Maj Karlsson (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 42
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2020-01-28 – 2022-09-26
- Förste vice gruppledare
- 2016-02-03 – 2020-01-28
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-05-25 – 2018-03-23
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2017-06-16 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2020-02-07 – 2022-10-02
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-02-07
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-10
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2020-10-14 – 2020-11-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Suppleant försvarsutskottet 14–18, socialutskottet 14–, kulturutskottet 16–18 och 22–, civilutskottet 18–22 samt skatteutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 18–22. Suppleant ledamotsrådet 14–18, riksdagsstyrelsen 18–22 och Nordiska rådets svenska delegation 20. Vice gruppledare, Vänsterpartiet 16–20 och gruppledare 20–22.