Lotta Johnsson Fornarve (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 57
- Titel
- Folkhögskollärare/Sfi-Lärare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 55
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-01-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-11-09 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-11-09
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Ordförande
- 2020-02-11 – 2022-10-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Vänsterpartiet Sörmlands distrikt 06–12. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 10–16. Styrelseledamot, Vänsterpartiet Oxelösund. Styrelsemedlem, Vänsterns Internationella Forum (VIF). Ordförande, Ett Oxelösund för alla. Talesperson för biståndsfrågor, SRHR och Västsahara, Vänsterpartiet.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. 2:e vice talman 18–22. Ledamot försvarsutskottet 17–18. Suppleant civilutskottet 14–17, utrikesutskottet 14–, utbildningsutskottet 14–18, försvarsutskottet 18–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21 och justitieutskottet 22–. Ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–22 och ledamot 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–18 och Nordiska rådets svenska delegation 18–.
Föräldrar
Gun och Bertil Jonsson.
Utbildning
Grundskola, kommunal vuxenutbildning. Gymnasieskola. Fritidspedagogutbildning, Lärarhögskolan, Stockholm. Folkhögskolelärarutbildning, Linköpings universitet. Fil.kand., socialantropologi, Linköpings universitet.
Anställningar
ISAK, Isolera Sydafrika Kommittén, internationell sekreterare 76–94. Sfi-lärare, Norrköpings kommun och Nyköpings kommun –14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Försvarsberedningen 17–19. Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet 17–19. Ledamot Säkerhetspolisens insynsråd. Ledamot insynsrådet Polisregion Öst.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 98–02. Kommunfullmäktig, Oxelösund 06–14. utbildningsnämnden, Linköping 98–02. Ordförande, kultur- och fritidsnämnden, Oxelösund 10–14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Motion 2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter
Motion 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag om höjd åldersgräns vid framförande av vattenskoter till- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
Motion 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med ett generellt förbud mot utfodring av vilt med möjlighet till undantag- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att genomföra en bredare konsekvensanalys- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 4.1 Våra klimatmål måste vara styrande- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 18 avslag, 3 bifall,
Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor
Interpellation 2020/21:651 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2020/21:651 Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor av Lotta Johnsson Fornarve V till Utrikesminister Ann Linde S Turkiet har lämnat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. För tio år sedan- Inlämnad
- 2021-04-14
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Afrika
Betänkande 2020/21:UU16
Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om Afrika från allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.
Förslagen handlar om Västafrika, Afrikas horn och Sydafrika med fokus på situationen i Västsahara, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sydafrika.
- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 13, 90 minuter
- Justering
- 2021-04-22
- Bordläggning
- 2021-04-28
- Debatt
- 2021-04-29
- Beslut
- 2021-05-05
Folkbildningsfrågor
Betänkande 2020/21:KrU10
Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om folkbildningsfrågor. Detta framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som förslagen tar upp.
Motionerna handlar bland annat om fördelningen av bidrag och uppföljningen av medel till folkbildningen, demokrativillkor, inga statliga medel till studieförbund eller folkhögskolor, att stärka demokratin samt mobilitetsstöd och finansieringsansvar för folkhögskolorna.
- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 8, 63 minuter
- Justering
- 2021-04-22
- Bordläggning
- 2021-04-28
- Debatt
- 2021-04-29
- Beslut
- 2021-05-05
med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Det skärpta och förnyade svenska regelverket för export av krigsmateriel 4Svensk- Inlämnad
- 2021-04-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU9
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
Motion 2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på regelverk och lagstiftning för reduktionsplikt- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Motion 2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 5 Pandemi, vaccination- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 33
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU10
- Riksdagsbeslut
- (33 yrkanden): 33 avslag
med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
Motion 2020/21:3908 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3908 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen bör göras tillämplig för leverantörer- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utrikespolitisk debatt
Den 24 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern- Datum
- 2021-02-24
Utvisningar till Inre Mongoliet
Interpellation 2020/21:353 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2020/21:353 Utvisningar till Inre Mongoliet av Lotta Johnsson Fornarve V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har en lång tradition av att stå upp för de mänskliga rättigheterna i världen, asylrätten inkluderad. Det är därför med bestörtning och förvåning som jag konstaterar- Inlämnad
- 2021-01-22
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
USA:s proklamation om Marockos rätt till Västsahara
Skriftlig fråga 2020/21:1439 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Fråga 2020/21:1439 USA:s proklamation om Marockos rätt till Västsahara av Lotta Johnsson Fornarve V till Utrikesminister Ann Linde S Den 10 december proklamerade Donald Trump att USA erkänner Marockos rätt till Västsahara. Bakgrunden är att USA i utbyte förmått Marocko att erkänna Israel. Denna rockad sker alltså på bekostnad- Inlämnad
- 2021-01-22
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl 4.1 Gemensam säkerhet tillsammans med andra- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Motion 2020/21:3804 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3804 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de föreslagna ändringarna av lagen om yrkesförarkompetens ska träda i kraft den 1 februari- Inlämnad
- 2021-01-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025
Betänkande 2020/21:UFöU4
Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Nato-optionen innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato och noggrant ger akt på förändringar i den internationella säkerhetspolitiska miljön.
Förslaget om tillkännagivande kom i motioner när riksdagen behandlade de säkerhetspolitiska delarna i regeringens förslag om försvarspolitisk inriktning.
Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner, bland annat ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Anledningen är bland annat regeringens bedömningar och ställningstaganden. Motionerna handlar till exempel om övergripande säkerhetspolitiska bedömningar, säkerhetspolitiska samarbeten, internationella militära insatser och massförstörelsevapen.
- Behandlade dokument
- 51
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 75, 218 minuter
- Justering
- 2020-12-09
- Bordläggning
- 2020-12-11
- Debatt
- 2020-12-14
- Beslut
- 2020-12-15
Marockos brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara
Interpellation 2020/21:64 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2020/21:64 Marockos brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara av Lotta Johnsson Fornarve V till Utrikesminister Ann Linde S Under coronapandemin har förtrycket och förföljelsen av västsaharier i den av Marocko illegalt ockuperade delen av Västsahara intensifierats. Detta är en ockupation som har pågått- Inlämnad
- 2020-10-16
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Israels brott mot barns rättigheter
Skriftlig fråga 2020/21:611 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Fråga 2020/21:611 Israels brott mot barns rättigheter av Lotta Johnsson Fornarve V till Utrikesminister Ann Linde S Det senaste decenniet har ett flertal rapporter som publicerats av olika organisationer, såsom FN, Unicef, den israeliska människorättsorganisationen Btselem och andra fristående experter, visat att palestinska- Inlämnad
- 2020-11-20
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)