Ludvig Aspling (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 213
- Titel
- Jur. kand.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-06-28 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-05-28 – 2019-06-27
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2019-05-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2021-01-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2021-01-15
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-20
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-03-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utrikesutskottet 18–21, EU-nämnden 18–, arbetsmarknadsutskottet 21 och socialförsäkringsutskottet 21–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 20 och utrikesutskottet 21–22. Suppleant riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–22.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Sundbyberg, slutår 01. Mandarin och japanska 90 hp, Dalarnas universitet, slutår 10. Studier på juristprogrammet, Stockholms universitet.
Anställningar
Engelsklärare, Thailand 05–07. Engelsklärare, Kina 07–09. Vårdbiträde, Japan 09–11. Flygplatspersonal, Norge 11–12. Politisk sekreterare, Sveriges riksdag 15–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Generaldirektör, insamlingsstiftelsen Hepatica.