Magnus Ek (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1994
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2019-03-29 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot utrikesutskottet 19-. Suppleant EU-nämnden 18-, miljö- och jordbruksutskottet 18- och utrikesutskottet 18-19. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Cementkrisen
Interpellation 2021/22:420 av Ola Johansson (C)
Interpellation 2021/22:420 Cementkrisen av Ola Johansson C till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Cementas tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland löper ut på nytt den 31 december 2022, och redan i höst riskerar vi att hamna i samma situation som i höstas, innan regeringen gav ett nytt och tidsbegränsat- Inlämnad
- 2022-03-24
- Besvarare
- Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
SJ och Mälardalstrafik
Interpellation 2020/21:573 av Magnus Ek (C)
Interpellation 2020/21:573 SJ och Mälardalstrafik av Magnus Ek C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 18 februari inleddes förhandlingar mellan Mälardalstrafik och SJ rörande deras avtal om tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen. Bakgrunden till förhandlingarna är vikande intäkter på grund av minskat resande under- Inlämnad
- 2021-03-15
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Skenäsleden
Skriftlig fråga 2019/20:2022 av Magnus Ek (C)
Fråga 2019/20:2022 Skenäsleden av Magnus Ek C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Färjan mellan Skenäs och Säter, alltså mellan Vikbolandet och norrsidan av Bråviken, är en avgörande trafikled för många boende på båda sidor av färjeleden. Många boende pendlar dagligen i endera riktningen. Lantbrukare har verksamhet- Inlämnad
- 2020-08-24
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)