Lotta Johnsson Fornarve (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 57
- Titel
- Folkhögskollärare/Sfi-Lärare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 55
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-01-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-11-09 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-11-09
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Ordförande
- 2020-02-11 – 2022-10-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Vänsterpartiet Sörmlands distrikt 06–12. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 10–16. Styrelseledamot, Vänsterpartiet Oxelösund. Styrelsemedlem, Vänsterns Internationella Forum (VIF). Ordförande, Ett Oxelösund för alla. Talesperson för biståndsfrågor, SRHR och Västsahara, Vänsterpartiet.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. 2:e vice talman 18–22. Ledamot försvarsutskottet 17–18. Suppleant civilutskottet 14–17, utrikesutskottet 14–, utbildningsutskottet 14–18, försvarsutskottet 18–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21 och justitieutskottet 22–. Ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–22 och ledamot 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–18 och Nordiska rådets svenska delegation 18–.
Föräldrar
Gun och Bertil Jonsson.
Utbildning
Grundskola, kommunal vuxenutbildning. Gymnasieskola. Fritidspedagogutbildning, Lärarhögskolan, Stockholm. Folkhögskolelärarutbildning, Linköpings universitet. Fil.kand., socialantropologi, Linköpings universitet.
Anställningar
ISAK, Isolera Sydafrika Kommittén, internationell sekreterare 76–94. Sfi-lärare, Norrköpings kommun och Nyköpings kommun –14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Försvarsberedningen 17–19. Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 17–19. Ledamot Säkerhetspolisens insynsråd. Ledamot insynsrådet Polisregion Öst.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 98–02. Kommunfullmäktig, Oxelösund 06–14. utbildningsnämnden, Linköping 98–02. Ordförande, kultur- och fritidsnämnden, Oxelösund 10–14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stöd till de västsahariska flyktinglägren med anledning av covid 19
Skriftlig fråga 2019/20:1374 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Fråga 2019/20:1374 Stöd till de västsahariska flyktinglägren med anledning av covid 19 av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Peter Eriksson MP De västsahariska flyktingarna har levt under hårda förhållanden i Saharaöknen under de senaste 45 åren och är helt beroende av humanitärt bistånd. Den globala folkhälsokrisen- Inlämnad
- 2020-05-18
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
EU:s fiskeavtal med Marocko
Skriftlig fråga 2019/20:700 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Fråga 2019/20:700 EU:s fiskeavtal med Marocko av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Jennie Nilsson S År 2016 beslutade EU-domstolen att handels- och jordbruksavtalet mellan EU och Marocko inte gäller västsahariska varor. EU och Marocko kan inte teckna associations- och handelsavtal om Västsahara, eftersom Västsahara- Inlämnad
- 2019-12-19
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)