Malin Larsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 310
- Titel
- Kronoinspektör/statsvetare.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, kyrkofullmäktige i Stöde församling 13–. Vice ordförande, Stöde socialdemokratiska förening 16–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 19–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Platschefen Olle Lindberg och undersköterskan Sonja Lindberg, f. Wennberg.
Utbildning
Grundskola, Matfors skola. Gymnasieskola, Västermalms gymnasium, Sundsvall, slutår 99. Pol.mag.-programmet, Umeå universitet 00–02. Statsvetarexamen, Mittuniversitetet 05.
Anställningar
Butiksanställd, Biltema 96–99. Lärarvikarie, Matfors skola 99–01. Banktjänsteman, SEB 01–10. Kronoinspektör, Kronofogdemyndigheten 10–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gentekniknämnden. Ledamot insynsrådet för Länsstyrelsen Västernorrland och Naturvårdsverkets insynsråd.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 10–. Ledamot, kommunstyrelsen. Ledamot, socialnämnden 10–14 och ordförande. Vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 08–10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ostkustbanan
Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson båda S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för prioriterade investeringar i Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statligt ansvar för utbyggnad och underhåll av Sveriges järnvägsnät
Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson båda S Statligt ansvar för utbyggnad och underhåll av Sveriges järnvägsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i och underhåll- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättringar kring SGI i ett livslångt lärande
Motion 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson båda S Förbättringar kring SGI i ett livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för sjukpenning under studietiden bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Idrott för att främja intresset för teknik och naturvetenskap
Motion 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson båda S Idrott för att främja intresset för teknik och naturvetenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta idrottens betydelse för att främja inlärning av matematik och naturvetenskap och- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Postförsändelser till rättspsykiatrisk klinik
Motion 2018/19:1316 av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1316 av Kristina Nilsson och Malin Larsson båda S Postförsändelser till rättspsykiatrisk klinik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga möjligheten att all ingående post till rättspsykiatriska kliniker ska röntgenundersökas- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer
Motion 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic båda S Arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vräkningsförebyggande åtgärder
Motion 2018/19:1137 av Malin Larsson (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1137 av Malin Larsson S Vräkningsförebyggande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i regeringens arbete med en ny socialtjänstlag överväga behovet av att införa en vräkningsbestämmelse med krav på förebyggande åtgärder och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mittuniversitetet
Motion 2018/19:1096 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1096 av Ingemar Nilsson m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande kunskaps-- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag