Lotta Olsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Intensivvårdssjuksköterska/Fil.mag.
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2013-02-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2012-03-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-03-07 – 2012-03-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-03-06 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-09-21 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-12 och 13- (statsrådsersättare 101004-120329). Ledamot försvarsutskottet 15-18 och näringsutskottet 18-. Suppleant civilutskottet 10-12, näringsutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 11-12, finansutskottet 13-14, försvarsutskottet 14-15 och 18-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17 och 18, EU-nämnden 18- och trafikutskottet 19-. Ledamot riksdagens valberedning 16-. Suppleant riksdagens valberedning 15-16 och riksdagens överklagandenämnd 18-.
Utbildning
Allmän hälso- och sjukvårdslinje -87. Specialistutbildning, SS Intensivvård -89. Specialistutbildning, SS Anestesi -90. Fil.mag. hälso- och sjukvårdsadministration.
Anställningar
Undersköterska 78-85. Sjuksköterska 87-88. Specialistsjuksköterska 89-94. Lärare, specialistutbildning SS 94-95. Sektionsledare 95-99. Avdelningschef 99-06. Samordningssköterska 03-06. Politisk sekreterare 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Suppleant, Viltförvaltningsdelegationen Örebro Län.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen, Örebro 06-10. Ordförande, gymnasienämnden, Örebro 06-10. Landstingsfullmäktig 06-10. Ordförande, kommunala pensionärsrådet. Regionfullmäktig, Örebro 14-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Revisor, svenska sjuksköterskestudenters förening 85-87.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:245 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2018/19:245 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Jan Ericson M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att generaldirektören Ann-Marie Begler lämnade sin tjänst hos Försäkringskassan frivilligt. Detta har dementerats av- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:243 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2018/19:243 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Lars Beckman M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt uttryckte statsrådet själv vid- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Interpellation 2018/19:242 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt har Försäkringskassans- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Energipolitik
Betänkande 2018/19:NU14
Satsningar på forskning bör ske inom alla relevanta energislag inklusive kärnkraft, det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det. Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om energipolitik. Riksdagen röstade ja till reservation 16 och röstade nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 24
- Anföranden och repliker
- 32, 105 minuter
- Justering
- 2019-05-28
- Bordläggning
- 2019-06-03
- Debatt
- 2019-06-04
- Beslut
- 2019-06-12
Konsekvensanalys vid rivning av dammar
Interpellation 2018/19:188 av Lotta Olsson (M)
Interpellation 2018/19:188 Konsekvensanalys vid rivning av dammar av Lotta Olsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har en lång historia med dammar. De anlades för att man skulle driva olika typer av verksamhet såsom kvarnar och bruk och även för att bättre kunna styra en del av den ojämna vattentillgången,- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Elmarknadsfrågor
Betänkande 2018/19:NU12
Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, om att ta fram ett leverenssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Målet ska beakta hela samhällets behov och utgå från elförsörjningens betydelse för Sveriges konkurrenskraft som industrination.
Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om elmarknadsfrågor. Riksdagen röstade då ja till reservation 1. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 41, 99 minuter
- Justering
- 2019-05-02
- Bordläggning
- 2019-05-07
- Debatt
- 2019-05-08
- Beslut
- 2019-05-09
Förvarsplatser på Kumla
Skriftlig fråga 2018/19:564 av Lotta Olsson (M)
Fråga 2018/19:564 Förvarsplatser på Kumla av Lotta Olsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att brottslingar lagförs och får avtjäna sitt straff är viktigt för en rättsstat. Det är en av statens huvuduppgifter att säkra säkerheten och minska brottsligheten och en av de uppgifter som enbart staten- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Arbetsmiljön på Kumlaanstalten
Skriftlig fråga 2018/19:552 av Lotta Olsson (M)
Fråga 2018/19:552 Arbetsmiljön på Kumlaanstalten av Lotta Olsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En ökad lagföring av våra tunga brottslingar är viktig. Detta kräver dock resurser. Resurser inte bara i form av ökad polistäthet utan också i form av ökat antal förvarsplatser av olika slag. Jag- Inlämnad
- 2019-04-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Lantmäteriernas funktion
Interpellation 2018/19:133 av Lotta Olsson (M)
Interpellation 2018/19:133 Lantmäteriernas funktion av Lotta Olsson M till Statsrådet Per Bolund MP Sverige lider sedan en del år tillbaka av bostadsbrist. En bostadsbrist som dels beror på en ökad efterfrågan på bostäder, dels på att det inte byggs tillräckligt många bostäder. En nyckelroll i byggande och samhällsplanering- Inlämnad
- 2019-03-13
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Säkerhet på biogasbussar
Skriftlig fråga 2018/19:415 av Lotta Olsson (M)
Fråga 2018/19:415 Säkerhet på biogasbussar av Lotta Olsson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Söndagen den 10 mars exploderade en biogasbuss i centrala Stockholm på väg ned i Klaratunneln. Explosionen förefaller ha orsakats av en kollision som skadad biogastuben på taket. Explosionen var kraftig och ledde- Inlämnad
- 2019-03-15
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras
Utlåtande 2018/19:NU10
Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge är med i EU:s inre marknad. Inom den ska det vara fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. EU-kommissionen har lämnat ett så kallat meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras. Kommissionen konstaterar att betydande resultat har uppnåtts på den inre marknaden, men att den kräver och kommer att fortsätta kräva ansträngningar för att kunna upprätthållas och förbättras. Den behöver också anpassas till ny utveckling och nya utmaningar.
Riksdagens näringsutskott har granskat kommissionens meddelande och gett ett utlåtande. Utskottet framhåller bland annat att målsättningen för en väl fungerande inre marknad måste vara att olika typer av hinder avvecklas, att nya hinder inte skapas och att den inre marknadens potential utnyttjas fullt ut. Andra frågor som utskottet lyfter fram är betydelsen av att effektivisera marknaden för tjänster och att man fortsätter anpassningen av den inre marknaden till den digitala ekonomin. Näringsutskottet anser även att det är viktigt att en omställning till en klimatneutral ekonomi inte sker för sent eller görs i otillräcklig omfattning. Det skulle riskera att påverka konkurrenskraften negativt.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 14, 47 minuter
- Justering
- 2019-03-07
- Bordläggning
- 2019-03-12
- Debatt
- 2019-03-13
- Beslut
- 2019-03-13
Rekryteringen av politiska tjänstemän
Interpellation 2018/19:77 av Lotta Olsson (M)
Interpellation 2018/19:77 Rekryteringen av politiska tjänstemän av Lotta Olsson M till Statsminister Stefan Löfven S Klimatminister Isabella Lövins stabschef Annika Jacobson arbetade tidigare som chef för Greenpeace Sverige. I egenskap av detta stod hon 2012 bakom en aktion mot kärnkraftverket Forsmark, då man anordnade- Inlämnad
- 2019-02-13
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Civilminister Ardalan Shekarabi S Utrikeshandelsminister Ann Linde S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2019-02-28
med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
Motion 2018/19:3027 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:3027 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att avyttra Telia Company AB och tillkännager detta- Inlämnad
- 2019-02-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Effekt för svensk industri
Skriftlig fråga 2018/19:266 av Lotta Olsson (M)
Fråga 2018/19:266 Effekt för svensk industri av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S En stor del av de varor vi exporterar från Sverige produceras utanför våra största städer. Det är nämligen inte tjänstesektorn utan fortfarande varor som står för den absolut största delen av den för svensk ekonomi så viktiga- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Brist på kompetens i energisektorn
Skriftlig fråga 2018/19:224 av Lotta Olsson (M)
Fråga 2018/19:224 Brist på kompetens i energisektorn av Lotta Olsson M till Utbildningsminister Anna Ekström S Stora kast sker inom energimarknaden. Kraftig utbyggnad av ny förnybar produktion samsas med åtgärder för att effektivisera energiförbrukningen. Företag och medvetna konsumenter driver den utvecklingen framåt.- Inlämnad
- 2019-02-13
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Socialt ansvar för regeringens politik
Skriftlig fråga 2018/19:113 av Lotta Olsson (M)
Fråga 2018/19:113 Socialt ansvar för regeringens politik av Lotta Olsson M till Socialminister Lena Hallengren S Mer än 5 200 ungdomar har fått stanna i Sverige på grund av den nya så kallade gymnasielagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen röstades fram i riksdagen av S, MP, V och C. En lag som stiftades med motiveringen- Inlämnad
- 2019-02-01
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde S Utbildningsminister Anna- Datum
- 2019-01-24
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2018/19:NU3
Cirka 3,2 miljarder kronor ur statens budget går till utgiftsområdet energi. Mest pengar, drygt 1,5 miljarder kronor, går till energiforskning. 535 miljoner kronor går till satsningar på energiteknik och drygt 317 miljoner kronor går till Statens energimyndighet. Riksdagen sa delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 48, 115 minuter
- Justering
- 2018-12-14
- Bordläggning
- 2018-12-17
- Debatt
- 2018-12-18
- Beslut
- 2018-12-19
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2018/19:2943 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2943 av Lars Hjälmered m.fl. M Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minskat anslag till insatser för energieffektivisering- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , 4 bifall,