suppleant trafikutskottet 10-18, socialutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 19-. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-. Suppleant ledamotsrådet 18- och riksdagsstyrelsen 18-.
Föräldrar
Företagaren Tore Jonsson och läraren Eva Pedersén Jonsson.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, Stålhagsskolan i Hultsfred 74-77. Socialhögskolan/Örebro högskola, Örebro 79-82.
Anställningar
Feriejobb och kortare anställningar som simlärare och turistvärdinna i Vimmerby kommun, badvaktmästare, lärarvikarie och ridlärare på Finntorps Gård i Flens kommun 73-82. Skolkurator, Tranås kommun 83-84. Socialsekreterare, Strängnäs kommun 84-85. Skolkurator, Katrineholms kommun 85-89. Kurator, Ungdomsmottagningen samt lärare vid Komvux i Flen 90-95. Socialsekreterare, Flens socialförvaltning 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Södermanlands län 00-02 och 05-10. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10-15. Ledamot Bostadsplaneringskommittén 13-15, Socialstyrelsens rättsliga råd 15-, Regionpolisråd Öst 15- och Polisens insynsråd 18-19.
Kommunala uppdrag
Oppositionsråd, Flens kommun 99-02 och landstinget Sörmland 8-10. Kommunfullmäktig, Flen 14-. Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, landstingsstyrelsen, Sörmland 07-08. Landstingsfullmäktig, Sörmland 10-14 och ledamot, landstinget Sörmlands demokratiberedning. Vigselförrättare, utsedd av länsstyrelsen i Sörmland 01-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Svenska Ridsportförbundets distriktsstyrelse, Sörmland 92-93. Ledamot och 2:e vice ordförande, Moderata förbundsstyrelsen i Södermanlands län 95-11, adjungerad 11-. Ordförande, Flens Moderatförening 04-06. Ledamot, Flens Golfklubb 10-12. Ordförande Flens Hockeyklubb 00-02. Suppleant, Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse 14-15. Ordförande, Svenska Ridsportförbundets dressyrkommitté 12-16.
Bostadsort
Mellösa
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll
Betänkande 2011/12:TU3
Järnvägslagen kompletteras med bestämmelser om godkännande av fordon. Det gäller dels regler om godkännande att ta ett fordon i bruk, dels regler om typgodkännanden av fordon. Ett godkännande utfärdat i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska gälla i Sverige om inte annat särskilt föreskrivs. Ett godkännande ska också kunna dras tillbaka. En underhållsansvarig enhet ska utses för alla järnvägsfordon. Den underhållsansvariga enheten kan vara ett järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare, en fordonsinnehavare eller någon annan som uppfyller de krav som ställs i lagen. Bestämmelserna omfattar inte museijärnvägar. Lagändringarna gäller från den 1 december 2011. Bakgrunden till lagändringarna är två EU-direktiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 10 minuter
- Beredning
- 2011-10-11
- Justering
- 2011-10-27
- Debatt
- 2011-11-09
- Beslut
- 2011-11-09
Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris
Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. M Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris M830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av frivilligorganisationer för samhällets krishantering. Motivering Den enskilde- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Insulinpumpar
Motion 2011/12:So533 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So533 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp M Insulinpumpar M0773 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insulinpumpar. Motivering Diabetes är en utbredd och allvarlig sjukdom. Med rätt hjälpmedel kan man hålla blodsockret- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringens behov av samordning
Motion 2011/12:N352 av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N352 av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas M Besöksnäringens behov av samordning M0670 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om besöksnäringens behov av samordning. Motivering Den svenska besöksnäringen har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nordiska rådet
Motion 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Nordiska rådet M0460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motivering Nya tider kräver nya och moderna samarbetsformer. Dagens förutsättningar- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äldre adoptivföräldrar
Motion 2011/12:So427 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So427 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Äldre adoptivföräldrar M0790 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna till adoption för äldre föräldrar. Motivering Att ha barn är ingen rättighet men genom internationell- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Överklaganden av infrastrukturprojekt
Motion 2011/12:T403 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:T403 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson M Överklaganden av infrastrukturprojekt M0798 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överklaganden av infrastrukturprojekt. Motivering Bra infrastruktur är en förutsättning för- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Validering av utbildningar från andra länder
Motion 2011/12:Ub432 av Lotta Finstorp och Peder Wachtmeister (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub432 av Lotta Finstorp och Peder Wachtmeister M Validering av utbildningar från andra länder M0549 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om validering av utbildningar från andra länder. Motivering Utanförskapet är stort- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
God kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare
Motion 2011/12:Ub431 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub431 av Lotta Finstorp M God kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare M0544 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare. Motivering Fler och fler ungdomar väljer- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strandskydd
Motion 2011/12:MJ394 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ394 av Lotta Finstorp M Strandskydd M0545 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskydd. Motivering Syftet med strandskyddet är att säkerställa förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bibehålla- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Privatisering av de statliga veterinärerna
Motion 2011/12:MJ393 av Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ393 av Lotta Finstorp M Privatisering av de statliga veterinärerna M0698 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privatisera de statliga veterinärerna. Motivering Ett område där staten utgör en dominerande aktör- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Övergödda sjöar i Södermanland
Motion 2011/12:MJ383 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ383 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp M Övergödda sjöar i Södermanland M0840 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en eventuell utvidgning av pilotprojektet för att rena övergödda sjöar i Södermanland.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
RIT-avdrag
Motion 2011/12:Sk371 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk371 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson M RIT-avdrag M0546 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om RIT-avdrag. Motivering Den 1 juli 2007 genomförde regeringen den så kallade RUT-reformen som har gjort det väsentligt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdrag för ridning som friskvård
Motion 2011/12:Sk370 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk370 av Lotta Finstorp och Edward Riedl M Avdrag för ridning som friskvård M0547 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdrag för ridning som friskvård. Motivering Under en lång tid har det varit möjligt för arbetsgivare- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvalitetssäkring inom LSS
Motion 2011/12:So537 av Lotta Finstorp och Åsa Coenraads (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So537 av Lotta Finstorp och Åsa Coenraads M Kvalitetssäkring inom LSS M0548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring inom LSS. Motivering För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för personer som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektivisering och miljöarbete i riksdagen
Motion 2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. M Effektivisering och miljöarbete i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att effektivisera och minska miljöbelastningen i riksdagen.- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skatteregler för cyklar
Motion 2011/12:Sk413 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk413 av Edward Riedl och Lotta Finstorp M Skatteregler för cyklar M503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att främja användandet av cyklar för transporter till och från arbetet. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behörighet för lokförare
Betänkande 2010/11:TU19
Behörighetskraven för lokförare anpassas till ett EU-direktiv. Syftet med direktivet är att skapa enhetliga regler för hela EU. Ändringarna innebär följande: Ett nytt förarbevis för lokförare införs. Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och styrker att föraren uppfyller vissa minimikrav när det gäller bland annat lämplighet och utbildning. Alla lokförare ska dessutom ha kompletterande intyg som anger vilken typ av tåg de har rätt att köra och på vilken järnvägsinfrastruktur. Intygen utfärdas av arbetsgivaren. Alla förarbevis och intyg samlas i ett register. Utbildningssamordnarna och de lärare som beslutar om betygen, så kallade examinatorer, ska godkännas av Transportstyrelsen. Detsamma gäller för de läkare och psykologer som bedömer lokförarnas fysiska och psykiska lämplighet. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2011. De nya behörighetskraven gäller inte fristående lokala och regionala järnvägsnät, tunnelbana eller spårvägar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett förtydligande. Riksdagen vill inte att reglerna för registrering av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon ska gälla för museijärnvägar. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ett sådant undantag kan regleras. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Anföranden och repliker
- 4, 20 minuter
- Beredning
- 2011-04-28
- Justering
- 2011-05-19
- Debatt
- 2011-06-01
- Beslut
- 2011-06-01
Cykelfrågor
Betänkande 2010/11:TU21
Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om cykelfrågor. Skälet är främst att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska göra en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Motionerna handlar bland annat om mål för cykelpolitiken samt infrastrukturåtgärder och trafikregler för cykling.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 22, 83 minuter
- Justering
- 2011-04-14
- Debatt
- 2011-04-28
- Beslut
- 2011-04-28
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2010/11:TU13
Riksdagen sa nej till 30 motioner från allmänna motionstiden 2010 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor. Skälen är bland annat ny lagstiftning och att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Ett annat skäl är att riksdagen tidigare under riksmötet tagit ställning i frågan. Motionerna handlar bland annat om järnvägspolitik, kollektivtrafik, färdtjänst, tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade samt Gotlandstrafiken.- Behandlade dokument
- 30
- Förslagspunkter
- 19
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 26, 87 minuter
- Justering
- 2011-03-15
- Debatt
- 2011-04-07
- Beslut
- 2011-04-13