Lotta Olsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Intensivvårdssjuksköterska/Fil.mag.
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2013-02-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2012-03-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-03-07 – 2012-03-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-03-06 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-09-21 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-12 och 13- (statsrådsersättare 101004-120329). Ledamot försvarsutskottet 15-18 och näringsutskottet 18-. Suppleant civilutskottet 10-12, näringsutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 11-12, finansutskottet 13-14, försvarsutskottet 14-15 och 18-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17 och 18, EU-nämnden 18- och trafikutskottet 19-. Ledamot riksdagens valberedning 16-. Suppleant riksdagens valberedning 15-16 och riksdagens överklagandenämnd 18-.
Utbildning
Allmän hälso- och sjukvårdslinje -87. Specialistutbildning, SS Intensivvård -89. Specialistutbildning, SS Anestesi -90. Fil.mag. hälso- och sjukvårdsadministration.
Anställningar
Undersköterska 78-85. Sjuksköterska 87-88. Specialistsjuksköterska 89-94. Lärare, specialistutbildning SS 94-95. Sektionsledare 95-99. Avdelningschef 99-06. Samordningssköterska 03-06. Politisk sekreterare 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Suppleant, Viltförvaltningsdelegationen Örebro Län.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen, Örebro 06-10. Ordförande, gymnasienämnden, Örebro 06-10. Landstingsfullmäktig 06-10. Ordförande, kommunala pensionärsrådet. Regionfullmäktig, Örebro 14-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Revisor, svenska sjuksköterskestudenters förening 85-87.