Magnus Persson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 39
- Titel
- Ställningsbyggare.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-09-27
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-03-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 16–22 och ordförande 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14–16.
Föräldrar
Lennart Persson och Gunnel Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sölvesborg, slutår 88.
Anställningar
Nymölla Stora Enso. Sydställningar, BSK ställningsmontage, Bromölla 94–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bromölla 06–, ordförande 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Jaktprovsdomare, Svenska Dreverklubben (lokalklubb Skåne).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad delaktighet i arbetet för en bättre arbetsmiljö
Interpellation 2019/20:347 av Magnus Persson (SD)
Interpellation 2019/20:347 Ökad delaktighet i arbetet för en bättre arbetsmiljö av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Det är dags att ta ett helhetsbegrepp kring arbetet för en bättre arbetsmiljö på våra svenska arbetsplatser. Och regeringen gör många bra saker, men man inser inte att dagens- Inlämnad
- 2020-02-19
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)